Instrumento de ratificación de 11 de mayo de 1981 del Convenio entre España y la República de Austria, complementario del Convenio de La Haya de 1 de marzo de 1954, relativo al procedimiento civil, firmado en Viena el 14 de noviembre de 1979.
Real Decreto 1517/1981, de 8 de julio, sobre traspasos de servicios de la Seguridad Social a la Generalidad de Cataluña en materia de Seguridad Social (INSALUD e INSERSO). (Continuación.)
Real Decreto 1705/1981, de 3 de agosto, por el que se establecen las vacantes fijas que han de producirse durante el año naval 1981/1982, para aplicación de la Ley número 78/1968.
Real Decreto 1706/1981, de 3 de agosto, por el que se establecen las vacantes fijas que han de darse al ascenso en el Ejército del Aire durante el ciclo anual 1981-1982.
Real Decreto 1707/1981, de 3 de agosto, por el que se modifica la ayuda económica personal para la adquisición y arrendamiento de viviendas de protección oficial.
Real Decreto 1708/1981, de 3 de agosto, por el que se regulan los Centros docentes del extinguido Instituto Nacional de Enseñanzas Integradas.
Real Decreto 1709/1981, de 19 de junio, por el que se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de Geólogos.
Real Decreto 1710/1981, de 3 de agosto, por el que se promueve al empleo de Intendente del Aire del Cuerpo de Intendencia del Aire al Coronel del mismo Cuerpo don César Calderón de Lomas.
Real Decreto 1711/1981, de 3 de agosto, por el que se destina al Estado Mayor Conjunto de la Junta de Jefes de Estado Mayor al General de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, don Eduardo Gómez-Acebo Rodil.
Real Decreto 1712/1981, de 3 de agosto, por el que se nombra Subinspector de Tropas y Servicios de la Sexta Región Militar y Gobernador militar de la plaza y provincia de Burgos al General de División del Ejército don Luis Merino Megido.
Real Decreto 1713/1981, de 3 de agosto, por el que se nombra Director del Hospital Militar Central «Gómez Ulla» al General Subinspector Médico don Antonio Amo Galán.
Real Decreto 1714/1981, de 3 de agosto, por el que se nombra Jefe de los Servicios de Sanidad de la Sexta Región Militar al General Subinspector Médico del Ejército don Jesús Dornaleteche Sanz.
Real Decreto 1715/1981, de 3 de agosto, por el que se nombra Gobernador militar de la plaza y provincia de Segovia al General de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, don Angel Guerras Gallego.
Real Decreto 1716/1981, de 3 de agosto, por el que se nombra Gobernador militar de la plaza y provincia de Cáceres al General de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, don Antonio Eleta Sequera.
Real Decreto 1717/1981, de 3 de agosto, por el que se nombra Director de la Academia de Infantería y Gobernador militar de la plaza y provincia de Toledo al General de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, don Francisco Vidal Garau.
Real Decreto 1718/1981, de 3 de agosto, por el que se nombra Jefe de Ingenieros de la Segunda Región Militar al General de Brigada de Ingenieros, Diplomado de Estado Mayor, don Antonio Gómez de Salazar Alonso.
Real Decreto 1719/1981, de 3 de agosto, por el que se nombra Profesor Principal de la Escuela Superior del Ejército al General de Brigada de Artillería, Diplomado de Estado Mayor, don Ramón Valverde Martínez.
Real Decreto 1720/1981, de 3 de agosto, por el que se nombra Subinspector de Tropas y Servicios de Baleares y Gobernador militar de Mallorca al General de División del Ejército don Eduardo Bayo Hoya.
Real Decreto 1721/1981, de 7 de agosto, por el que se dispone que el General de División del Ejército, don José León Pizarro, pase al grupo de «Destino de Arma o Cuerpo».
Orden de 9 de julio de 1981 por la que se dispone el cese como Delegado del Gobierno en la isla de Fuerteventura, a petición propia, de don Fernando Pérez Navarro.
Resolución de 4 de mayo de 1981, de la Dirección de la Seguridad del Estado por la que se dispone el pase a situación de retirado, por inutilidad física, del personal del Cuerpo de la Policía Nacional que se cita.
Resolución de 4 de mayo de 1981, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el pase a situación de retirado, por inutilidad física en acto de servicio, del Cabo primero del Cuerpo de la Policía Nacional don Celso Ratón Míguez.
Resolución de 4 de mayo de 1981, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el pase a situación de retirado del personal del Cuerpo de la Policía Nacional que se cita.
Resolución de 29 de junio de 1981, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el pase a situación de retirado del Policía del Cuerpo de Policía Armada don Manuel Rey López.
Orden de 28 de julio de 1981 por la que se resuelve el concurso convocado por Orden de 10 de junio para proveer vacantes del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Orden de 8 de julio de 1981 por la que se adjudica, en virtud de concurso de traslado, la adjuntía de «Patología General y Propedéutica Clínica» (Facultad de Medicina), de la Universidad de Salamanca, al Profesor adjunto don José Manuel Miralles García.
Orden de 20 de julio de 1981 por la que agrega la cátedra de «Geografía General Física», de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, al concurso de acceso convocado para igual cátedra de la Universidad Complutense de Madrid.
Orden de 20 de julio de 1981 por la que se agrega la cátedra de «Química General», de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, al concurso de acceso convocado para igual cátedra de la Universidad de Valencia.
Orden de 20 de julio de 1981 por la que se agrega la cátedra de «Derecho Natural y Filosofía del Derecho», de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga al concurso de acceso convocado para igual cátedra de la Universidad de Palma de Mallorca.
Orden de 23 de julio de 1981 por la que se declaran desiertos los concursos de acceso convocados para la provisión de las cátedras de Universidad que se indican.
Resolución de 6 de julio de 1981, del Instituto Nacional de Asistencia y Promoción del Estudiante, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 35 plazas de la Escala Auxiliar del Instituto (turnos libre y restringido).
Resolución de 27 de julio de 1981, del Tribunal del concurso-oposición a plazas del Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad de la disciplina de «Estructura e Instituciones económicas españolas en relación con las extranjeras» (Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales), citando a los opositores para la reanudación de los ejercicios de la oposición.
Orden de 29 de julio de 1981 por la que se convoca concurso de méritos para los grupos A y B, y de antigüedad para el grupo C, en la plantilla del Cuerpo Médico de Sanidad Nacional.
Orden de 30 de julio de 1981 por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Médicos Titulares.
Resolución de 22 de mayo de 1981, de la Administración Institucional de la Sanidad Nacional, por la que se eleva a definitiva la lista provisional de solicitantes admitidos y excluidos para ingreso en la Escala de Facultativos y Especialistas de este Organismo.
Resolución de 21 de julio de 1981, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se convoca oposición para provisión de plazas de la Escala Unica del Cuerpo auxiliar de este Organismo.
Acuerdo de 29 de julio de 1981, de la Comisión Permanente, por el que se anuncia concurso de traslado entre Secretarios de la Administración de Justicia, rama de Juzgados.
Resolución de 9 de junio de 1981, del Ayuntamiento de Majadahonda, referente a la convocatoria para la provisión reglamentaria de una plaza de Conserje.
Resolución de 1 de julio de 1981, del Ayuntamiento de Los Realejos, referente al concurso para proveer una plaza de Letrado Asesor.
Resolución de 28 de julio de 1981, del Ayuntamiento de Palafolls, referente a la oposición para proveer una plaza de Agente encuadrada dentro del Subgrupo de Servicios Especiales, clase de Auxiliares de la Policía Municipal.
Resolución de 3 de agosto de 1981, de la Diputación Provincial de Valencia, por la que se transcribe lista de admitidos al concurso-oposición libre para provisión de una plaza de Titulado Superior del Area de Ciencias Sociales Históricas de esta Corporación.
Resolución de 3 de agosto de 1981, de la Diputación Provincial de Valencia, por la que se transcribe lista de admitidos al concurso-oposición libre para provisión de tres plazas de Traductores de Lengua Valenciana de esta Corporación.
Resolución de 4 de agosto de 1981, de la Diputación Foral del Señorío de Vizcaya, por la que se hace pública la composición del Tribunal de la oposición, en turno libre, para el ingreso como funcionario de carrera en el Grupo de Administración General, subgrupo de Técnicos.
Resolución de 4 de agosto de 1981, del Ayuntamiento de Castellón de la Plana, referente a la convocatoria para la provisión en propiedad, mediante concurso, de la plaza de Letrado Asesor de esta Corporación municipal.
Orden de 21 de mayo de 1981 por la que se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Granada en el recurso número 92 del año 1981, interpuesto por don Manuel López Lendínez, doña Araceli Palacios Hermoso, doña Antonia Jiménez Robles, don Juan Martínez García-Ligero y don Esteban López Lendínez.
Orden 111/10.112/1981, de 3 de junio, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 20 de febrero de 1981 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Juan Martínez Sánchez.
Orden 111/10.113/1981, de 3 de junio, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 18 de febrero de 1981 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Isabel Aliques Bermúdez.
Orden 111/10.114/1981, de 4 de junio, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 7 de abril de 1981, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Tomás Valencia Bayona.
Orden 111/10.115/1981, de 4 de junio, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 13 de abril de 1981 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Leonardo Valencia Cabrera.
Orden 111/10.116/1981, de 4 de junio, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 8 de abril de 1981 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Luis Gutiérrez Rivera.
Orden de 20 de mayo de 1981 por la que se conceden a las Empresas que se citan los beneficios fiscales de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de «interés preferente».
Orden de 20 de mayo de 1981 por la que se conceden a las Empresas que se citan los beneficios fiscales de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente.
Orden de 20 de mayo de 1981 por la que se priva a la Empresa «Francisco Cantos Mira» de los beneficios fiscales que le fueron concedidos al ser declarada industria de interés preferente.
Orden de 20 de mayo de 1981 por la que se acepta la renuncia de los beneficios fiscales concedidos a la Empresa «Miguel Soriano Mora, Luis Miguel y José Luis Mateo Soriano» al amparo de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre.
Orden de 20 de mayo de 1981 por la que se acepta el cambio de titularidad en los beneficios fiscales de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, concedidos a la Empresa «Julián Soler Marqués», a favor de «Julián Soler, S. L.».
Orden de 29 de junio de 1981 por la que se aprueba la fusión por absorción de «Médica Regional de Especialidades, S. A.» (C-337); «Fraternidad Nacional, S. A.» (C-86); «Consultorio Médico Quirúrgico Bailén, S. A.» (C-399), y «Servicio de Clínicas y Especialidades Médicas, S. A.» (C-104), por «Interprovincial Española de Seguros, Sociedad Anónima» (INTESA) (C-341).
Resolución de 4 de agosto de 1981, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, Servicio Nacional de Loterías, por la que se declaran nulos y sin valor los billetes que se citan correspondientes al sorteo de la Lotería Nacional que se ha de celebrar en Madrid el día 8 de agosto de 1981.
Orden de 30 de mayo de 1981 por la que se resuelven asuntos de conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, texto refundido de 9 de abril de 1976, y en el Real Decreto 2093/1979, de 3 de agosto, y la Orden ministerial de 6 de junio, con indicación de la resolución recaída en cada caso.
Orden de 8 de junio de 1981 por la que se concede la homologación de laboratorios para control de calidad de la edificación, de acuerdo con el Decreto 2215/1974, de 20 de julio.
Resolución de 20 de mayo de 1981, de la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la que se hace pública la concesión solicitada por Explotación Agrícola «Los Cabezos, S. A.», de un aprovechamiento de aguas del río Guadiela (embalse de Buendía), en término municipal de Alcocer (Guadalajara), con destino a riegos.
Resolución de 22 de julio de 1981, de la Delegación Provincial de Pontevedra, por la que se señala fecha para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por las obras que se citan.
Orden de 13 de mayo de 1981 por la que se declaran equiparaciones a las cátedras y plazas de «Mecánica y Termología» de las Facultades de Ciencias Físicas.
Orden de 19 de mayo de 1981 por la que se crea la Escuela Profesional de Hematología y Hemoterapia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia.
Orden de 20 de mayo de 1981 por la que se revisan las Ordenes ministeriales que clasificaron a los Centros no estatales de Bachillerato «García Hernández» y «María Quintana», ambos de Valencia.
Orden de 5 de junio de 1981 por la que se crean en las localidades que se citan sendas Secciones de Formación Profesional de primer grado.
Orden de 5 de junio de 1981 por la que se modifica el curso de adaptación a impartir en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, para alumnos procedentes de la Escuela Universistaria de Arquitectura Técnica de Sevilla.
Orden de 3 de julio de 1981 por la que se autoriza la utilización en Centros docentes de Educación Básica de libros y material didáctico impreso que se cita.
Resolución de 27 de mayo de 1981, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la publicación del Convenio Colectivo de la Empresa «Auxiliar de Transportes Marítimos, Sociedad Anónima» (AUXTRAMARSA).
Resolución de 20 de mayo de 1981, de la Delegación Provincial de Segovia, por la que se autoriza el establecimiento de la línea eléctrica de alta tensión y centro de transformación que se cita.
Resolución de 20 de mayo de 1981, de la Dirección General de Minas, por la que se publica la inscripción de propuesta de reserva provisional a favor del Estado para investigación de minerales radiactivos, que se denominará «Vitigudino», comprendida en las provincias de Salamanca y Zamora.
Resolución de 12 de mayo de 1981, de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se concede la homologación a la estructura de protección marca «Harrison Mc Gregor and Guest», modelo Fys 3, tipo bastidor, válida para los tractores que se citan.
Orden de 30 de mayo de 1981 por la que se aprueba el plan de obras correspondiente de la zona regable de El Serral de Yecla.
Orden de 3 de junio de 1981 por la que se conceden los beneficios previstos en el artículo quinto, c), de la Ley 29/1972, de 22 de julio, de Agrupaciones de Productores Agrarios para la ampliación y perfeccionamiento de sus instalaciones de conservación de patata de siembra a la Sociedad Agraria de Transformación número 10.047 «Agrupal», APA 025, de Vitoria (Alava).
Orden de 3 de junio de 1981 por la que se conceden los beneficios previstos en el artículo quinto, c), de la Ley 29/1972, de 22 de julio, de Agrupaciones de Productores Agrarios para la instalación de una central hortofrutícola a Fruticultores Asociados de la Ribera del Ebro Sociedad Cooperativa «Fare», APA 081, de Ginestar (Tarragona).
Orden de 10 de junio de 1981 por la que se modifica la Orden de 21 de julio de 1978, que creó el premio «Jorge Pastor».
Orden de 3 de julio de 1981 por la que se considera incluido en zona de preferente localización industrial agraria al perfeccionamiento de un centro de desmanillado y envasado de plátanos a realizar por la «Cooperativa del Campo Unión Agrícola de Las Palmas», en Arucas (Las Palmas), y se aprueba su proyecto.
Orden de 3 de julio de 1981 por la que se considera incluida en zona de preferente localización industrial agraria a la ampliación del centro de manipulación de agrios de don Vicente Meseguer García, en Villarreal (Castellón), y se aprueba su proyecto.
Orden de 3 de julio de 1981 por la que se aprueba el proyecto presentado por el señor don Juan Turú Vila para perfeccionar una extractora de aceite de orujo de aceituna sita en Yecla (Murcia).
Orden de 15 de julio de 1981 por la que se aprueba el proyecto reformado de la ampliación de la industria de elaboración, concentrado y embotellado de mostos de «Productos Vital-Carlos Scheneider, S. A.», emplazada en Gandía (Valencia).
Orden de 15 de julio de 1981 por la que se anulan los beneficios y la calificación de industria comprendida en zona de preferente localización industrial agraria a la planta de obtención de mostos concentrados a instalar en Rueda (Valladolid), por don Segundo Sanz Martín.
Orden de 11 de junio de 1981 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Central de Trabajo, dictada con fecha 10 de enero de 1980 en el recurso contencioso número 1.608/1978, interpuesto contra el Instituto Nacional de Estadística por don Francisco Alonso Gómez y otros.
Orden de 12 de junio de 1981 por la que se autoriza a la firma «Elanco Premezclas, S. A.» el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, para la importación de fosfato de tilosina y monensina sódica y la exportación de aditivos y suplementos para piensos.
Orden de 12 de junio de 1981 por la que se autoriza a la firma «Pascor, S. A.» el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, para la importación de polietileno en granza y la exportación de artículos de menaje y saneamiento de polietileno.
Orden de 12 de junio de 1981 por la que se autoriza a la firma Carlos Bernabéu Picó «Taller Mecánico Cervantes» el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, para la importación de poliestireno, y la exportación de estanterías, marcos y objetos decoración, de plástico.
Orden de 12 de junio de 1981 por la que se autoriza a la firma «Fardem Ibérica, S. A.» el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, para la importación de granza de polietileno y la exportación de envases y embalajes flexibles de polietileno.
Orden de 12 de junio de 1981 por la que se prorroga el período de vigencia del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a la firma «Fábrica Española de Magnetos, S. A.» por la Orden de 14 de julio de 1975 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de agosto) y prorrogado por Orden de 14 de enero de 1981 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de febrero).
Orden de 12 de junio de 1981 por la que se prorroga el período de vigencia del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a Fábrica Española de Magnetos, S. A.» (FEMSA), por la Orden de 12 de septiembre de 1975 («Boletín Oficial del Estado» de 29 de septiembre) y prorrogado por Orden de 14 de enero de 1981 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de febrero).
Orden de 12 de junio de 1981 por la que se prorroga el período de vigencia del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a «Fábrica Española de Magnetos, S. A.» (FEMSA) por la Orden de 15 de febrero de 1971 («Boletín Oficial del Estado» de 27 de febrero) y prorrogado por la Orden de 27 de febrero de 1976 («Boletín Oficial del Estado» de 24 de marzo) y modificaciones posteriores.
Orden de 22 de junio de 1981 por la que se autoriza a la firma «Productos Termoplásticos, S. L.» (Pro-ter, S. L.), el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de policloruro de vinilo y la exportación de tubería de policloruro de vinilo.
Orden de 22 de junio de 1981 por la que se autoriza a la firma «Asociación Comercial Magefesa», el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, para la importación de fleje de acero inoxidable y a la exportación de vajillas de mesa.
Orden de 7 de julio de 1981 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia número 336, de la Magistratura de Trabajo número 5 de Madrid, dictada con fecha 28 de junio de 1980, dictada en autos, interpuestos contra resolución del Instituto para la Propaganda Exterior de los Productos del Olivar-Ipepo, Dirección General de Exportación, por don Angel Marín Ruiz y otros.
Resolución de 20 de mayo de 1981, de la Dirección General de Política Arancelaria e Importación, que aprueba la autorización-particular por la que se otorgan los beneficios del régimen de fabricación mixta a la Empresa «Equipos Nucleares, S. A.», para la construcción de la tubería primaria para el sistema de generación de vapor de agua a presión del grupo II de la central nuclear de Vandellós II.
Cambios oficiales del día 7 de agosto de 1981.
Orden de 10 de junio de 1981 sobre la concesión y autorización para la creación y funcionamiento del Centro de Iniciativas Turísticas de Segovia.
Orden de 3 de junio de 1981 por la que se dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el recurso de apelación seguido entre el Abogado del Estado, como apelante, y don José Cruz Conesa, como apelado.
Resolución de 27 de mayo de 1981, del Consejo Metropolitano (Corporación Metropolitana de Barcelona), por la que se hace público el cambio de titularidad de la concesión del servicio público regular de transporte de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre Valldoreix y Estación de los Ferrocarriles de Cataluña (V. 114).
Resolución de 15 de junio de 1981, de la Diputación Provincial de Pontevedra, referente al levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por las obras que se citan.
Anuncios de Audiencias, Tribunales, Juzgados y Requisitorias
Subastas y concursos de obras y servicios públicos
Otros anuncios
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid