Real Decreto 1146/1988, de 7 de octubre, por el que se designa Embajador de España en la República de Finlandia a don Luis Jordana de Pozas Fuentes.
Real Decreto 1147/1988, de 7 de octubre, por el que se dispone el cese de don Manuel Conthe Gutiérrez como Director general de Transacciones Exteriores.
Real Decreto 1148/1988, de 7 de octubre, por el que se dispone el cese de don Ricardo Bolufer Nieto como Interventor general de la Administración del Estado.
Real Decreto 1149/1988, de 7 de octubre, por el que se dispone el cese de don Pedro Martínez Méndez como Director general del Tesoro y Política Financiera.
Real Decreto 1150/1988, de 7 de octubre, por el que se nombra Presidente del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a don Luis Carlos Croissier Batista.
Real Decreto 1151/1988, de 7 de octubre, por el que se nombra Director general del Tesoro y Política Financiera a don Manuel Conthe Gutiérrez.
Real Decreto 1152/1988, de 7 de octubre, por el que se nombra Interventor general de la Administración del Estado a don Juan Aracil Martín.
Real Decreto 1153/1988, de 7 de octubre, por el que se nombra Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, con categoría de Director general, a don Ricardo Bolufer Nieto.
Real Decreto 1154/1988, de 7 de octubre, por el que se nombra Vicepresidente del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a don Pedro Martínez Méndez.
Real Decreto 1155/1988, de 7 de octubre, por el que se dispone el cese de don Carlos Cubillo Valverde como Director del Instituto de Planificación Contable (integrado en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas).
Orden de 16 de septiembre de 1988 por la que se dispone el cese de don Carlos Conde Duque como Subdirector general de Gestión de la Dirección General de la Policía.
Orden de 26 de septiembre de 1988 por la que se nombra al funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado don Isidoro Gonzalo Rodríguez Subdirector general de Disposiciones y Estudios Administrativos en la Secretaría General Técnica del Departamento.
Real Decreto 1156/1988, de 30 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Alfredo Pérez Rubalcaba como miembro del Consejo de Universidades.
Real Decreto 1157/1988, de 30 de septiembre, por el que se nombra miembro del Consejo de Universidades a don Alvaro Marchesi Ullastres.
Real Decreto 1158/1988, de 30 de septiembre, por el que se nombra miembro del Consejo de Universidades a don Emilio Muñoz Ruiz.
Orden de 30 de septiembre de 1988 por la que se dispone el cese de don Joaquín Ignacio Pascal Lozano como Director provincial de Educación y Ciencia en Navarra.
Orden de 3 de octubre de 1988 por la que se corrigen errores en la de 15 de septiembre de 1988, por la que se nombraban funcionarios en prácticas a los opositores que superaron el concurso-oposición para acceso al Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservatorios de Música, Declamación y Escuela Superior de Canto.
Resolución de 21 de septiembre de 1988, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se nombra Profesor titular de Universidad, área de «Derecho Civil», a don José María Ruiz de Velasco Castro, en virtud de pruebas de idoneidad.
Real Decreto 1159/1988, de 7 de octubre, por el que se dispone el cese de don Juan José Cerezuela Bonet como Director general de Minas.
Real Decreto 1160/1988, de 7 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don Enrique García Alvarez como Director general de Minas.
Orden de 1 de octubre de 1988 por la que se dispone el cese como Subdirector general de Administración Económica de la Dirección General de Correos y Telégrafos, dependiente de la Secretaría General de Comunicaciones del Departamento, de don César Estrada Martínez.
Orden de 5 de octubre de 1988 por la que se dispone el nombramiento de don Enrique Gil López como Subdirector general de Programas de Promoción y Prevención.
Real Decreto 1161/1988, de 7 de octubre, por el que se dispone el cese de don José María Riera Mercader como Director general del Instituto de la Juventud.
Real Decreto 1162/1988, de 7 de octubre, por el que se nombra a don Magdi Martínez Solimán Director general del Instituto de la Juventud del Ministerio de Asuntos Sociales.
Resolución de 26 de septiembre de 1988, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesora titular de Universidad del área de conocimiento «Matemática Aplicada», del Departamento de Matemática Aplicada de esta Universidad a doña Peregrina Quintela Estévez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid