Resolución de 3 de julio de 1988, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que, en aplicación del artículo 1.º de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Santander don Manuel Saiz-Trápaga y Avendaño, por haber cumplido la edad legalmente establecida.
Orden 421/38624/1988, de 7 de julio, por la que se dispone el cese del General de Brigada del Arma de Aviación don Vicente Hernández García como Subdirector general de Personal Militar de la Dirección General de Personal.
Resolución de 27 de mayo de 1988, de la Dirección General de la Policía, por la que se dispone el pase a situación de retirado del Policía del Cuerpo de Policía Armada don Federico Velasco López.
Orden de 27 de mayo de 1988 por la que se integra en el Cuerpo de Profesores de Educación General Básica a la Maestra de Primera Enseñanza doña Pilar Montero Gómez, como procedente de los cursillos de 1936.
Orden de 17 de junio de 1988 por la que se ingresa en el Cuerpo de Profesores de Educación General Básica a don José Antonio Parras Solís como procedente de la novena promoción experimental de ingreso directo, en virtud de la estimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el interesado.
Orden de 20 de junio de 1988 por la que se integra en el Cuerpo de Profesores de Educación General Básica a la Maestra de Primera Enseñanza doña Mercedes Pérez del Molino Goulard, como procedente de los cursillos de 1936.
Resolución de 15 de junio de 1988, de la Dirección General de Renovación Pedagógica, por la que se corrigen errores de la de 20 de abril por la que se hacen públicas las relaciones de los Profesores numerarios de «Inglés» seleccionados para asistir a actividades de formación en el Reino Unido y en España durante el verano de 1988.
Resolución de 24 de junio de 1988, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombra funcionario de carrera de la Escala de Agentes de Investigación del Servicio de Vigilancia Aduanera.
Resolución de 1 de julio de 1988, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombra funcionaria del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado a doña Elena Martín Iñiguez.
Orden de 7 de julio de 1988 por la que se resuelve el concurso de méritos convocado por Orden de 19 de mayo de 1988.
Resolución de 18 de marzo de 1988 por la que se nombra Gerente de la Universidad de Santiago de Compostela a don José Manuel Villanueva Prieto.
Resolución de 23 de mayo de 1988, de la Secretaría General del Consejo de Universidades, por la que se hacen públicos los acuerdos de la Subcomisión de Areas de Conocimiento del Consejo de Universidades, por delegación de la Comisión Académica, en sesión de 9 de mayo de 1988, estimatorios de solicitudes de modificación de denominación de plazas de Profesores Universitarios.
Resolución de 29 de junio de 1988 de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Ramón Roselló Dalmau y a doña María Soledad Martínez Chillón Profesores de los Cuerpos Docentes Universitarios.
Resolución de 29 de junio de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Rosario Lunar Hernández y a don José Carlos Fariñas García Profesores de los Cuerpos Docentes Universitarios.
Resolución de 29 de junio de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Antonio Rodríguez García Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Física Aplicada».
Resolución de 30 de junio de 1988, de la Universidad de Salamanca, por la que se dispone el cese de don Antonio Fernández de la Fuente, en el cargo de Vocal del Consejo Social de esta Universidad.
Resolución de 30 de junio de 1988, de la Universidad de Salamanca, por la que se dispone el cese de don Manuel de Saa Martín en el cargo de Vocal representante de las Organizaciones Sindicales en el Consejo Social de esta Universidad.
Resolución de 30 de junio de 1988, de la Universidad de Salamanca, por la que se dispone el cese de don Juan Belén Cela Martín en el cargo de Vocal del Consejo Social de esta Universidad.
Resolución de 30 de junio de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Rafael Flores de Frutos Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento «Fundamentos del Análisis Económico».
Resolución de 30 de junio de 1988, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra a don Fernando Fernández de Trocóniz en el cargo de Vocal del Consejo Social de esta Universidad.
Resolución de 30 de junio de 1988, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra a don Antonio Encinar Núñez en el cargo de Vocal del Consejo Social de esta Universidad.
Resolución de 4 de julio de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don José Miguel Serrano Ruiz-Calderón Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento «Filosofía del Derecho Moral y Política».
Resolución de 30 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de Las Valeras (Cuenca), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 10 de junio de 1988, del Ayuntamiento de Torelló (Barcelona), por la que se nombra Guardia de la Policía Local de Torelló a los aspirantes que superaron las pruebas celebradas al efecto.
Resolución de 10 de junio de 1988, del Ayuntamiento de Cambre (La Coruña), por la que se hace público el nombramiento de un Conserje-Notificador de la Escala de Administración General.
Resolución de 13 de junio de 1988, del Ayuntamiento de Collbató (Barcelona), por la que se hace público el nombramiento de un funcionario de esta Corporación.
Resolución de 15 de junio de 1988, del Ayuntamiento de Colmenar Viejo (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de tres Guardias Municipales.
Resolución de 15 de junio de 1988, del Ayuntamiento de Petrer (Alicante), por la que se hace público el nombramiento de un Sargento de la Policía Municipal.
Resolución de 21 de junio de 1988, del Ayuntamiento de La Carlota (Córdoba), por la que se hace público el nombramiento de personal laboral de esta Corporación.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid