Resolución de 16 de febrero de 1996, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se dispone el cese de don José García Vázquez como Secretario general.
Resolución de 16 de febrero de 1996, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se nombra Secretario general a don José Antonio Pajares Giménez.
Resolución de 1 de febrero de 1996, de la Universidad de Salamanca, por la que cesa don José Ortega Esteban como Vocal del Consejo Social de esta Universidad, en representación de la Junta de Gobierno.
Resolución de 29 de enero de 1996, de la Universidad «Jaume I» de Castellón, por la que se nombra, en virtud de concurso público, a doña María Victoria Codina Espurz Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de «Filología Inglesa».
Resolución de 26 de enero de 1996, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don Francisco José Vigo Bustos Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de Informática, en virtud de concurso.
Resolución de 30 de enero de 1996, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Toxicología y Legislación Sanitaria» del Departamento de Anatomía Patológica y Ciencias Forenses, a doña Angelines Cruz Landeira.
Resolución de 1 de febrero de 1996, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Enrique Gervilla Castillo Catedrático de Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Teoría e Historia de la Educación».
Resolución de 1 de febrero de 1996, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra a don Ramón Fernández Pulido Vocal del Consejo Social, en representación de la Junta de Gobierno de la Universidad.
Resolución de 1 de febrero de 1996, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Enfermería» a don Miguel Richart Martínez.
Resolución de 1 de febrero de 1996, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Enfermería», a don Julio Cabrero García.
Resolución de 1 de febrero de 1996, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Jesús López Megías Profesor titular de Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Psicologia Básica».
Resolución de 1 de febrero de 1996, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña Humbelina Robles Ortega Profesora titular de Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico».
Resolución de 1 de febrero de 1996, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña Ana María López Frías Profesora titular de Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Derecho Civil».
Resolución de 1 de febrero de 1996, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Fernando Fornés Sebastiá Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Biología Vegetal», adscrita al Departamento de Biología Vegetal.
Resolución de 1 de febrero de 1996, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Juan Carlos Sierra Freire Profesor titular de Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico».
Resolución de 8 de febrero de 1996 de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor titular de Universidad, en virtud del respectivo concurso a don Miguel Angel Ruiz Díaz.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid