Resolución de 16 de mayo de 1991, de la Secretaría de Estado de Administración Militar, por la que se designan voluntarios especiales de la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra, modalidad «A».
Real Decreto 808/1991, de 24 de mayo, por el que se nombra a don Fernando Eguidazu Palacios, Director general de Transacciones Exteriores.
Real Decreto 809/1991, de 24 de mayo, por el que se dispone el cese de don Rafael Fernández Sánchez como Director general de Carreteras.
Real Decreto 810/1991, de 24 de mayo, por el que se nombra Director general de Carreteras a don José Javier Dombriz Lozano.
Orden de 14 de mayo de 1991 por la que se resuelve el concurso de traslados entre Profesores numerarios y Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Industrial, convocado por Orden de 19 de octubre de 1990. (Continuación.)
Real Decreto 811/1991, de 24 de mayo, por el que se dispone el cese de doña Regina Revilla Pedreira como Directora general de Política Tecnológica.
Real Decreto 812/1991, de 24 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de doña Carmen de Andrés Conde como Directora general de Política Tecnológica.
Real Decreto 813/1991, de 24 de mayo, por el que se dispone el cese de don Ignacio Lobato Casado como Director general de Farmacia y Productos Sanitarios.
Real Decreto 814/1991, de 24 de mayo, por el que se nombra Directora general de Farmacia y Productos Sanitarios a doña Regina Revilla Pedreira.
Resolución de 25 de abril de 1991, de la Subsecretaría, por la que se anuncia la publicación de las relaciones de adjudicación de las plazas de contrato laboral fijo del Instituto de Salud «Carlos III», convocadas por Resolución de 27 diciembre de 1990 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de enero de 1991).
Resolución de 2 de marzo de 1991, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra funcionarios de carrera de la Escala de Facultativos de la misma.
Resolución de 15 de abril de 1991, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Miguel Juan Arocha Isidro, Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Dibujo».
Resolución de 18 de abril de 1991, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Josefina Boquera Matarredona Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Derecho Mercantil».
Resolución de 18 de abril de 1991, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Justo Roberto Pérez Cruz Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Física Aplicada».
Resolución de 19 de abril de 1991, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Juan Sánchez García, Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Economía Aplicada».
Resolución de 19 de abril de 1991, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don José María Nacher Escriche Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Economía Aplicada».
Resolución de 3 de mayo de 1991, de la Universidad de Granada, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Gestión de esta Universidad.
Resolución de 6 de mayo de 1991, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Antoni Malet Tomás Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Lógica y Filosofía de la Ciencia».
Resolución de 6 de mayo de 1991, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Ciencias Morfológicas», Departamento de Anatomía e Histología Humanas, a don Daniel Toranzo Martínez.
Resolución de 7 de mayo de 1991, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular», Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, a don José Manuel González de Buitrago Arriero.
Resolución de 10 de mayo de 1991, de la Universidad de Salamanca, por la que se corrigen errores en la de 8 de abril, que nombraba Profesor titular de Escuela Universitaria a don Cesáreo Lorenzo González.
Resolución de 10 de abril de 1991, del Ayuntamiento de Soto del Real (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de dos Administrativos.
Resolución de 11 de abril de 1991, del Ayuntamiento de Güimar (Tenerife), por la que se hace público el nombramiento de cuatro Guardias de la Policía Local.
Resolución de 12 de abril de 1991, del Ayuntamiento de Consell (Baleares), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Policía Local.
Resolución de 13 de abril de 1991, del Ayuntamiento de El Viso de San Juan (Toledo), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar Administrativo.
Resolución de 16 de abril de 1991, del Ayuntamiento de Villatobas (Toledo), por la que se hace público el nombramiento de dos Auxiliares de la Policía Local.
Resolución de 16 de abril de 1991, del Ayuntamiento de Manises (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de dos Auxiliares de Administración General.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid