Resolución de 13 de junio de 1991, de la Delegación del Gobierno en CAMPSA, por la que se determinan los precios máximos de venta al público de gasolinas, gasóleos y fuelóleos, aplicables en el ámbito de la Península e islas Baleares a partir del día 18 de junio de 1991.
Resolución de 13 de junio de 1991, de la Dirección General de la Energía, por la que se hace públicos los nuevos precios máximos de venta de gas natural para usos industriales.
Resolución de 13 de junio de 1991, de la Dirección General de la Energía, por la que se publican los precios máximos de venta al público de gasolinas, gasóleos y fuelóleos aplicables en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias a partir del día 18 de junio de 1991.
Orden de 10 de junio de 1991 por la que se hace pública la adjudicación del puesto convocado a libre designación por Orden de 25 de abril de 1991 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de mayo).
Orden de 6 de junio de 1991 por la que se dispone el nombramiento de don Francisco Mombiela Muruzábal como Subdirector general, nivel 30, de la Subdirección General de Industrias Ganaderas y Pesqueras en la Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias.
Orden de 6 de junio de 1991 por la que se dispone el nombramiento de don Constantino Rivas Martínez como Subdirector general, nivel 30, de la Subdirección General de Producciones Hortofruticolas y Vitivinícolas del SENPA.
Orden de 6 de junio de 1991 por la que se dispone el nombramiento de don Jesús Angel Alvarez González como Subdirector general, nivel 30, de la Subdirección General de Ayudas Estructurales del IRYDA.
Orden de 6 de junio de 1991 por la que se dispone el nombramiento de don Antonio Bardón Artacho como Subdirector general, nivel 30, de la Subdirección General de Planificación, Alimentación y Relaciones con la CEE de la Dirección General de Política Alimentaria.
Orden de 6 de junio de 1991 por la que se dispone el nombramiento de don José Manuel Vallejo Acevedo como Subdirector general, nivel 30, de la Subdirección General de Calidad Agroalimentaria en la Dirección General de Política Alimentaria.
Orden de 6 de junio de 1991 por la que se dispone el nombramiento de don Carlos de Lorenzo Megía como Vocal asesor, nivel 30, de la Unidad de Apoyo del SENPA.
Orden de 6 de junio de 1991 por la que se dispone el nombramiento de don Fernando Gómez Jóver como Subdirector general, nivel 30, de la Subdirección General de Ayudas a las Rentas del IRYDA.
Orden de 6 de junio de 1991 por la que se dispone el nombramiento de don José Luis Sáenz García-Baquero como Subdirector general, nivel 30, de la Subdirección General de Administración General del FORPPA.
Orden de 6 de junio de 1991 por la que se dispone el nombramiento de don Julián Creis Córdoba como Subdirector general, nivel 30, de la Subdirección General Económico-Financiera del SENPA.
Orden de 6 de junio de 1991 por la que se dispone el nombramiento de don Juan José Guitián López como Subdirector general, nivel 30, de la Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas en la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas.
Orden de 6 de junio de 1991 por la que se dispone el nombramiento de don Aurelio Segovia Fernández como Subdirector general, nivel 30, de la Subdirección General de Grasas Vegetales en la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas.
Orden de 6 de junio de 1991 por la que se dispone el nombramiento de don Andrés de León Llamazares como Subdirector general, nivel 30, de la Subdirección General de Cereales y Leguminosas en la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas.
Orden de 6 de junio de 1991 por la que se dispone el nombramiento de don Manuel Martín García como Subdirector general, nivel 30, de la Subdirección General de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios.
Orden de 6 de junio de 1991 por la que se dispone el nombramiento de don José Marcos Lillo Pérez como Subdirector general-Jefe del Gabinete Técnico del Subsecretario, nivel 30, en la Subsecretaría del MAPA.
Orden de 6 de junio de 1991 por la que se dispone el nombramiento de don José María Iturbe Hernando como Subdirector general, nivel 30, en el Gabinete Técnico de la Secretaría General de Alimentación.
Orden de 6 de junio de 1991 por la que se dispone el nombramiento de don Quintiliano Pérez Bonilla como Subdirector general, nivel 30, de la Subdirección General de Sanidad Animal en la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria.
Orden de 6 de junio de 1991 por la que se dispone el nombramiento de don José Antonio Rocha Bravo como Subdirector general, nivel 30, de la Subdirección General de Promoción Alimentaria en la Dirección General de Política Alimentaria.
Orden de 6 de junio de 1991 por la que se dispone el nombramiento de don Antonio González Carbajo como Subdirector general, nivel 30, de la Subdirección General de Productos Lácteos y Derivados en la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas.
Orden de 6 de junio de 1991 por la que se dispone el nombramiento de doña Elisa Revilla García como Subdirectora general, nivel 30, de la Subdirección General de Normalización y Procesos Alimentarios en la Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias.
Orden de 6 de junio de 1991 por la que se dispone el nombramiento de don José Escartín Huerto como Subdirector general, nivel 30, de la Subdirección General de Cultivos Industriales en la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas.
Orden de 6 de junio de 1991 por la que se dispone el nombramiento de don Cesáreo Goicoechea Goicoechea como Subdirector general, nivel 30, de la Subdirección General de Vitivinicultura en la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas.
Orden de 6 de junio de 1991 por la que se dispone el nombramiento de don Emilio Lorenzo Calvo como Subdirector general, nivel 30, de la Subdirección General de Servicios de Apoyo en la Secretaría General de Producciones y Mercados Agrarios.
Orden de 6 de junio de 1991 por la que se dispone el nombramiento de don Vicente Forteza del Rey Morales como Vicesecretario general técnico, nivel 30, en la Vicesecretaría de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Orden de 6 de junio de 1991 por la que se dispone el nombramiento de don Pedro A. Linares Márquez de Prado como Subdirector general, nivel 30, de la Subdirección General de Productos Industriales Agrarios del Servicio Nacional de Productos Agrarios.
Orden de 6 de junio de 1991 por la que se dispone el nombramiento de don José Antonio Merino Barahona como Subdirector general, nivel 30, de la Secretaría General de Vacuno y Ovino en la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas.
Orden de 6 de junio de 1991 por la que se dispone el nombramiento de don Carlos J. Escribano Mora como Subdirector general, nivel 30, de la Subdirección General de Producciones Ganaderas Intensivas en la Secretaría General de Producciones y Mercados Agrarios.
Orden de 6 de junio de 1991 por la que se dispone el nombramiento de don Ramón Vázquez Hombrados como Subdirector general, nivel 30, de la Subdirección General de Sanidad Vegetal en la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria.
Resolución de 14 de mayo de 1991, de la Universidad de Vigo, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión del puesto de Jefe del Servicio Jurídico, convocado por Resolución de esta Universidad de 26 de febrero de 1991.
Resolución de 24 de mayo de 1991, de la Universidad de Cádiz, por la que se adjudican los puestos de trabajo ofrecidos en concurso de méritos, convocado por Resolución de fecha 31 de enero de 1991.
Resolución de 24 de mayo de 1991, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombran funcionarios de carrera a los aspirantes que han superado las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos.
Resolución de 25 de mayo de 1991, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Guillermo Thode Mayoral.
Resolución de 5 de junio de 1991, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Filologías Gallega y Portuguesa», Departamento de Filología Moderna, a don José Luis Gavilanes Laso.
Resolución de 5 de junio de 1991, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de «Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación», Departamento de Didáctica, Organización y Métodos de Investigación, a don Francisco Javier Tejedor Tejedor.
Resolución de 5 de junio de 1991, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de «Filología Griega», Departamento de Filología Clásica e Indoeuropeo, a don José Antonio Fernández Delgado.
Resolución de 5 de junio de 1991, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Josep Antoni Rosselló Picornell Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Biología Vegetal».
Resolución de 10 de junio de 1991, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra Vicegerente de Personal y Asuntos Administrativos a don Tomás García Hernández.
Resolución de 11 de mayo de 1991, de la Consejería de Ecología, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se adjudica puesto de trabajo de Jefe de Gabinete de Ordenación del Territorio.
Resolución de 10 de junio de 1991, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por la que se hace pública la relación de aspirantes admitidos y excluidos provisionalmente al concurso-oposición para la provisión de dos plazas de Letrados al servicio de dicho Tribunal.
Resolución de 10 de junio de 1991, de la Dirección de Enseñanza Naval, por la que se hacen públicas las listas de admitidos, excluidos temporales y excluidos definitivos, así como lugar y fecha de comienzo de las pruebas selectivas para el ingreso en los Centros Docentes Militares de Formación de Grado Medio del Cuerpo General y de Infantería de Marina y Cuerpo de Especialistas de la Armada.
Resolución de 10 de junio de 1991, de la Dirección de Enseñanza Naval, por la que se hacen públicas las listas de admitidos, lugar y fecha de comienzo de las pruebas selectivas por concurso-oposición, para el acceso a la condición de militar de empleo de la categoría de Oficial de Cuerpos de la Armada.
Resolución de 10 de junio de 1991, de la Dirección de Enseñanza Naval, por la que se hacen públicas las listas de admitidos, lugar y fecha de comienzo de las pruebas selectivas para la formación de militares de empleo de la categoría de Oficial de la Armada, aptitud Piloto de aeronaves.
Orden de 4 de junio de 1991 por la que se corrigen errores de la de 30 de mayo de 1991 por la que se anunciaba convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.
Orden de 7 de junio de 1991 por la que se corrigen errores de la de 27 de mayo por la que se convocó concurso general (5.G.91) para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Economía y Hacienda.
Orden de 6 de junio de 1991 por la que se convoca concurso de méritos (91/2) para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Departamento.
Resolución de 5 de junio de 1991, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso-oposición libre, para la provisión de diversas plazas de personal laboral fijo, adscritas a la Dirección General del Instituto Nacional de Meteorología y Centros dependientes del mismo.
Orden de 10 de junio de 1991 por la que se hace pública la composición de los Tribunales que han de juzgar los procedimientos selectivos de ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas.
Orden de 10 de junio de 1991 por la que se hace pública la composición de los Tribunales que han de juzgar los procedimientos selectivos de ingreso y acceso a los Cuerpos de Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.
Orden de 10 de junio de 1991 por la que se hace pública la composición de los Tribunales que han de juzgar los procedimientos selectivos de ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas.
Resolución de 29 de mayo de 1991, de la Subsecretaría, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en los Cuerpos de Ingenieros Industriales e Ingenieros de Minas.
Resolución de 21 de mayo de 1991, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran las Comisiones que han de juzgar concursos de méritos para la provisión de plazas vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios.
Resolución de 21 de mayo de 1991, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca concurso público para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.
Resolución de 23 de mayo de 1991, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca a concurso plazas de profesorado universitario.
Resolución de 23 de mayo de 1991, de la Universidad de La Coruña, por la que se convoca concurso público para la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.
Resolución de 3 de junio de 1991, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran los miembros que componen las Comisiones que han de juzgar los concursos para la provisión de plazas vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios.
Resolución de 14 de febrero de 1991, del Ayuntamiento de Castelldefels (Barcelona), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1991.
Resolución de 14 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de Ceheguín (Murcia), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1991.
Resolución de 22 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado (Huelva), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1991.
Resolución de 26 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de Enguera (Valencia), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1991.
Resolución de 27 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de Culleredo (La Coruña), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1991.
Resolución de 4 de abril de 1991, del Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura (Murcia), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1991.
Resolución de 16 de abril de 1991, del Ayuntamiento de Mutxamel (Alicante), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1991.
Resolución de 16 de abril de 1991, de la Entidad Metropolitana del Transporte (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
Resolución de 16 de abril de 1991, de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos y Tratamiento de Residuos (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
Resolución de 18 de abril de 1991, del Ayuntamiento de Caldés de Montbui (Barcelona), por la que se amplía la oferta pública de empleo para el año 1991.
Resolución de 18 de abril de 1991, del Ayuntamiento de Gijón (Asturias), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1991.
Resolución de 18 de abril de 1991, del Ayuntamiento de Xixona (Alicante), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1991.
Resolución de 26 de abril de 1991, del Ayuntamiento de Novelda (Alicante), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1991.
Resolución de 26 de abril de 1991, del Ayuntamiento de Sineu (Baleares), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Administrativo de Administración General.
Resolución de 26 de abril de 1991, del Ayuntamiento de Sineu (Baleares), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Peón.
Resolución de 30 de abril de 1991, del Ayuntamiento de Barcelona, por la que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1991.
Resolución de 30 de abril de 1991, del Ayuntamiento de Benitachel (Alicante), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1991.
Resolución de 2 de mayo de 1991, del Ayuntamiento de Fortuna (Murcia), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1991.
Resolución de 2 de mayo de 1991, del Ayuntamiento de La Vall D'Uixó (Castellón), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1991.
Resolución de 2 de mayo de 1991, del Ayuntamiento de Sarral (Tarragona), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1991.
Resolución de 2 de mayo de 1991, del Consejo Insular de Ibiza-Formentera (Baleares), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1991.
Resolución de 3 de mayo de 1991, del Ayuntamiento de Gójar (Granada), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1991.
Resolución de 3 de mayo de 1991, del Ayuntamiento de Santa María de Palautordera (Barcelona), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1991.
Resolución de 7 de mayo de 1991, del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane (Santa Cruz de Tenerife), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1991.
Resolución de 8 de mayo de 1991, del Ayuntamiento de Camariñas (La Coruña), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1991.
Resolución de 8 de mayo de 1991, de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Barcelona, referente a la convocatoria para proveer una plaza de Profesor agregado del Departamento Textil.
Resolución de 9 de mayo de 1991; del Ayuntamiento de Martorell (Barcelona), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1991.
Resolución de 10 de mayo de 1991, del Ayuntamiento de Yecla (Murcia), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1991.
Resolución de 20 de mayo de 1991, de la Mancomunidad de Abastecimiento de Aguas de Alcántara de Xúquer (Valencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Operador de Pantalla.
Resolución de 21 de mayo de 1991, de la Diputación Provincial de Almería, referente a la convocatoria para la provisión de varias plazas.
Resolución de 21 de mayo de 1991, del Ayuntamiento de Burjassot (Valencia), por la que se deja sin efecto la Resolución de 7 de marzo de 1991, referente a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico de Gestión y Organización de Recursos Humanos.
Resolución de 21 de mayo de 1991, del Ayuntamiento de Villamartín (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Graduado Social.
Resolución de 23 de mayo de 1991, de la Diputación Provincial de Alicante, referente a la convocatoria para proveer nueve plazas de Peones.
Resolución de 23 de mayo de 1991, de la Diputación Provincial de Alicante, referente a la convocatoria para proveer una plaza de Organizador.
Real Decreto 904/1991, de 7 de junio, por el que se modifica la cláusula 8 del contrato suscrito entre el desaparecido Ministerio de Marina -hoy Ministerio de Defensa- y el Instituto Nacional de Industria, en relación con la Empresa Nacional Bazán.
Orden de 30 de abril de 1991 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada con fecha 14 de enero de 1991, en el recurso número 2.628/1988, interpuesto por don José Ignacio Maestre Alcántara.
Orden de 30 de abril de 1991 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, dictada con fecha 23 de febrero de 1991, en el recurso número 1.228/1990, interpuesto por don Antonio Estopiñán Val.
Orden de 17 de mayo de 1991 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada con fecha 12 de febrero de 1991, en el recurso número 68/1990-03, interpuesto por don Olegario Piulats Roc.
Orden de 17 de mayo de 1991 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, dictada con fecha 16 de febrero de 1991, en el recurso número 1.165/1990, interpuesto por don Luis Miguel Cortés Lozano.
Orden de 17 de mayo de 1991 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, dictada con fecha 16 de febrero de 1991, en el recurso número 1.165/1990, interpuesto por don Luis Alberto Rodrigo Bañuelos.
Orden de 17 de mayo de 1991 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, dictada con fecha 16 de febrero de 1991, en el recurso número 1.165/1990, interpuesto por don Juan Pedro Maldonado Valenzuela.
Orden de 17 de mayo de 1991 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, dictada con fecha 16 de febrero de 1991, en el recurso número 1.165/1990, interpuesto por don Miguel Luis Herrero Lázaro.
Orden de 15 de abril de 1991 por la que se autoriza a la Entidad «La Fe, Sociedad Anónima, Compañía de Seguros», para operar en el Ramo de Accidentes (C-75).
Resolución de 15 de junio de 1991, del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se transcribe la lista oficial de las extracciones realizadas y de los números que han resultado premiados en cada una de las diez series de 100.000 billetes de que consta el sorteo celebrado dicho día en Madrid.
Resolución de 15 de junio de 1991, del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado por la que se hace público el programa de premios para el sorteo que se ha de celebrar el día 22 de junio de 1991.
Resolución de 21 de marzo de 1991, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de aceptación a la estación repetidora VHF, marca «Netset», modelo NT-1015-50LW/0.
Resolución de 21 de marzo de 1991, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de aceptación al radioteléfono CB-27, marca «Maxtek», modelo 950.
Resolución de 21 de marzo de 1991, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de aceptación al receptor buscapersonas (sólo tonos), marca «Alcatel», modelo Alcatel-513.
Resolución de 21 de marzo de 1991, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de aceptación a la estación base VHF, marca «Netset», modelo NT-1015-50LW.
Resolución de 21 de marzo de 1991, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de aceptación al radioteléfono móvil UHF, marca «Kenwood», modelo TK-810.
Resolución de 21 de marzo de 1991, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de aceptación al radioteléfono móvil VHF, marca «Telcom», modelo EM-500.
Resolución de 21 de marzo de 1991, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de aceptación al teléfono celular (900 MHz), marca «Newtel», modelo RP-7900-SD.
Resolución de 21 de marzo de 1991, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de aceptación al teléfono celular (900 MHz), marca «Olivetti», modelo OCT-100.
Resolución de 21 de marzo de 1991, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de aceptación al teléfono celular portátil (900 MHz), marca «Alcatel», modelo Alcatel-9800.
Resolución de 21 de marzo de 1991, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de aceptación al teléfono celular portátil (900 MHz), marca «Olivetti», modelo OCT-300.
Resolución de 21 de marzo de 1991, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de aceptación a la estación repetidora VHF, marca «Netset», modelo NT-1015-50HN/0.
Resolución de 21 de marzo de 1991, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de aceptación al receptor buscapersonas (numérico), marca «Alcatel», modelo Alcatel-614.
Resolución de 22 de abril de 1991, de la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la que se dispone la publicación del acuerdo entre el excelentísimo Ayuntamiento de Gijón, el Principado de Asturias y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para afrontar las obras de saneamiento del Municipio de Gijón (Asturias).
Resolución de 14 de febrero de 1991, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de aceptación al sistema logical para centro de servicio «Ibertex» sobre ordenadores con sistema operativo Unix/Xenix, marca «Axo», modelo 3000, versión 3.0.
Orden de 26 de abril de 1991 por la que se autoriza el cambio de titularidad del Centro de Educación General Básica denominado «María Reina», de Madrid.
Orden de 9 de mayo de 1991 por la que se resuelve el expediente administrativo instruido al Centro concertado de Formación Profesional de Primer Grado Escuela Familiar Agraria «Los Boalares», de Ejea de los Caballeros (Zaragoza).
Resolución de 21 de mayo de 1991, de la Dirección de Coordinación y de la Alta Inspección, por la que se da publicidad al Convenio entre la Comunidad Autónoma de Murcia, el Consejo Superior de Deportes el excelentísimo Ayuntamiento de Murcia para la construcción de un Palacio de Deportes.
Resolución de 21 de mayo de 1991, de la Dirección General de Coordinación y de la Alta Inspección, por la que se da publicidad al Convenio entre la Comunidad Antónoma de Murcia, el Consejo Superior de Deportes y el excelentísimo Ayuntamiento de Lorca para la construcción de un Pabellón y una piscina cubierta.
Resolución de 21 de mayo de 1991, de la Dirección General de Coordinación y de la Alta Inspección, por la que se da publicidad al Convenio entre el Consejo Superior de Deportes, el Principado de Asturias y el ilustrísimo Ayuntamiento de Gijón para la construcción de un campo de golf en Lloreda.
Resolución de 21 de mayo de 1991, de la Dirección General de Coordinación y de la Alta Inspección, por la que se da publicidad al Convenio entre el Consejo Superior de Deportes, el Principado de Asturias y el ilustrísimo Ayuntamiento de Avilés para la construcción de un Estado de Atletismo y Fútbol.
Resolución de 29 de abril de 1991, de la Dirección General de Minas y de la Construcción, por la que se acuerda publicar extracto de 18 homologaciones de materiales y maquinaria de empleo en minería.
Resolución de 13 de mayo de 1991, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se publica la relación de normas españolas UNE aprobadas durante el mes de abril de 1991.
Resolución de 13 de mayo de 1991, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se someten a información los proyectos de normas UNE que se indican.
Orden de 24 de abril de 1991 por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 47.171 interpuesto por «Hermanos Morales, Sociedad Anónima».
Orden de 24 de abril de 1991 por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en el recurso de apelación número 683/1988 interpuesto contra la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 43.990 promovido por don Angel Félix Corera Esparza.
Resolución de 4 de junio de 1991, de la Dirección General de Alta Inspección y Relaciones con las Administraciones Territoriales, por la que se da publicidad al Convenio suscrito entre el Ministro de Sanidad y Consumo, el Alcalde de Sevilla, el Consejero de Salud de la Junta de Andalucía, el Consejero delegado de EXPO'92, S.A., y la Oficina Regional Europea de la Organización Mundial de la Salud, para la promoción de la salud en la EXPO'92.
Resolución de 4 de junio de 1991, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se acuerda hacer público el presupuesto de la Universidad para el ejercicio económico de 1991.
Resolución de 22 de abril de 1991, de la Dirección de Administración Industrial del Departamento de Industria y Comercio, por la que se registra el cambio de denominación en varios modelos de un calentador instantáneo de agua sanitaria a gas, marca «Balay», fabricado por «Fagor Electrodomésticos, S. Coop. Ltda.», en Mondragón (Guipúzcoa) (contraseña CBT-0013).
Resolución de 11 de marzo de 1991, de la Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Energía, por la que se homologa plancha para usos colectivos fabricados por «Faeco, Sociedad Anónima», en Mollet del Vallés (Barcelona), con contraseña CGU8004.
Acuerdo de 14 de febrero de 1991, de la Consejería de Cultura, Educación, Juventud y Deporte, del Consejo de Gobierno, incoando expediente de declaración de Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento, a favor del «Palacio de Mijares», en Mijares, Ayuntamiento de Santillana del Mar (Cantabria).
Orden de 13 de mayo de 1991, de la Consejería de Administración Pública, por la que se homologa la Modificación de los Estatutos de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Algorfa, Bigastro, Benjúzar, Jacarilla y Redován, al haberse adherido a la misma el Municipio de San Miguel de Salinas.
Resolución de 22 de marzo de 1991, de la Dirección General de Patrimonio Cultural, de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se incoa expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, como Monumento a favor del Pantano de Tibi.
Resolución de 4 de abril de 1991, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se aprueba definitivamente la Modificación del Plan General de Valencia, del área número 3 del SUNP, avenida de Francia.
Cambios que este Banco aplicará a las operaciones que realice por propia cuenta durante la semana del 17 al 23 de junio de 1991, salvo aviso en contrario.
Anuncios de Audiencias, Tribunales, Juzgados y Requisitorias
Subastas y concursos de obras y servicios
Otros anuncios oficiales
Anuncios particulares
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid