Orden de 22 de julio de 1980 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio del Interior del Capitán de Infantería don Hilario Velasco Caballero.
Orden de 22 de julio de 1980 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio del Interior del Comandante de Ingenieros don Jaime Celorio Sordo.
Resolución de 29 de julio de 1980, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se declara en situación de excedencia voluntaria al Notario de Valencia don Luis Amorós Guillén.
Real Decreto 1671/1980, de 28 de julio, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Arma de Aviación, Escala de Tierra, con carácter honorífico, al Coronel de dicha Arma y Escala, en situación de retirado, don Fabián Vicente del Valle.
Orden de 12 de mayo de 1980 por la que se aprueban las relaciones de funcionarios procedentes de la Zona Norte de Marruecos, a extinguir, y plazas no escalafonadas, a extinguir, procedentes de la Zona Norte de Marruecos y de la Administración Civil de la Comisaría General y Administración Autónoma de Guinea Ecuatorial, cerrada a 31 de diciembre de 1979.
Orden de 29 de julio de 1980 por la que se resuelve el concurso para la provisión de una vacante de Profesor en el Centro de Adiestramiento de la Subsecretaría de Aviación Civil, a cubrir entre funcionarios del Cuerpo Especial de Oficiales de Aeropuertos.
Resolución de 17 de julio de 1980, de la Subsecretaría de Pesca y Marina Mercante, por la que se nombra Jefe de Estudios de la Escuela Oficial de Náutica de Santa Cruz de Tenerife al Profesor numerario don Bernardo Egido Díez.
Resolución de 31 de julio de 1980 de la Subsecretaría de Pesca y Marina Mercante, por la que se dispone el cese de don José María Rodríguez Souto en el cargo de Vicedirector del Instituto Politécnico Nacional Marítimo Pesquero del Atlántico y se le nombra Director de dicho Centro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid