Orden de 14 de marzo de 1995 complementaria a la de 30 de diciembre de 1994 por la que se resuelve concurso general para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Economía y Hacienda.
Real Decreto 452/1995, de 24 de marzo, por el que se nombra Director general de Telecomunicaciones a don Reinaldo Rodríguez Illera.
Orden de 16 de marzo de 1995 por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titular y sustituto del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de la Administración Educativa del Estado.
Resolución de 14 de marzo de 1995, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Calidad del Servicio contra Fraudes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Resolución de 14 de marzo de 1995, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Resolución de 14 de marzo de 1995, de la Secretaría de Estado para Administración Pública, por la que se nombra funcionario de carrera de la Escala de Analistas de Informática de la Administración de la Seguridad Social.
Resolución de 16 de marzo de 1995, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se corrige error de la de 1 de marzo de 1995, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Especial Técnico de Ayudantes de Meteorología.
Orden de 7 de marzo de 1995 por la que se adjudican puestos de trabajo adscritos a los grupos A, B, C y D en el Organismo Autónomo Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, convocados por Orden de 12 de diciembre de 1994.
Resolución de 9 de enero de 1995, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don José María Ezquiaza Domínguez Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Urbanística y Ordenación del Territorio».
Resolución de 10 de enero de 1995, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Ramón Araújo Armero Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Construcciones Arquitectónicas».
Resolución de 21 de febrero de 1995, de la Universidad de Salamanca, por la que se dispone el cese de don Pablo Revilla Aparicio como Vocal del Consejo Social de esta Universidad, en representación de la Junta de Gobierno de la Universidad.
Resolución de 21 de febrero de 1995, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Vocal del Consejo Social, en representación de la Junta de Gobierno de la Universidad, a doña Carmen Montserrat Pol Méndez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid