Real Decreto 329/1988, de 15 de abril, por el que se dispone que don José Luis Crespo de Vega cese como Embajador de España en la República de Guatemala, por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Real Decreto 330/1988, de 15 de abril, por el que se dispone el cese como Embajador de España en la República de Guinea Ecuatorial de don Antonio Núñez García-Sauco, por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Real Decreto 331/1988, de 15 de abril, por el que se dispone el cese de don Miguel Ignacio de Aldasoro Sandberg como Embajador de España en Brasil, por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Real Decreto 332/1988, de 15 de abril, por el que se nombra Presidente de la Misión Extraordinaria que ha de representar a España en las ceremonias de Beatificación del Padre Francisco Palau, al señor don Tomás de la Quadra Salcedo y Fernández del Castillo, Presidente del Consejo de Estado.
Real Decreto 333/1988, de 15 de abril, por el que se designa Embajador de España en el Estado de Baherein a don Juan José Arbolí Desvalls, con residencia en Kuwait.
Real Decreto 334/1988, de 15 de abril, por el que se designa Embajador de España en Brasil a don José Luis Crespo de Vega.
Real Decreto 335/1988, de 15 de abril, por el que se designa Embajador de España en la República Socialista de Rumania a don Antonio Núñez García-Sauco.
Real Decreto 336/1988, de 15 de abril, por el que se dispone el cese de don José Miguel Abarrategui González como Presidente del Consejo de Administración del Puerto Autónomo de Bilbao.
Real Decreto 337/1988, de 15 de abril, por el que se nombra Presidente del Consejo de Administración del Puerto Autónomo de Bilbao a don Pedro Luis Ruiz de Alegría Rogel.
Orden de 6 de abril de 1988 por la que se dispone el nombramiento de don Juan Ramón García Moreno como Subdirector general de Promoción de Empleo del Instituto Nacional de Empleo.
Orden de 14 de abril de 1988 por la que se dispone el nombramiento de doña María del Carmen de Andrés Conde como Subdirectora general de Diseño, Calidad Industrial y Medio Ambiente, de la Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología.
Resolución de 25 de marzo de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña María Asunción Esteban Quílez Profesora titular de Universidad del área «Tecnología de los Alimentos».
Resolución de 25 de marzo de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Angel Sáenz-Badillos Pérez Catedrático de Universidad del área «Estudios Hebreos y Arameos».
Resolución de 25 de marzo de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Enrique González Aranguena Profesor titular de Escuela Universitaria del área «Estadística e Investigación Operativa».
Resolución de 25 de marzo de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Santiago Sánchez González Profesor titular de Universidad del área «Comunicación Audiovisual y Publicidad».
Resolución de 25 de marzo de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Francisco López-Soldado Mato Profesor titular de Universidad del área «Pintura».
Resolución de 28 de marzo de 1988, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra al funcionario del Cuerpo General de Gestión don Jesús Gregorio Domínguez Martín Jefe del Servicio de Personal de esta Universidad.
Resolución de 4 de abril de 1988, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Pedro Miguel Sánchez Castillo Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Biología Vegetal».
Resolución de 6 de abril de 1988, de la Universidad de Cádiz, por la que se rectifica la de 28 de marzo de 1988, por la que se nombran Profesores en diferentes áreas de conocimiento.
Resolución de 7 de abril de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Juan Carlos Fontanillas Pérez Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Fisiología».
Resolución de 7 de abril de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Saturnino M. A. Samperio Flores Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal», en virtud de concurso de méritos.
Resolución de 7 de abril de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran dos Profesores titulares, en virtud de sus respectivos concursos.
Corrección de erratas de la Resolución de 18 de enero de 1988, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran Profesores titulares de Escuelas Universitarias en diferentes áreas de conocimiento a los aspirantes que se mencionan.
Resolución de 24 de marzo de 1988, del Ayuntamiento de Murcia, por la que se hace público el nombramiento de personal funcionario de esta Corporación.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid