Real Decreto 1962/1980, de 5 de septiembre, por el que se acuerda el nombramiento de los Magistrados que se citan.
Real Decreto 1963/1980, de 26 de septiembre, por el que se acuerda la jubilación, por incapacidad permanente, del Magistrado don Cándido Alonso García.
Real Decreto 1964/1980, de 26 de septiembre, por el que se declara jubilado, por haber cumplido la edad reglamentaria, a don José María Ramírez Rodríguez.
Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se nombra Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Manacor a don Francisco de Sales Garau Alzina, Notario de aquella localidad.
Resolución de 23 de septiembre de 1980, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila al Notario de Madrid don Pedro García Rosado-Barroso por haber cumplido los setenta años de edad.
Real Decreto 1965/1980, de 2 de octubre, por el que se dispone que el General de División del Ejército don Carlos Cortezo y Martínez Junquera pase al Grupo de «Destino de Arma o Cuerpo».
Orden de 15 de septiembre de 1980 por la que se dispone cese en el cargo de Jefe del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Hacienda don José María Sánchez-Cortés y Alguacil-Carrasco.
Resolución de 19 de septiembre de 1980, de la Inspección General del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de carrera del Organismo.
Orden de 3 de septiembre de 1980 por la que se nombran Consejeros nacionales de Educación en representación de la Comisión Episcopal de Enseñanza.
Orden de 22 de septiembre de 1980 por la que se rectifica la de 1 de julio de 1980, de nombramiento de funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato en la asignatura «Lengua y Literatura Catalanas».
Orden de 10 de septiembre de 1980 por la que se resuelve el concurso convocado para la provisión de una vacante en el aeropuerto de Fuerteventura entre funcionarios del Cuerpo Especial de Oficiales de Aeropuerto.
Orden de 22 de septiembre de 1980 por la que se dispone el cese de don Nicanor Alegre Hermida en el cargo de Presidente de la Comisión Gestora de la Escuela Oficial de Náutica de Gijón.
Orden de 22 de septiembre de 1980 por la que se dispone el cese de don José Antonio Pena Cea en el cargo de Vicepresidente de la Comisión Gestora de la Escuela Oficial de Náutica de Gijón.
Resolución de 20 de agosto de 1980, de la Subsecretaría de Pesca y Marina Mercante, por la que se nombra Vicedirector del Instituto Politécnico Nacional Marítimo-Pesquero de Canarias al Profesor titular de dicho Instituto don Manuel Perdomo Hernández.
Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Subsecretaría de Pesca y Marina Mercante, por la que se dispone el cese de don Nicanor Alegre Hermida en el cargo de Director de la Escuela Oficial de Náutica de Gijón.
Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Subsecretaría de Pesca y Marina Mercante, por la que se dispone el cese de don José Antonio Pena Cea en el cargo de Vicedirector-Jefe de Estudios de la Escuela Oficial de Náutica de Gijón.
Resolución de 25 de agosto de 1980, de la Administración Institucional de la Sanidad Nacional, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Ayudantes Técnicos Sanitarios a los aspirantes que superaron las pruebas selectivas convocadas por dicho Organismo.
Orden de 5 de septiembre de 1980 por la que se aprueba el expediente de la oposición para cubrir plazas en el Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios (Sección de Archivos) y se nombran funcionarios a los opositores aprobados.
Orden de 5 de septiembre de 1980 por la que se aprueba el expediente de la oposición para cubrir plazas en el Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios (Sección de Bibliotecas) y se nombran funcionarios a los opositores aprobados.
Orden de 25 de septiembre de 1980 por la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Escuelas Universitarias a don Luis Martín Santos para la cátedra de «Filosofía» de la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de Palencia, en virtud de concurso de acceso.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid