Orden 421/38007/1988, de 11 de enero, por la que se dispone el cese del General Intendente General del Ejército de Tierra don Ramón Iranzo García, como Presidente de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material del Cuartel General del Ejército de Tierra.
Orden 421/38006/1988, de 11 de enero, por la que se nombra Gobernador Militar de la Plaza y Provincia de Madrid al General de División del Ejército de Tierra don Antonio Vázquez Gimeno.
Orden 421/38005/1988, de 11 de enero, por la que se nombra Comandante General de Melilla al General de División del Ejército de Tierra don José Jiménez Pérez de Larraya.
Orden 421/38009/1988, de 11 de enero, por la que se nombra Director de la Academia de Artillería y Gobernador Militar de la Plaza y Provincia de Segovia al General de Brigada de Artillería don Angel Ugarte Fernández de Landa.
Orden 421/38008/1988, de 11 de enero, por la que se nombra Presidente de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material del Cuartel General del Ejército de Tierra al General Intendente don Francisco Cuerda Ortega.
Orden 421/38010/1988, de 11 de enero, por la que se nombra Jefe de la Jefatura de Intendencia Económico-Administrativa y Presidente de la Junta Regional de Contratación de la Sexta Región Militar «Noroeste» al General Intendente del Ejército de Tierra don Máximo Benito de Francisco.
Orden 421/38011/1988, de 11 de enero, por la que se nombra a don Juan Ros Bersabe, Asesor ejecutivo del Gabinete del Ministro de Defensa.
Orden de 30 de diciembre de 1987 por la que se nombra a la funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado doña Gloria Bodelón Alonso Subdirectora general de Personal.
Resolución de 27 de noviembre de 1987, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don José Manuel Rodríguez Ferrer Profesor titular, adscrito al área de conocimiento de «Fisiología».
Resolución de 22 de diciembre de 1987, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad en diferentes áreas de conocimiento a los aspirantes que se mencionan.
Resolución de 10 de diciembre de 1987, del Ayuntamiento de Eivissa (Baleares), por la que se hace público el nombramiento de Técnico de Grado Medio.
Resolución de 15 de diciembre de 1987, del Ayuntamiento de Sevilla, por la que se hace público el nombramiento de un ATS Inspector.
Resolución de 16 de diciembre de 1987, de la Diputación Provincial de Cáceres, por la que se hace público el nombramiento de un Economista.
Resolución de 16 de diciembre de 1987, del Ayuntamiento de Dílar (Granada), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Resolución de 17 de diciembre de 1987, de la Diputación Provincial de Cáceres, por la que se hace público el nombramiento de dos Médicos Especialistas en Psiquiatría.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid