Real Decreto 2136/1980, de 10 de octubre, por el que se dispone que don José Joaquín Puig de la Bellacasa y Urdampilleta cese en el cargo de Subsecretario de Asuntos Exteriores.
Real Decreto 2137/1980, de 10 de octubre, por el que se designa Embajador de España cerca de la Santa Sede a don José Joaquín Puig de la Bellacasa y Urdampilleta.
Real Decreto 2138/1980, de 10 de octubre, por el que se designa Embajador de España en el Estado de Qatar a don Fausto Navarro Izquierdo, con residencia en Abu-Dhabi.
Real Decreto 2139/1980, de 10 de octubre, por el que se nombra Subsecretario de Asuntos Exteriores a don Joaquín Ortega Salinas.
Real Decreto 2140/1980, de 5 de septiembre, por el que se acuerda el nombramiento del Magistrado que se cita.
Real Decreto 2141/1980, de 5 de septiembre, por el que se acuerda el nombramiento del Magistrado que se cita.
Real Decreto 2142/1980, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las promociones a la categoría de Fiscal de los funcionarios que se relacionan.
Real Decreto 2143/1980, de 5 de septiembre, por el que se declara jubilado por cumplir la edad reglamentaria a don Saturnino Gutiérrez de Juana, Presidente de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Real Decreto 2144/1980, de 5 de septiembre, por el que se declara jubilado por cumplir la edad reglamentaria a don Manuel Mendiolagoitia Sánchez, Magistrado de la Audiencia Territorial de Barcelona.
Resolución de 15 de septiembre de 1980, de la Dirección General de Justicia, por la que se jubila al Secretario de Juzgado de Paz don Jesús Gabriel y García.
Resolución de 17 de septiembre de 1980, de la Dirección General de Justicia, por la que se jubila a don Javier Bañeres Piniés, Secretario del Juzgado de Distrito de La Bisbal (Gerona).
Resolución de 17 de septiembre de 1980, de la Dirección General de Justicia, por la que se dispone que don Rafael Gordillo Rosario, Médico forense del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, pase destinado a la Forensía del número 22 de la misma capital.
Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Dirección General de Justicia, por la que se dispone que don Enrique Seguí Campaña, Médico forense del Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona, pase destinado a la Forensía del Juzgado de Instrucción número 3 de la misma capital.
Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Dirección General de Justicia, por la que se jubila a don José Molina Padilla, Secretario de Juzgado de Paz.
Resolución de 23 de septiembre de 1980, de la Dirección General de Justicia, por la que se jubila al Secretario de Juzgado de Paz don Ramón Pereda Moreno.
Real Decreto 2145/1980, de 11 de octubre, por el que se nombra Jefe del Tercio de Armada al General de Brigada de Infantería de Marina don Justo Pérez Ortiz.
Real Decreto 2146/1980, de 11 de octubre, por el que se nombra segundo Jefe de la Comandancia General de la Infantería de Marina al General de Brigada de Infantería de Marina don Miguel Yaguez y de Sobrino.
Real Decreto 2147/1980, de 11 de octubre, por el que se dispone el pase al Grupo «B» del Vicealmirante don Francisco Jaraíz Franco.
Real Decreto 2148/1980, de 13 de octubre, por el que se dispone que el General de Brigada de Ingenieros, Diplomado de Estado Mayor, don Guillermo Díaz del Río Jáudenes pase a la situación de Reserva.
Resolución de 6 de octubre de 1980, de la Dirección del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, por la que se nombra funcionario público propio del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza a los opositores aprobados correspondientes a la convocatoria para cubrir vacantes de Ingenieros Técnicos Forestales.
Orden de 20 de junio de 1980 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, a Catedrático de «Historia de la Filosofía» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Salamanca a don Cirilo Flórez Miguel.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid