Orden de 29 de junio de 1984 por la que se dispone el cese de don Santiago Molina García como Subdirector general de Administración del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Orden de 29 de junio de 1984 por la que se nombra a doña Ana María Vicente Merino Subdirectora general de Análisis Económico-Financiero de la Seguridad Social, de la Dirección General de Régimen Económico y Jurídico de la Seguridad Social.
Orden de 29 de junio de 1984 por la que se nombra a don Antonio Cabrales López Subdirector general de Gestión y Análisis Presupuestario de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Orden de 29 de junio de 1984 por la que se nombra a don Justo Gómez Sánchez-Manzano Subdirector general de Administración y Análisis Presupuestario del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Resolución de 27 de febrero de 1984, de la Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con el número 1.508 la llave estrella acodada 17 por 220 milímetros marca «Sibille», referencia MS-21, importada de Francia y presentada por la Empresa «Segurinsa, S. L.», de Barcelona.
Resolución de 30 de marzo de 1984, de la Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con el número 1.540 la llave fija, 29 milímetros, marca «Isofor», referencia 872, fabricada y presentada por la Empresa «Isofor, S. A.», de Figueras (Gerona).
Resolución de 30 de marzo de 1984, de la Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con el número 1.542 la llave fija, 32 milímetros, marca «Isofor», referencia 872, fabricada y presentada por la Empresa «Isofor, S. A.», de Figueras (Gerona).
Resolución de 2 de julio de 1984, de la Dirección General de Trabajo, por la que se ordena el registro y publicación del texto del Convenio Colectivo para el personal laboral del Patrimonio Nacional para el año 1984.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid