Real Decreto 2487/1980, de 14 de noviembre, por el que se nombra Fiscal general del Estado a don José María Gil-Albert Velarde.
Orden de 31 de octubre de 1980 por la que se otorgan por «adjudicación directa» los destinos que se mencionan al personal que se cita.
Orden de 3 de noviembre de 1980 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de Hacienda del Comandante de Infantería don Emilio Blanco Jerez.
Real Decreto 2488/1980, de 4 de noviembre, por el que se nombra Fiscal de la Audiencia Territorial de Bilbao a don Fermín Hernández Villarroya.
Real Decreto 2489/1980, de 14 de noviembre, por el que se dispone que don Juan Manuel Fanjul Sedeño cese en el cargo de Fiscal general del Estado.
Real Decreto 2490/1980, de 14 de noviembre, por el que se nombra Secretario técnico de Relaciones con la Administración de Justicia a don Javier Moscoso del Prado.
Real Decreto 2491/1980, de 14 de noviembre, por el que se dispone el cese como Capitán General de la Zona Marítima del Cantábrico del Almirante don José María de la Guardia y Oya.
Real Decreto 2492/1980, de 14 de noviembre, por el que se dispone cese en el cargo de Subsecretario de Hacienda don Carlos García de Vinuesa y Zabala.
Real Decreto 2493/1980, de 14 de noviembre, por el que se dispone cese en el cargo de Inspector central en el Ministerio de Hacienda don Jesús Fernández Cordeiro.
Real Decreto 2494/1980, de 14 de noviembre, por el que se nombra Subsecretario de Hacienda a don Jesús Fernández Cordeiro.
Real Decreto 2495/1980, de 14 de noviembre, por el que se nombra Delegado provincial del Ministerio de Educación en Vizcaya a don José Ignacio González Guerrero.
Orden de 28 de octubre de 1980 por la que se aprueba la relación definitiva de plazas no escalafonadas, cerrada a 31 de diciembre de 1979.
Orden de 24 de octubre de 1980 por la que se nombra funcionarios del Cuerpo Especial de Inspectores del SOIVRE a los aspirantes que han superado las pruebas selectivas para ingreso en el mencionado Cuerpo.
Resolución de 28 de octubre de 1980, de la Dirección General de Correos y Telecomunicación, por la que se deja sin efecto el nombramiento del personal rural integrado en la Escala de Clasificación y Reparto del Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicación que se cita.
Resolución de 31 de octubre de 1980, de la Subsecretaría de Transportes y Comunicaciones, por la que se resuelve el concurso de méritos convocado para cubrir vacantes del Cuerpo de Inspectores de Transporte Terrestre.
Orden de 26 de septiembre de 1980 por la que se nombra a don Esteban Jesús Morcillo Sánchez Profesor agregado de «Farmacología» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares.
Resolución de 12 de noviembre de 1980, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombran funcionarios de carrera del nivel Auxiliar Administrativo, a los opositores aprobados en las pruebas selectivas (turnos restringidos y libre), vacantes en la plantilla de dicho Organismo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid