Acuerdo de 9 de marzo de 1993, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombra a doña Montserrat Heredia Blanco Juez sustituta de los Juzgados de Tafalla (Navarra).
Orden de 17 de marzo de 1993 por la que se modifica el contenido de la Orden de 8 de marzo de 1993 por la que se resuelve convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Orden de 26 de marzo de 1993 por la que se resuelve convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Orden de 22 de marzo de 1993 por la que se resuelve concurso para la provisión de puestos de trabajo en los servicios periféricos de instituciones penitenciarias, correspondiente al Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria.
Orden de 25 de marzo de 1993 sobre declaración de jubilación y de caducidad del derecho al ejercicio de la profesión de Corredor de Comercio Colegiado de Huesca de don Mario Montes Pie, en virtud de lo dispuesto en la Ley 29/1983, de 12 de diciembre.
Orden de 9 de marzo de 1993 por la que se declara el cese en el servicio activo y la pérdida de la condición de funcionario de don José María Tomasa Urba, A15TC-2181.
Orden de 9 de marzo de 1993 por la que se declara el cese en el servicio activo y la pérdida de la condición de funcionario de don José María Tomasa Urba, A13TC-41573.
Orden de 9 de marzo de 1993 por la que se declara el cese en el servicio activo y la pérdida de la condición de funcionarios de don Félix García Becerra, A13TC-17894.
Orden de 10 de marzo de 1993 por la que se dispone el ingreso en el Cuerpo de Maestros a doña Inmaculada Camús Fueyo, procedente de la décima promoción experimental del acceso directo, como consecuencia de la estimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la interesada.
Orden de 22 de marzo de 1993 por la que se eleva a definitiva la Resolución provisional de 9 de febrero de 1993 adjudicando plazas por cambio de destino y se conceden reingresos con carácter provisional a Profesores especiales de Institutos Técnicos de Enseñanzas Medias.
Orden de 29 de marzo de 1993 por la que se declara desierto el puesto de trabajo número de orden 94 convocado por Orden de 2 de noviembre de 1992, y resuelto por Orden de 3 de febrero de 1993.
Resolución de 16 de marzo de 1993, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Letrados de la Administración de la Seguridad Social.
Orden de 30 de marzo de 1993 por la que se adjudican puestos de trabajo convocados a libre designación por Orden de 12 de enero de 1993.
Resolución de 24 de febrero de 1993, del Organismo Autónomo Administrativo de Cultura de Oleiros (La Coruña), por la que se hace público el nombramiento de una Asesora Jurídico-Administrativa.
Resolución de 8 de marzo de 1993, del Ayuntamiento de Getxo (Vizcaya), por la que se hace público el nombramiento de tres Cabos de la Policía Local.
Resolución de 9 de marzo de 1993, del Ayuntamiento de Coslada (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de un Cabo de la Policía Local.
Resolución de 12 de marzo de 1993, del Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete), por la que se hace público el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.
Resolución de 15 de marzo de 1993, del Ayuntamiento de Galapagar (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de un Sargento de la Policía Municipal.
Resolución de 16 de marzo de 1993, del Ayuntamiento de Fene (La Coruña), por la que se hace público el nombramiento de un Administrador y un Oficial de Obras.
Resolución de 17 de marzo de 1993, del Ayuntamiento de Ciruelos (Toledo), por la que se hace público el nombramiento de un Alguacil-Peón de servicios múltiples.
Resolución de 17 de marzo de 1993, del Ayuntamiento de Mora (Toledo), por la que se hace público el nombramiento de cuatro Guardias de la Policía Local.
Resolución de 17 de marzo de 1993, del Ayuntamiento de Sada (La Coruña), por la que se hace público el nombramiento de un Tesorero.
Resolución de 18 de marzo de 1993, del Ayuntamiento de Béjar (Salamanca), por la que se hace público el nombramiento de tres Administrativas de Administración General.
Resolución de 19 de marzo de 1993, del Ayuntamiento de Ses Salines (Baleares), por la que se hace público el nombramiento de tres funcionarios.
Resolución de 22 de marzo de 1993, del Ayuntamiento de Vedra (La Coruña), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Resolución de 22 de marzo de 1993, del Ayuntamiento de Vedra (La Coruña), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 4 de diciembre de 1992, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Administrativa de esta Universidad, en virtud de pruebas selectivas.
Resolución de 22 de febrero de 1993, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra a don José Pastor Villegas Catedrático de Escuela Universitaria.
Resolución de 8 de marzo de 1993, de la Universidad de Oviedo, por la que se sustituye Vocal del Consejo Social de esta Universidad.
Resolución de 8 de marzo de 1993, de la Universidad de León, por la que se nombra a don Manuel Broncano Rodríguez Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Filología Inglesa».
Resolución de 8 de marzo de 1993, de la Universidad de León, por la que se nombra a doña María José Díez Liébana Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de «Farmacología».
Resolución de 9 de marzo de 1993, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Vicegerente de Asuntos Económicos de esta Universidad a don Jorge Parra Español.
Resolución de 9 de marzo de 1993, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don José Rodríguez Montero Profesor titular de Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Construcciones Arquitectónicas».
Resolución de 9 de marzo de 1993, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Francisco Vicente Baños Torres Profesor titular de Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Pintura».
Resolución de 9 de marzo de 1993, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña María José Pérez Tapia Profesora titular de Escuela Universitaria, adscrita al área de conocimiento de «Filología Inglesa».
Resolución de 10 de marzo de 1993, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a la Doctora doña María del Pilar Mingorance Díaz Profesora titular de Universidad, del área de conocimiento de «Didáctica y Organización Escolar», adscrita al Departamento de Didáctica y Organización Escolar y Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación.
Resolución de 10 de marzo de 1993, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Jesús González Labajo, Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Física Aplicada», y adscrito al Departamento de Física Aplicada para impartir docencia teórica y práctica de «Física Aplicada a la Informática de Sistemas y de Gestión», en la Escuela Universitaria Politécnica de la Rábida (Huelva).
Resolución de 11 de marzo de 1993, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Prehistoria», del Departamento de Historia, Arte y Geografía, a don Ramón Fábregas Valcárcel.
Resolución de 11 de marzo de 1993, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Francisco Cruz Lario Esteban Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Organización de Empresas», adscrita al Departamento de Organización de Empresas, Economía Financiera y Contabilidad.
Resolución de 12 de marzo de 1993, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Economía Aplicada», del Departamento de Economía Aplicada, a don José Carlos Arias Moreira.
Resolución de 12 de marzo de 1993, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Economía Aplicada», del Departamento de Economía Aplicada, a don Juan Carlos Suris Regueiro.
Resolución de 12 de marzo de 1993, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra a doña María Concepción Miguel Gordillo Profesora titular de Escuela Universitaria.
Resolución de 12 de marzo de 1993, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra a don Carlos Santolaria Morros Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de «Mecánica de Fluidos».
Resolución de 12 de marzo de 1993, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesores titulares de Universidad en las áreas de conocimiento que se mencionan.
Resolución de 12 de marzo de 1993, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesores titulares de Escuela Universitaria en las áreas de conocimiento que se mencionan.
Resolución de 15 de marzo de 1993, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra a don Luis Gustavo Girón Echevarría Profesor titular de Universidad.
Resolución de 15 de marzo de 1993, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra a doña Fiona Macarthur Purdón Profesora titular de Universidad.
Resolución de 15 de marzo de 1993, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de «Derecho Administrativo», Departamento de Derecho Público, a don Miguel Angel Domínguez-Berrueta de Juan.
Resolución de 15 de marzo de 1993, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Derecho Procesal», Departamento de Derecho Público, a don Agustín Jesús Pérez-Cruz Martín.
Resolución de 16 de marzo de 1993, de la Universidad de León, por la que se nombra a don Tomás Alberto Quintana López Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de «Derecho Administrativo».
Resolución de 16 de marzo de 1993, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria a doña María Salud Climent Bellido del área de conocimiento de «Química Orgánica».
Resolución de 16 de marzo de 1993, de la Universidad de León, por la que se nombra a don Julio Viejo Díez Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría».
Resolución de 17 de marzo de 1993, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Juan Carlos Jorge Ulecia Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Matemática Aplicada».
Resolución de 17 de marzo de 1993, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña María Camino Leránoz Istúriz Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de «Análisis Matemático».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid