Orden de 30 de diciembre de 1986 por la que se nombra a don Andrés Meseguer Ruiz Interventor delegado en el INEM.
Orden de 30 de diciembre de 1986 por la que se autorizan las renuncias de los Recaudadores de Hacienda de las zonas de Hortaleza y Colmenar Viejo, de Madrid, don Ricardo Lozano Calvo y don Jaime Salafranca Granda, al desempeño de sus cargos, así como cese de los mismos al 31 de diciembre de 1986.
Orden de 19 de enero de 1987 por la que se nombra a don José C. Alcalde Hernández Interventor delegado en el SENPA.
Orden de 16 de diciembre de 1986 por la que se resuelve aceptar la renuncia formulada por don Julián Manero Maeso a todos los derechos adquiridos en el concurso-oposición por el que ingresó en el Cuerpo de Profesores de Educación General Básica.
Orden de 16 de diciembre de 1986 por la que se resuelve aceptar la renuncia formulada por doña María Begoña Ochoantesana Pérez a todos los derechos adquiridos en el concurso-oposición por el que ingresó en el Cuerpo de Profesores de Educación General Básica.
Orden de 18 de diciembre de 1986 por la que se declara la pérdida de los derechos adquiridos como consecuencia de la aprobación del concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de Profesores de Educación General Básica, convocado por Orden de 21 de marzo de 1985, de doña Angeles Alvarez Rodrigo.
Orden de 31 de octubre de 1986 por la que se dispone el cese como Subdirector general de Acción Social Marítima del Instituto Social de la Marina de don Leopoldo Manuel Cal Fernández.
Orden de 9 de enero de 1987 por la que se resuelve el concurso para la provisión de puestos de Inspectores de Trabajo, convocado por la de 14 de noviembre de 1986.
Resolución de 15 de enero de 1987, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Técnica de la Jefatura Central de Tráfico.
Corrección de errores de la Resolución de 5 de diciembre de 1986, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se integra en el Cuerpo de Arquitectos al servicio de la Hacienda Pública a don Juan José Massa Chacel, funcionario de plazas no escalafonadas.
Resolución de 26 de septiembre de 1986, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Carlos Enrique Pérez-Bermúdez Inglés, como Profesor titular de Escuela Universitaria de «Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal», de dicha Universidad.
Resolución de 15 de diciembre de 1986, de la Secretaría General del Consejo de Universidades, por la que se notifican números de Registro de Personal de diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios.
Resolución de 7 de enero de 1987, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Salvador Máñez Aliño, como Profesor titular de «Farmacología», de dicha Universidad.
Resolución de 7 de enero de 1987, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don David Domenech Casans, como Profesor titular de «Economía Financiera y Contabilidad», de dicha Universidad.
Resolución de 7 de enero de 1987, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Alberto Moreno Real como Profesor titular de «Física Aplicada» de dicha Universidad.
Resolución de 7 de enero de 1987, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Juan Iborra Bosch, como Profesor titular de «Cirugía», de dicha Universidad.
Resolución de 7 de enero de 1987, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don José María Rojo Sanz, como Profesor titular de «Filosofía del Derecho, Moral y Política», de dicha Universidad.
Resolución de 7 de enero de 1987, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Juan Bernabéu Aubán como Profesor titular de «Prehistoria» de dicha Universidad.
Resolución de 7 de enero de 1987, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña María Ana Monleón Domínguez como Profesora titular de «Filología Francesa» de dicha Universidad.
Resolución de 7 de enero de 1987, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Alicia Yanini Montes como Profesora titular de «Historia Contemporánea» de dicha Universidad.
Resolución de 8 de enero de 1987, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don José Luis Fresquet Febrer como Profesor titular de «Historia de la Ciencia» de dicha Universidad.
Resolución de 8 de enero de 1987, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña María del Carmen Corona Marzol como Profesora titular de «Historia Moderna» de dicha Universidad.
Resolución de 8 de enero de 1987, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña María José Báguena Cervellera como Profesora titular de «Historia de la Ciencia» de dicha Universidad.
Resolución de 8 de enero de 1987, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Víctor Emilio Reglero Velasco como Profesor titular de «Física de la Tierra, Astronomía y Astrofísica» de dicha Universidad.
Resolución de 8 de enero de 1987, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Juan Manuel Rojo Moreno como Profesor titular de «Psiquiatría» de dicha Universidad.
Resolución de 8 de enero de 1987, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña María Mercedes Genoveva Sanau Torrecilla como Profesora titular de «Química Inorgánica» de dicha Universidad.
Resolución de 13 de enero de 1987, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de «Comercialización e Investigación de Mercados» a don Miguel Antonio Santesmases Mestre.
Resolución de 14 de enero de 1987, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de «Biología Vegetal» a don Gabriel Moreno Horcajada.
Resolución de 16 de enero de 1987, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de «Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales» a don Luis Ignacio Sánchez Rodríguez.
Resolución de 19 de enero de 1987, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Biología Celular» a don Miguel Rubio Sáez.
Resolución de 4 de diciembre de 1986, del Ayuntamiento de Olot, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Resolución de 18 de diciembre de 1986, del Ayuntamiento de Benalmádena, por la que se hace público el nombramiento de funcionario de esta Corporación.
Resolución de 19 de diciembre de 1986, del Ayuntamiento de Castiblanco de los Arroyos, por la que se hace público el nombramiento de funcionario de esta Corporación.
Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Diputación Provincial de Huelva, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Resolución de 22 de diciembre de 1986, del Ayuntamiento de Navarcles, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Resolución de 27 de diciembre de 1986, del Ayuntamiento de Mercadal, por la que se hace público el nombramiento de funcionario de esta Corporación.
Resolución de 27 de diciembre de 1986, del Ayuntamiento de Vila-Real, por la que se hace público el nombramiento de personal laboral fijo.
Resolución de 29 de diciembre de 1986, del Ayuntamiento de Belvis de Monroy, por la que se hace público el nombramiento de funcionario de esta Corporación.
Resolución de 30 de diciembre de 1986, del Ayuntamiento de Anteiglesia de Gorliz, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Resolución de 30 de diciembre de 1986, del Ayuntamiento de Cullera, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Resolución de 9 de enero de 1987, del Ayuntamiento de Arganda del Rey, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid