Real Decreto 816/1988, de 20 de julio, por el que se nombra Teniente Fiscal de la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas a don Javier Alberto Zaragoza Aguado.
Real Decreto 817/1988, de 20 de julio, por el que se nombra Teniente Fiscal de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional a don Rogelio Gómez Guillamón.
Orden 422/3872/1988, de 26 de julio, por la que se resuelve el concurso de méritos convocado por Orden 422/38494/1988, de 31 de mayo.
Orden de 18 de julio de 1988 por la que se nombra a don Manuel Niño González Subdirector general de Planificación y Proyectos de la Dirección General de Carreteras.
Orden de 20 de julio de 1988 por la que se resuelve el concurso público de méritos para cubrir plazas vacantes en los Servicios Centrales para el Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación, así como las de Monitores de dichos proyectos, en régimen de Comisión de Servicio.
Orden de 22 de julio de 1988 por la que se adjudican los puestos de trabajo convocados por Orden de 25 de mayo de 1988.
Orden de 20 de julio de 1988 por la que se dispone el cese de don Froilán Crespo Castrillo, como Subdirector general de Recursos.
Orden de 20 de julio de 1988 por la que se dispone el nombramiento de doña Mercedes Martín Trincocortas-Bernat como Subdirectora general de Recursos.
Resolución de 15 de julio de 1988, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombra funcionarios de carrera del Cuerpo de Observadores de Meteorología.
Corrección de errores de la Resolución de 29 de junio de 1988, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Gestión de la Administración Civil de Estado, Gestión de la Administración de la Seguridad Social y Escala de Gestión de Empleo del INEM.
Resolución de 14 de julio de 1988, de la Dirección General de Correos y Telégrafos, por la que se acepta la renuncia a su condición de funcionario del Cuerpo de Ayudantes Postales y de Telecomunicación, a don Juan Antonio Pena Camacho.
Resolución de 14 de julio de 1988, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedráticos de Universidad, relación que comienza con don Luis Antonio Ribot García.
Resolución de 14 de julio de 1988, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrática de Escuelas Universitarias a doña Florentina López Martín.
Resolución de 14 de julio de 1988, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesores titulares de Universidad; relación que comienza con don José Andrés Maquet Dusart.
Resolución de 14 de julio de 1988, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular de Escuelas Universitarias a don Manuel García Velázquez.
Resolución de 20 de abril de 1988, del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Resolución de 20 de abril de 1988, del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), por la que se hace público el nombramiento de un Cabo de la Policía Local.
Resolución de 24 de junio de 1988, de la Diputación Provincial de Pontevedra, por la que se hace público el nombramiento de una Educadora de la plantilla de funcionarios de esta Corporación.
Resolución de 1 de julio de 1988, del Ayuntamiento de Beasaín (Guipúzcoa), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de esta Corporación.
Resolución de 6 de julio de 1988, del Ayuntamiento de Ramales de la Victoria (Cantabria), por la que se hace público el nombramiento de un Guardia de la Policía local.
Resolución de 12 de julio de 1988, del Ayuntamiento de Salvaterra de Miño (Pontevedra), por la que se hace público el nombramiento de Tesorero de esta Corporación.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid