Real Decreto 582/1988, de 10 de junio, por el que se dispone el cese de don Carlos de la Figuera y Jagou como Embajador de España en la República Socialista Checoslovaca, por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Real Decreto 583/1988, de 10 de junio, por el que se dispone el cese de don José Luis Dicenta Ballester como Embajador de España en Perú, por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Real Decreto 584/1988, de 10 de junio, por el que se dispone el cese de don Nabor Manuel García García como Embajador de España en la República de Zimbabwe, por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Real Decreto 585/1988, de 10 de junio, por le que se dispone el cese de don Nabor Manuel García García como Embajador de España en la República de Zambia, por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Real Decreto 586/1988, de 10 de junio, por el que se dispone el cese de don Nabor Manuel García García como Embajador de España en la República Federal e Islámica de las Islas Comores, por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Real Decreto 587/1988, de 10 de junio, por el que se dispone el cese de don Nabor Manuel García García como Embajador de España en la República de Botswana, por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Real Decreto 588/1988, de 10 de junio, por el que se designa Embajador de España en la República Socialista Checoslovaca a don José Luis Dicenta Ballester.
Real Decreto 589/1988, de 10 de junio, por el que se designa Embajador de España en Perú a don Nabor Manuel García García.
Real Decreto 590/1988, de 10 de junio, por el que se designa Embajador de España en la República Unida de Tanzania a don José Javier Navarro Izquierdo.
Real Decreto 591/1988, de 10 de junio, por el que se designa Embajador de España en la República de Zaire a don Eduardo Junco Bonet.
Real Decreto 592/1988, de 10 de junio, por el que se nombra a don Fernando Ledesma Bartret Presidente de la Delegación española que asistirá al Consistorio que tendrá lugar en la Santa Sede el día 28 de junio de 1988.
Orden de 27 de mayo de 1988 por la que se adjudican los puestos de trabajo convocados por Orden de 5 de abril de 1988.
Real Decreto 593/1988, de 10 de junio, por el que se dispone el cese de don Jordi Carbonell Sebarroja como Secretario general técnico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Real Decreto 594/1988, de 10 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don Gabino Escudero Zamora como Secretario general técnico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Resolución de 24 de mayo de 1988, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña María Gracia Díaz Gil Profesora titular de Escuela Universitaria, adscrita al área de conocimiento de «Didáctica de la Lengua y la Literatura».
Resolución de 24 de mayo de 1988, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña María Amalia Marín Díaz Profesora titular de Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Historia Antigua».
Resolución de 24 de mayo de 1988, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña Dolores Portal Olea Profesora titular de Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Química Orgánica».
Resolución de 24 de mayo de 1988, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Arturo Arasti Abaunza.
Resolución de 24 de mayo de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Constantino García Pérez, del área de conocimiento «Periodismo».
Resolución de 24 de mayo de 1988, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria a doña María Pilar Ruesga Ramos.
Resolución de 24 de mayo de 1988, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don José Francisco López-Font Márquez Profesor titular de Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Derecho Administrativo».
Resolución de 24 de mayo de 1988, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Catedrático de Universidad, del área de conocimiento «Economía Financiera y Contabilidad», del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad a don José Antonio Redondo López.
Resolución de 24 de mayo de 1988, de la Universidad de Santiago, por la que se rectifica la de 29 de marzo que nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Química Inorgánica», a don Jorge Bravo Bernárdez.
Resolución de 25 de mayo de 1988, de la Universidad de León, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña María Jesús Angeles Arín Abad Profesora titular de Universidad, área de conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular».
Resolución de 26 de mayo de 1988, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Didáctica de la Lengua y la Literatura», Departamento de Didáctica y Organización Escolar/Didáctica de la Lengua y la Literatura, a doña María C. Gloria Gutiérrez Almarza.
Resolución de 30 de mayo de 1988, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra a don José Ignacio Martínez Salazar Profesor titular de Escuela Universitaria y otros, en virtud de los respectivos concursos.
Resolución de 18 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de Soria, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid