Real Decreto 551/1988, de 3 de junio, por el que se nombra Presidente de la Misión Extraordinaria en la ceremonia de canonización que tendrá lugar en Santa Sede, el día 19 de junio de 1988, a don Virgilio Zapatero Gómez.
Real Decreto 552/1988, de 3 de junio, por el que se designa Embajador de España en Guyana a don Amaro González de Mesa y García San Miguel, con residencia en Caracas.
Real Decreto 553/1988, de 3 de junio, por el que se designa Embajador de España en Papua Nueva Guinea a don José Luis Pardos Pérez, con residencia en Canberra.
Orden de 30 de mayo de 1988 por la que se resuelve concurso de traslado de Secretarios judiciales de la tercera categoría.
Orden de 31 de mayo de 1988 por la que se dispone el cese de don José Luis Gómez Díaz como Jefe del Gabinete Técnico del señor Subsecretario de este Departamento.
Orden de 31 de mayo de 1988 por la que se dispone el cese de don Diego Martín Merchán como Oficial Mayor de este Departamento.
Resolución de 2 de mayo de 1988, de la Dirección General de la Policía, por la que se dispone el pase a situación de retirado del Policía del Cuerpo de Policía Armada don Juan Cuenca Galán.
Resolución de 20 de mayo de 1988, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden efectos retroactivos al nombramiento de don Manuel Martín-Cobos Puebla como Profesor titular de Universidad.
Resolución de 20 de mayo de 1988, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden efectos retroactivos al nombramiento de doña Amelia Ramón Guerrero como Profesora titular de Universidad.
Resolución de 20 de mayo de 1988, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden efectos retroactivos al nombramiento de doña Elena Pezzi Martínez como Profesora titular de Universidad.
Resolución de 20 de mayo de 1988, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden efectos retroactivos al nombramiento de doña Rosa Martínez Anguita como Profesora titular de Escuelas Universitarias.
Resolución de 20 de mayo de 1988, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden efectos retroactivos al nombramiento de don Jesús Conde Ayala como Profesor titular de Escuelas Universitarias.
Orden de 1 de junio de 1988 por la que se dispone el nombramiento como Subdirectora general en la Subdirección General Económico-Administrativa del Organismo Autónomo «Instituto de Promoción del Turismo de España», dependiente de la Secretaría General de Turismo, de doña Mercedes Elvira Palacio Tascón.
Orden de 1 de junio de 1988 por la que se dispone el nombramiento como Subdirector general de Información Turística del Organismo Autónomo «Instituto de Promoción del Turismo de España», dependiente de la Secretaría General de Turismo, de don Guillermo de Avila Dueñas.
Resolución de 9 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de Logroño, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Resolución de 19 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de Haro (La Rioja), por la que se hace público el nombramiento de Guardia de la Policía Municipal.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid