Resolución de 25 de octubre de 1987, de la Secretaría de Estado -Dirección de la Seguridad del Estado-, por la que se nombran funcionarios de carrera en el Cuerpo Nacional de Policía, Escala Básica, segunda categoría.
Orden de 15 de octubre de 1987 por la que se dispone el cese, por cambio de destino, de doña Soledad Sanz Salas como Subdirectora general de Educación Especial.
Real Decreto 1335/1987, de 30 de octubre, por el que se dispone el cese de don Santiago Eguidazu Mayor como Secretario general técnico del Ministerio de Industria y Energía.
Real Decreto 1336/1987, de 30 de octubre, por el que se dispone el cese de don Santiago Eguidazu Mayor como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, en representación del Ministerio de Industria y Energía.
Real Decreto 1337/1987, de 30 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don Ramón Pérez Simarro como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, en representación del Ministerio de Industria y Energía.
Real Decreto 1338/1987, de 30 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don Ramón Pérez Simarro como Secretario general técnico del Ministerio de Industria y Energía.
Orden de 23 de octubre de 1987 por la que se dispone el cese de doña Rosa Fernández León como Subdirectora general de Mercado Alimentario.
Orden de 20 de octubre de 1987 por la que se dispone el cese como Subdirector general de Administración Económica en la Dirección General de Correos y Telégrafos de la Secretaría General de Comunicaciones de don Dionisio Carlos Tolín Arias.
Orden de 20 de octubre de 1987 por la que se dispone el cese como Subdirector general de Recursos Humanos en la Dirección General de Correos y Telégrafos de la Secretaría General de Comunicaciones de don Severino Romerales Aznar.
Orden de 27 de octubre de 1987 por la que se dispone el nombramiento como Subdirector general de Climatología y Aplicaciones Meteorológicas en la Dirección General del Instituto Nacional de Meteorología de don Alberto Lines Escardo.
Orden de 28 de octubre de 1987 por la que se dispone el nombramiento como Subdirector general de Infraestructura en la Secretaría General de Comunicaciones de don Antonio Muñoz Rodríguez.
Orden de 27 de octubre de 1987 por la que se resuelve con carácter definitivo el concurso unitario de méritos y traslado en el Cuerpo de Médicos Titulares.
Resolución de 21 de octubre de 1987, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don José Augusto Ventín Pereira Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Periodismo».
Resolución de 19 de octubre de 1987, del Ayuntamiento de Gáldar (Las Palmas), por la que se hacen públicos los nombramientos de un Cabo de la Policía Municipal y dos Operarios.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid