Real Decreto 846/1987, de 12 de junio, por el que se dispone el cese de don Joaquín Martínez-Correcher y Gil como Jefe de Protocolo del Estado.
Real Decreto 847/1987, de 26 de junio, por el que se dispone el cese de don José Julio Feo Zarandieta como Secretario general de la Presidencia, con rango de Subsecretario.
Real Decreto 848/1987, de 12 de junio, por el que se designa Embajador de España en Suiza a don Joaquín Martínez-Correcher y Gil, Conde de Sierragorda.
Real Decreto 849/1987, de 26 de junio, por el que se designa Embajador de España en Lesotho a don Jaime Abrisqueta Martínez, con residencia en Maputo.
Real Decreto 850/1987, de 26 de junio, por el que se designa Embajador de España en la República Gabonesa a don Germán Zurita y Sáenz de Navarrete.
Real Decreto 851/1987, de 26 de junio, por el que se designa Embajador de España en la República Popular de Bangladesh a don Carlos Fernández Espeso, con residencia en Nueva Delhi.
Resolución de 28 de mayo de 1987, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se declara jubilado, por cumplimiento de la edad reglamentaria, a don Antonio Manuel María del Caño Ledo, Oficial de la Administración de Justicia, en situación de excedencia voluntaria.
Resolución de 1 de junio de 1987, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se declara jubilado forzoso al Médico forense, don José Molina Caballero, por cumplir la edad reglamentaria.
Resolución de 2 de junio de 1987, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se declara jubilado, por cumplimiento de la edad reglamentaria, a don Gonzalo González Navarro, Oficial de la Administración de Justicia, en situación de excedencia voluntaria.
Resolución de 4 de junio de 1987, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Cádiz, perteneciente al Colegio Notarial de Sevilla, al Notario de dicha localidad, don Mariano Toscano San Gil.
Resolución de 15 de junio de 1987, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Manuel Sanchís Cabanilles, aspirante a pruebas de idoneidad, para el área de «Cirugía», en ejecución de sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Valencia.
Resolución de 16 de junio de 1987, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se modifican los efectos del nombramiento de la Profesora titular de Escuelas Universitarias doña María Dolores Olaya Villar, en ejecución de sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Albacete.
Orden de 15 de junio de 1987 por la que se dispone el nombramiento de don José Ignacio Mingo Serrano como Secretario general del Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial (IMPI).
Real Decreto 852/1987, de 26 de junio, por el que se dispone el cese como Director técnico de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local de don Miguel Angel Díaz Peña.
Real Decreto 853/1987, de 26 de junio, por el que se nombra Director técnico de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local a don Carlos Solinis Laredo.
Orden de 24 de junio de 1987 por la que se resuelve provisionalmente el concurso unitario de méritos y traslado en el Cuerpo de Médicos Titulares.
Resolución de 29 de mayo de 1987, de la Universidad de Murcia, por la que se nombre, en virtud de concurso, a doña María Jesús Martín Escobar Profesora titular de Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento de «Música», de dicha Universidad.
Resolución de 29 de mayo de 1987, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Rafael Caravaca Morcillo Profesor titular de Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento de «Música», de dicha Universidad.
Resolución de 2 de junio de 1987, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Biología Celular», del Departamento de Citología e Histología a don Rafael Coveñas Rodríguez, actualmente Departamento de Ciencias Morfológicas.
Resolución de 2 de junio de 1987, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad, en diferentes áreas de conocimiento, a los aspirantes que se mencionan.
Resolución de 3 de junio de 1987, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Proyectos Arquitectónicos», del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo de esta Universidad a don César Agustín F. Portela Fernández-Jardón.
Resolución de 3 de junio de 1987, de la Secretaría General del Consejo de Universidades, por la que se corrigen errores producidos en la de 4 de febrero de 1987.
Resolución de 3 de junio de 1987, de la Secretaría General del Consejo de Universidades, por la que se corrigen errores producidos en la de 22 de abril de 1987.
Resolución de 4 de junio de 1987, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Antonio García Correa Catedrático de Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento de «Psicología Evolutiva y de la Educación» de dicha Universidad.
Resolución de 4 de junio de 1987, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña María Angeles Balibrea Gil Profesora titular de Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento de «Economía Aplicada».
Resolución de 5 de junio de 1987, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesora titular de Universidad, del área de conocimiento de «Derecho Financiero y Tributario», del Departamento de Derecho Público Especial de esta Universidad, a doña Amelia Paz González Méndez.
Resolución de 5 de junio de 1987, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don José Muñoz Garrigós Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento de «Filología Española», de dicha Universidad.
Resolución de 8 de junio de 1987, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña Luisa María Arvide Cambra Profesora titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Estudios Arabes e Islámicos».
Resolución de 8 de junio de 1987, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento que se indica, al aspirante que se menciona.
Resolución de 8 de junio de 1987, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad, en diferentes áreas de conocimiento, a los aspirantes que se mencionan.
Resolución de 8 de junio de 1987, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento que se indica, al aspirante que se menciona.
Resolución de 8 de junio de 1987, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento que se indica, al aspirante que se menciona.
Resolución de 8 de junio de 1987, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Historia del Arte», del Departamento de Historia del Arte de esta Universidad a don José María Santos Antonio Folgar de la Calle.
Resolución de 8 de junio de 1987, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Radiología y Medicina Física», del Departamento de Medicina, Radiología y Medicina Física, Psiquiatría y Salud Pública de esta Universidad a don Juan José Vidal Carreira.
Resolución de 9 de junio de 1987, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a don José María Fuertes Armengol, en el área de conocimiento «Ingeniería de Sistemas y Automática» de dicha Universidad.
Resolución de 9 de junio de 1987, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a don Miguel Grau Sánchez, en el área de conocimiento «Matemática Aplicada» de dicha Universidad.
Resolución de 9 de junio de 1987, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a don Rafael Mur Soteras, en el área de conocimiento «Expresión Gráfica y Arquitectónica» de dicha Universidad.
Resolución de 9 de junio de 1987, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a don Pere Pujol Paulí, en el área de conocimiento «Proyectos Arquitectónicos» de dicha Universidad.
Resolución de 9 de junio de 1987, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Catedrático de Universidad a don Esteban Codina Maciá, en el área de conocimiento «Mecánica de Fluidos» de dicha Universidad.
Resolución de 10 de junio de 1987, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesora titular de Escuela de Universitaria a doña Ana María Riera Martorell, en el área de conocimiento «Construcciones Arquitectónicas» de dicha Universidad.
Resolución de 20 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de Siero (Asturias), por la que se hace público el nombramiento de Vigilante del Mercado de Ganados de esta Corporación.
Resolución de 25 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de Higuera de la Sierra (Huelva), por la que se hace público el nombramiento de Auxiliar de Administración General.
Resolución de 26 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de Tarancón (Cuenca), por la que se hace público el nombramiento de Técnico de Administración General de esta Corporación.
Resolución de 27 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de Tárrega (Lérida), por la que se hace público el nombramiento de personal laboral de esta Corporación.
Resolución de 29 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de Santander, por la que se hace público el nombramiento de Oficial Mayor de esta Corporación.
Resolución de 4 de junio de 1987, del Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga), por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid