Real Decreto 346/1996, de 23 de febrero, por el que se dispone el cese de don Fernando Arias-Salgado y Montalvo como Embajador de España en la República de Túnez.
Real Decreto 347/1996, de 23 de febrero, por el que se dispone el cese de don José Luis Pardos Pérez como Embajador de España en Canadá.
Real Decreto 348/1996, de 23 de febrero, por el que se designa a don Fernando Arias-Salgado y Montalvo Embajador de España en Suiza.
Real Decreto 349/1996, de 23 de febrero, por el que se designa a don José Antonio López Zatón Embajador de España en la República de Túnez.
Real Decreto 350/1996, de 23 de febrero, por el que se designa a don Fernando Martín Valenzuela Marzo Embajador de España en Canadá.
Resolución de 22 de enero de 1996, de la Secretaría General de Justicia, por la que se acuerda la pérdida de la condición de funcionario de los Cuerpos de Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia de determinados aspirantes nombrados por Resoluciones de 17 de noviembre de 1995 y de 20 de septiembre de 1995, respectivamente.
Real Decreto 352/1996, de 23 de febrero, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo de Intendencia de la Armada al Coronel don Rafael de Dueñas Montero.
Real Decreto 353/1996, de 23 de febrero, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire al Coronel don Sixto Santa Mayoral.
Orden de 13 de febrero de 1996 por la que se nombra a don Segundo de Andrés Gómez Interventor Delegado en la Intervención Delegada del INEM, de la Intervención General de la Administración del Estado.
Orden de 12 de febrero de 1996 por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo convocado a libre designación por Orden de 12 de enero de 1996.
Resolución de 8 de febrero de 1996, de la Dirección General de Personal, por la que se adjudican los puestos de trabajo ofertados en el concurso convocado por Orden de 27 de septiembre de 1995.
Orden de 23 de febrero de 1996 por la que se resuelve concurso de méritos convocado por Orden de 21 de diciembre de 1995.
Orden de 23 de febrero de 1996 por la que se resuelve concurso específico de méritos convocado por Orden de 21 de diciembre de 1995.
Orden de 22 de febrero de 1996 por la que se resuelve el concurso específico convocado por Orden de 24 de julio de 1995 para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Comercio y Turismo, organismo autónomo Instituto de Turismo de España (grupos A, B, C y D).
Orden de 22 de febrero de 1996 por la que se resuelve el concurso convocado por Orden de 24 de julio de 1995 para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Comercio y Turismo, organismo autónomo Instituto de Turismo de España (Grupos A, B, C, D y E).
Resolución de 3 de enero de 1996, del Ayuntamiento de Pinofranqueado (Cáceres), por la que se hace público el nombramiento de un Alguacil de Servicios Múltiples.
Resolución de 18 de enero de 1996, del Ayuntamiento de León, por la que se hace público el nombramiento de cuatro Cabos del Servicio de Extinción de Incendios.
Resolución de 19 de enero de 1996, del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas (Murcia), por la que se hace público el nombramiento de tres Agentes de la Policía Local.
Resolución de 19 de enero de 1996, del Ayuntamiento de Vilalba (Lugo), por la que se hace público el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.
Resolución de 22 de enero de 1996, del Ayuntamiento de Beniarbeig (Alicante), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 22 de enero de 1996, del Ayuntamiento de Daganzo (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de un Policía Local.
Resolución de 23 de enero de 1996, del Ayuntamiento de Zafarraya (Granada), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar Administrativo.
Resolución de 24 de enero de 1996, del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 25 de enero de 1996, del Ayuntamiento de Castuera (Badajoz), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 25 de enero de 1996, del Ayuntamiento de La Calahorra (Granada), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 25 de enero de 1996, del Ayuntamiento de La Calahorra (Granada), por la que se hace público el nombramiento de un funcionario de oficios, grupo E.
Resolución de 25 de enero de 1996, del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 26 de enero de 1996, del Ayuntamiento de Alhama de Murcia (Murcia), por la que se hace público el nombramiento de un Agente de la Policía Local.
Resolución de 29 de enero de 1996, del Ayuntamiento de Leioa (Vizcaya), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 2 de febrero de 1996, del Ayuntamiento de Tejeda de Tiétar (Cáceres), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 18 de enero de 1996, de la Universidad de Alcala de Henares y el Instituto Nacional de la Salud, por la que se nombra Profesora titular de Universidad del área de «Medicina», vinculada con la plaza de Jefe de Sección, en el Hospital Universitario «Ramón y Cajal», a doña Concepción Moro Serrano.
Resolución de 18 de enero de 1996, de la Universidad de Alcala de Henares y el Instituto Nacional de la Salud, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de «Anatomía Patológica», vinculado con la plaza de Jefe de Sección en el Hospital Universitario «Ramón y Cajal» a don Francisco Manuel Mampaso Martín-Buitrago.
Resolución de 18 de enero de 1996, de la Universidad de Alcala de Henares y el Instituto Nacional de la Salud, por la que se nombra Catedrático de Universidad del área de «Cirugía», vinculado con la plaza de Jefe de Sección en el Hospital Universitario «Ramón y Cajal» a don Pedro Carda Abella.
Resolución de 18 de enero de 1996, de la Universidad de Alcala de Henares y del Instituto Nacional de la Salud, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Cirugía», vinculado con la plaza deJefe de Sección, en el hospital universitario «Príncipe de Asturias», a don Ignacio Cobeta Marco.
Resolución de 2 de febrero de 1996, de la Universidad de Girona, por la que se publica el nombramiento de doña Anna María García Rovira como Catedrática de Universidad.
Resolución de 3 de febrero de 1996, de la Universidad del País Vasco, por la que se anula y deja sin efecto el nombramiento de una Profesora titular de Universidad, efectuado por Resolución de fecha 12 de enero de 1996.
Resolución de 5 de febrero de 1996, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Jesús María Pintor Borobia Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento «Ingeniería Mecánica».
Resolución de 5 de febrero de 1996, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Manuel López-Amo Sainz Catedrático de Universidad en el área de conocimiento «Tecnología Electrónica».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid