Resolución de 10 de noviembre de 1982, de la Secretaría Técnica de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se nombra a los Médicos Forenses que se citan para las Forensías que se mencionan, en virtud de concurso de traslado.
Orden de 27 de noviembre de 1982 por la que cesa don Jaime Arriandiaga Guerricaechevarría como Director provincial del Departamento en La Coruña.
Orden de 30 de noviembre de 1982 por la que cesa don Juan Manuel Romo Domínguez como Director provincial del Departamento en Cáceres.
Orden de 30 de noviembre de 1982 por la que cesa don Juan Renau Monferrer como Director provincial del Departamento en Castellón.
Orden de 22 de septiembre de 1982 por la que se resuelve concurso de traslados para la provisión de plazas vacantes en las Escalas Docente, de Administración, Servicios Técnicos y Servicios Generales de la Subdirección General de Centros de Enseñanzas Integradas y de los Centros de Enseñanzas Integradas.
Resolución de 11 de noviembre de 1982, de la Universidad de Alcalá de Henares por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar de dicho Organismo.
Orden de 29 de octubre de 1982 por la que se aprueba la relación del Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Especialidades Forestales, cerrada a 31 de diciembre de 1981.
Orden de 16 de noviembre de 1982 por la que se dispone el cese de don Jorge Juan Eiroa García como Director provincial de Cultura en Zaragoza.
Orden de 23 de noviembre de 1982 por la que se dispone el cese de don Raúl Sánchez Nogueras como Subdirector general de Fundaciones y Asociaciones Culturales de la Subsecretaría del Departamento.
Orden de 25 de noviembre de 1982 por la que se dispone el cese de don Manuel Nieto Cumplido como Director provincial de Cultura en Córdoba.
Orden de 26 de noviembre de 1982 por la que se nombra a doña Esperanza Aguirre Gil de Biedma Subdirectora general de Fundaciones y Asociaciones Culturales, dependiente de la Subsecretaría del Departamento.
Orden de 3 de diciembre de 1982 por la que se dispone el cese de doña Catalina Enseñat Enseñat como Directora provincial de Cultura en Baleares.
Orden de 3 de diciembre de 1982 por la que se dispone el cese de don Vicente González Barberán como Director provincial de Cultura en Granada.
Orden de 3 de diciembre de 1982 por la que se dispone el cese de don Guillermo Fernández Otero como Director provincial de Cultura en Lugo.
Orden de 3 de diciembre de 1982 por la que se dispone el cese de don Ignacio Fernández Berjillos como Director provincial de Cultura en Málaga.
Orden de 3 de diciembre de 1982 por la que se dispone el cese de don Joaquín Sagues Amorena como Director provincial de Cultura en Navarra.
Orden de 3 de diciembre de 1982 por la que se dispone el cese de don Ignacio García Talavera León como Director provincial de Cultura en Santa Cruz de Tenerife.
Orden de 3 de diciembre de 1982 por la que se dispone el cese de don José David Redondo Sanz como Director provincial de Cultura en Valladolid.
Orden de 3 de diciembre de 1982 por la que se dispone el cese de don Carlos Ferrándiz Araújo como Director local de Cultura en Cartagena.
Orden de 3 de diciembre de 1982 por la que se dispone el cese como Director insular de Cultura en la isla de Gomera de don Virgilio Brito García.
Orden de 3 de diciembre de 1982 por la que se dispone el cese de doña Concepción Margarita Avila Padrón como Directora insular de Cultura en El Hierro.
Orden de 3 de diciembre de 1982 por la que se dispone el cese de don Juan Marí Tur como Director insular de Cultura en la isla de Ibiza.
Acuerdo de 17 de noviembre de 1982, del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara jubilado, por incapacidad de carácter permanente, a don Casimiro Bartolomé Martínez, Juez de ingreso.
Acuerdo de 26 de noviembre de 1982, de la Comisión Permanente, por el que se declara en situación de excedencia voluntaria en el Cuerpo de Secretarios de Magistraturas de Trabajo a doña Carmen Paloma Tuñón Lázaro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid