Acuerdo de 3 de mayo de 1988, de la Comisión Permanente, por el que se procede al nombramiento, en trámite de urgencia, de Juez sustituto para diferentes localidades de las Audiencias Territoriales de Barcelona y Valladolid para el año judicial 1987-88.
Real Decreto 451/1988, de 13 de mayo, por el que se designa Embajador de España en la República de Sudáfrica a don Alvaro de Castilla y Bermúdez de Cañete.
Real Decreto 452/1988, de 13 de mayo, por el que se designa Embajador de España en la República del Ecuador a don Juan Manuel Egea Ibáñez.
Orden de 29 de abril de 1988 por la que se declara jubilado al Secretario de la Administración de Justicia, en situación de excedencia voluntaria, por cumplir la edad reglamentaria, don Germán Fidel Gambón Alix, con efectos a partir de 29 de mayo de 1988.
Orden 421/38396/1988, de 12 de mayo, por la que se nombra Comandante General de Ceuta al General de División del Ejército de Tierra don Juan Pérez Crusells.
Orden 421/38397/1988, de 12 de mayo, por la que se nombra Director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional al General de División del Ejército de Tierra don Francisco López de Sepúlveda y Tomás.
Orden de 12 de mayo de 1988 por la que se nombra Gobernador Militar de la Plaza y Provincia de Barcelona al General de División del Ejército de Tierra don Jesús Eleta Sequera.
Orden de 12 de mayo de 1988 por la que se nombra Director de Transporte del Mando Superior de Apoyo Logístico al General de Brigada de Artillería don Angel Feltrer García.
Orden de 12 de mayo de 1988 por la que se nombra Profesor Principal de la Escala Superior del Ejército al General de Brigada de Infantería don Joaquín Castillo Santos.
Real Decreto 453/1988, de 13 de mayo, por el que se dispone cese en el cargo de Director del Gabinete del Secretario de Estado de Hacienda don José Alberto Zaragoza Rameau.
Real Decreto 454/1988, de 13 de mayo, por el que se dispone cese en el cargo de Delegado de Hacienda Especial de Cataluña don Ernesto de Aguiar Borrás.
Real Decreto 455/1988, de 13 de mayo, por el que se nombra Director del Gabinete del Secretario de Estado de Hacienda a don Antonio Herrero Alcón.
Real Decreto 456/1988, de 13 de mayo, por el que se nombra Director general de Planificación a don José Alberto Zaragoza Rameau.
Real Decreto 457/1988, de 13 de mayo, por el que se nombra Director general de Coordinación con las Haciendas Territoriales a don Ernesto de Aguiar Borrás.
Orden de 25 de abril de 1988 por la que se integra en el Cuerpo de Profesores de Educación General Básica a la Maestra de Primera Enseñanza doña Eleuteria González Fernández, como procedente de los cursillos de 1936.
Resolución de 25 de abril de 1988, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se concede efectos retroactivos al nombramiento de don Rafael Higueras Rodicio, como Profesor titular de Escuelas Universitarias.
Orden de 3 de mayo de 1988 por la que se dispone el cese de don Ignacio Bernardo Jiménez como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Asturias.
Orden de 3 de mayo de 1988 por la que se adjudican los puestos de trabajo ofrecidos en el concurso convocado por Orden de 9 de marzo.
Resolución de 22 de abril de 1988, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña María Rosario Zurriaga Lloréns como Profesora titular de Escuela Universitaria de «Psicología Social».
Resolución de 27 de abril de 1988, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra un Vocal del Consejo Social.
Resolución de 28 de abril de 1988, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Psicología Básica», Departamento de Psicología, a don Pedro Manuel Mateos García.
Resolución de 4 de mayo de 1988, de la Secretaría General del Consejo de Universidades, por la que se notifican números de Registro de Personal de diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios.
Resolución de 25 de abril de 1988, del Ayuntamiento de La Pobla de Farnals (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de dos funcionarios de esta Corporación.
Resolución de 25 de abril de 1988, del Ayuntamiento de Peñíscola (Castellón), por la que se hace público el nombramiento de tres Auxiliares de Administración General.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid