Real Decreto 1397/1980, de 11 de julio, por el que se dispone el cese de don Joaquín Ortega Salinas como Director general de Coordinación de la Administración Central del Estado.
Real Decreto 1398/1980, de 11 de julio, por el que se nombra Director general de Coordinación de la Administración Central del Estado a doña Rosa Posada Chapado.
Orden de 30 de abril de 1980 por la que se acuerda integrar en el Cuerpo General Subalterno de la Administración Civil del Estado a don Manuel Torrent Cebral y se le declara en situación de jubilado.
Orden de 30 de abril de 1980 por la que se nombra funcionario del Cuerpo General Administrativo de la Administración Civil del Estado, a don Pablo Carvajal Molia.
Orden de 14 de junio de 1980 por la que pasan a situación de retirado los componentes de la Policía Territorial del Sahara y los pertenecientes a la Policía de Africa Occidental Española (Grupos Nómadas de Sahara) que se citan.
Real Decreto 1399/1980, de 13 de junio, por el que se declara jubilado, por cumplir la edad reglamentaria, a don Guillermo Blanco Vargas, Fiscal de la Audiencia Territorial de Sevilla.
Orden de 30 de junio de 1980 por la que se declara jubilado forzoso por cumplir la edad reglamentaria a don Pedro Ortega Jiménez, Juez de Distrito de Manises.
Resolución de 19 de junio de 1980, de la Dirección General de Justicia, por la que se nombra en concurso de traslado para la plaza de Secretario de la Audiencia Provincial de Almería a don Cándido García Moreno, Secretario de la Administración de Justicia, Rama de Tribunales.
Real Decreto 1400/1980, de 4 de julio, por el que se nombra Jefe del Sector Naval de Cataluña y Comandante militar de Marina de Barcelona al Contralmirante don Fernando de Salas Pintó.
Real Decreto 1401/1980, de 4 de julio, por el que se dispone pase a la situación de reserva el Contralmirante don Severo Martín Allegue.
Resolución de 23 de junio de 1980, de la Comisaría del Seguro Obligatorio de Viajeros, por la que se nombran Funcionarios Administrativos de Carrera, a los aspirantes en expectación de destino que superaron las pruebas selectivas convocadas por resolución de 15 de noviembre de 1978.
Resolución de 23 de junio de 1980, de la Comisaria del Seguro Obligatorio de Viajeros, por la que se nombran funcionarios Auxiliares de Carrera a los aspirantes en expectación de destino que superaron las pruebas selectivas convocadas por resolución de 15 de noviembre de 1978.
Orden de 4 de junio de 1980 por la que se asciende al empleo de Capitán del Cuerpo de la Policía Nacional al Teniente de dicho Cuerpo don Plácido Vicente Baños.
Orden de 4 de junio de 1980 por la que se asciende al empleo de Comandante del Cuerpo de la Policía Nacional al Capitán de dicho Cuerpo don Angel Corral Ventura.
Orden de 5 de junio de 1980 por la que se asciende al empleo de Teniente del Cuerpo de la Policía Nacional al Brigada de dicho Cuerpo don Marcelo García Serrano.
Resolución de 11 de junio de 1980, de la Comisión Administrativa de Grupos de Puertos, por la que se hace pública la relación de opositores aprobados para ocupar una plaza de Oficial administrativo (nivel Administrativo, proporcionalidad 6), vacante en el Grupo de Puertos de Vizcaya.
Real Decreto 1402/1980, de 11 de julio, por el que se dispone el cese de don Gerardo Harguindey Banet en el cargo de Subsecretario del Ministerio de Trabajo.
Real Decreto 1403/1980, de 11 de julio, por el que se dispone el cese de don Alejandro Mulas García en el cargo de Secretario general Técnico del Ministerio de Trabajo.
Real Decreto 1404/1980, de 11 de julio, por el que se dispone el cese de don José Miguel Prados Terriente en el cargo de Director general de Trabajo.
Real Decreto 1405/1980, de 11 de julio, por el que se dispone el cese de don Emilio Pujalte Clariana en el cargo de Director general de Jurisdicción del Trabajo.
Real Decreto 1406/1980, de 11 de julio por el que se nombra a don José Miguel Prados Terriente para el cargo de Subsecretario del Ministerio de Trabajo.
Real Decreto 1407/1980, de 11 de julio, por el que se nombra a don Emilio Pujalte Clariana para el cargo de Secretario general técnico del Ministerio de Trabajo.
Orden de 10 de julio de 1980 por la que se dispone el nombramiento de don José Nicolás Pérez Velasco como Subdirector general de Personal del Ministerio de Agricultura.
Real Decreto 1408/1980, de 11 de julio, por el que se dispone el cese, a petición propia, de don Jaime Rotondo Russo como Secretario general Técnico del Ministerio de Administración Territorial.
Real Decreto 1409/1980, de 11 de julio, por el que se dispone el cese, a petición propia, de don Elías Cruz Atienza como Director general de Cooperación con los Regímenes Autonómicos.
Real Decreto 1410/1980, de 11 de julio, por el que se nombra Subsecretario del Ministerio de Administración Territorial a don Joaquín Ortega Salinas.
Orden de 21 de marzo de 1980 por la que se nombra a don Ricardo Jesús Landínez Lagunero Profesor agregado de «Microbiología y Parasitología» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid.
Orden de 28 de mayo de 1980 por la que se nombra a don Mariano Artes Gómez Catedrático numerario del grupo V de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Gijón de la Universidad de Oviedo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid