Orden de 17 de enero de 1995 por la que se hace pública la resolución de la convocatoria de libre designación para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Orden de 17 de enero de 1995 por la que se cesa como Jefe de la Misión Tutelar de la Comisión Liquidadora de la Asociación Mutua Benéfica de la Guardia Civil al General de División de dicho Cuerpo don Arturo Lafuente Cánovas.
Real Decreto 78/1995, de 20 de enero, por el que se promueve al empleo de Contralmirante del Cuerpo General de la Armada al Capitán de Navío don Ángel José González Écija.
Real Decreto 79/1995, de 20 de enero, por el que se promueve al empleo de Contralmirante del Cuerpo General de la Armada al Capitán de Navío don Salvador Paz Martínez.
Orden de 10 de enero de 1995 por la que se prorroga la adscripción temporal en plaza docente del exterior de funcionarios del Cuerpo de Maestros.
Orden de 17 de enero de 1995 por la que se dispone el nombramiento de don Pedro Pablo Samaniego Riaño como Subdirector General en la Vicesecretaria General Técnica.
Resolución de 1 de diciembre de 1994, del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación (Sevilla), por la que se hace publico el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.
Resolución de 12 de diciembre de 1994, del Ayuntamiento de El Casar (Guadalajara), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 12 de diciembre de 1994, del Ayuntamiento de Narón (La Coruña), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Resolución de 16 de diciembre de 1994, del Ayuntamiento de Toro (Zamora), por la que se hace público el nombramiento de un Policía Local.
Resolución de 26 de diciembre de 1994, del Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Resolución de 27 de diciembre de 1994, del Ayuntamiento de Malgrat de Mar (Barcelona), por la que se hace público el nombramiento de dos Administrativos de Administración General.
Resolución de 28 de diciembre de 1994, del Ayuntamiento de Logroño (La Rioja), por la que se hace público el nombramiento de un Analista de Informática y otros funcionarios.
Resolución de 30 de diciembre de 1994, del Ayuntamiento de Benicarló (Castellón), por la que se hace público el nombramiento de cuatro plazas de Cabo de la Policía Local.
Resolución de 30 de diciembre de 1994, del Ayuntamiento de Coslada (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de un Técnico de Administración General.
Resolución de 3 de enero de 1995, del Ayuntamiento de San Roque (Cádiz), por la que se hace público el nombramiento de un Operario de Limpieza.
Resolución del 21 de noviembre de 1994, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se dispone el nombramiento de un Vocal del Consejo Social.
Resolución de 14 de diciembre de 1994, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Administrativa de esta Universidad.
Resolución de 20 de diciembre de 1994, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra profesora de la misma a doña Auxiliadora Villalobos Loriguillo.
Resolución de 20 de diciembre de 1994, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor de la misma a don Manuel Ruiz Camacho.
Resolución de 21 de diciembre de 1994, de la Universidad de Salamanca, por la que se dispone el cese de Vocales del Consejo Social, en representación de la Junta de Gobierno de la Universidad.
Resolución de 21 de diciembre de 1994, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombran Vocales del Consejo Social, en representación de la Junta de Gobierno de la Universidad.
Resolución de 28 de diciembre de 1994, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor de la misma a don Luis Colomer Real.
Resolución de 29 de diciembre de 1994, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don José María Uribe Oyarbide Profesor titular de Universidad en el Área de conocimiento de «Antropología Social».
Resolución de 29 de diciembre de 1994, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don José Antonio Aguilera Andoaga Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Física Aplicada».
Resolución de 29 de diciembre de 1994, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Mario Sorolla Ayza, Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Teoría de la Señal y Comunicaciones».
Resolución de 2 de enero de 1995, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don David Arias Lozano Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Derecho Procesal».
Resolución de 3 de enero de 1995, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don José Manuel Muñoz Pichardo Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Estadística e Investigación Operativa», adscrita al Departamento de Estadística e Investigación Operativa.
Resolución de 3 de enero de 1995, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Antonio Rufián Lizana Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Estadística e Investigación Operativa», adscrita al Departamento de Estadística e Investigación Operativa.
Resolución de 3 de enero de 1995, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Francisco Javier Cejudo Fernández Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular», adscrita al Departamento de Bioquímica Vegetal y Biología Molecular.
Resolución de 3 de enero de 1995, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Francisco Javier Cobos Gavala Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática Aplicada I.
Resolución de 5 de enero de 1995, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Estadística e Investigación Operativa» (Lugo), del Departamento de Estadística e Investigación Operativa, a don Luis Alberto Ramil Novo.
Resolución de 5 de enero de 1995, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica», Departamento de Física, Ingeniería y Radiología Médica, a don Luis Redondo Sánchez.
Resolución de 7 de enero de 1995, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Arquitectura y Tecnología de Computadores», a don Juan Manuel García Chamizo.
Resolución de 7 de enero de 1995, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra a doña María Jesús Hernández Ortiz Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Organización de Empresas» del Departamento de Administración de Empresas.
Resolución de 9 de enero de 1995, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Economía Aplicada», a doña Carmen V. Escolano Asensi.
Resolución de 9 de enero de 1995, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra a don Salvador Cruz Artacho Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Historia Contemporánea» del Departamento de Territorio y Patrimonio Histórico.
Resolución de 9 de enero de 1995, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra a doña Genara Pulido Tirado Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Teoría de la Literatura» del Departamento de Filología Española.
Resolución de 9 de enero de 1995, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Miguel Ángel Márquez Guerrero Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Filología Griega», adscrita al Departamento de Filologías Integradas.
Resolución de 9 de enero de 1995, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Derecho Financiero y Tributario», a doña María Mercedes Núñez Grañón.
Resolución de 10 de enero de 1995, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad» a doña Cristina Bañón Calatrava.
Resolución de 10 de enero de 1995, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran a distintos Profesores de esta Universidad en los Cuerpos y áreas de conocimiento que se indican.
Resolución de 10 de enero de 1995, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra a don Guillermo Portilla Contreras, Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Derecho Penal», del Departamento de Derecho Penal y Filosofía del Derecho, Moral y Política.
Resolución de 11 de enero de 1995, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra a doña Josefa López Toquero Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Filología Inglesa», del Departamento de Filología Inglesa.
Resolución de 11 de enero de 1995, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombra un Profesor universitario.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid