Orden de 30 de abril de 1980 por la que se nombra funcionario del Cuerpo General Administrativo de la Administración Civil del Estado a doña Luisa Lozano Fernández.
Orden de 2 de mayo de 1980 por la que se dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la relación de funcionarios de plazas no escalafonadas de la Presidencia del Gobierno, cerrada al 31 de diciembre de 1979.
Orden de 10 de julio de 1980 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de Administración Territorial del Comandante de Infantería don Enrique Navarro Pallarés.
Orden de 10 de julio de 1980 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio del Interior del Coronel Honorario de Ingenieros don Eusebio Gurrea Díaz.
Orden de 10 de julio de 1980 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio del Interior del Coronel de Infantería don Juan López López.
Orden de 7 de julio de 1980 por la que se acuerda el cese de don Pedro Esteban Alamo en el cargo de Inspector provincial de Juzgados de Distrito de la provincia de Vizcaya.
Orden de 8 de julio de 1980 por la que se acuerda el nombramiento de don Teodoro Sarmiento Hueso en el cargo de Inspector provincial de los Juzgados de Distrito de Vizcaya.
Resolución de 3 de julio de 1980, de la Dirección General de Justicia, por la que se declara jubilado al Secretario de Juzgado de Distrito, don Juan Cutanda Garcés.
Resolución de 8 de julio de 1980, de la Dirección General de Justicia, por la que se nombra Secretario del Juzgado de Paz de Puenteceso (La Coruña).
Resolución de 16 de junio de 1980, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se rectifica la de 28 de abril de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 137).
Resolución de 16 de junio de 1980, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el pase a situación de retirado, del personal del Cuerpo de la Policía Nacional que se cita.
Orden de 10 de julio de 1980 por la que se nombra a don Antonio Nogueras Tarridas Presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Mataró y comarca.
Orden de 10 de julio de 1980 por la que se nombra a don Juan Mascaró Roura Presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Gerona.
Orden de 10 de julio de 1980 por la que se nombra a don Luis Carbajo Flórez Presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Zamora.
Resolución de 3 de julio de 1980, de la Segunda Jefatura Regional de Carreteras de Oviedo, por la que se hace público el resultado del concurso-oposición restringido, celebrado con fecha 29 de abril de 1980, para proveer dos plazas de Capataz de Cuadrilla vacantes en la Jefatura Provincial de Carreteras de León.
Orden de 28 de julio de 1980 por la que se resuelve el concurso de traslados entre Catedráticos numerarios de Bachillerato.
Orden de 26 de junio de 1980 por la que se dispone que el Secretario de la Magistratura número 3 de Las Palmas, don César Pérez Cadenas, pase destinado a la número 3 de Málaga.
Orden de 26 de junio de 1980 por la que se dispone que el Secretario de la Magistratura número 3 de Málaga, don Diego Ortega Leiva, pase destinado a la número 3 de Granada.
Orden de 4 de julio de 1980 por la que se declara jubilado forzoso al Secretario de Magistraturas de Trabajo en situación de excedencia voluntaria don Vicente Otero Valcárcel.
Resolución de 1 de julio de 1980, de la Junta de Energía Nuclear, por la que se anula el nombramiento de los funcionarios de carrera del Cuerpo Auxiliar Administrativo que se citan por no haber tomado posesión de sus destinos dentro de los plazos establecidos.
Orden de 11 de julio de 1980 por la que se declara la caducidad del nombramiento de Corredor Colegiado de Comercio de la plaza mercantil de Córdoba, por jubilación por edad, del señor Navas Barbudo.
Orden de 11 de julio de 1980 por la que se declara la caducidad del nombramiento de Corredor Colegiado de Comercio de la plaza mercantil de Almería, por fallecimiento del señor Giménez González.
Corrección de errores de la Orden de 1 de junio de 1980 por la que se nombra Jefe del Gabinete del excelentísimo señor Ministro del Departamento a don Fernando Garro Carballo.
Resolución de 30 de junio de 1980, de la Subsecretaría de Aviación Civil, por la que se asignan plazas en propiedad a funcionarios del Cuerpo Especial de Controladores de la Circulación Aérea.
Resolución de 21 de junio de 1980, de la Dirección General del Instituto Nacional de la Salud, en el concurso libre convocado para la provisión de vacantes de plazas de Jefes de Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
Resolución de 23 de junio de 1980, de la Dirección General del Instituto Nacional de la Salud, en el concurso libre convocado para la provisión de vacantes de plazas de Jefes de Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
Real Decreto 1616/1980, de 31 de julio, por el que se nombra Catedrático numerario de Universidad a don Manuel Ortega Mata.
Orden de 21 de mayo de 1980 por la que se nombra a don Federico Gómez Rodríguez de Castro Profesor agregado de «Historia de los sistemas educativos contemporáneos» (a término), de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Orden de 29 de mayo de 1980 por la que se nombra a don Jesús Ildefonso Díaz Díaz, Profesor agregado de «Análisis matemático 3° (Ecuaciones en derivadas parciales)» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santander.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid