Orden de 21 de enero de 1980 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de Administración Territorial del Coronel honorario de Caballería don Rosendo Villaverde Goncer.
Orden de 31 de enero de 1980 por la que se declara en situación de excedencia voluntaria a doña María Dolores Márquez de Prado Noriega, Juez de Distrito.
Orden de 31 de enero de 1980 por la que se declara en situación de excedencia voluntaria a don Julio César Picatoste Bobillo, Juez de Distrito.
Orden de 31 de enero de 1980 por la que se declara en situación de excedencia voluntaria a don Joaquín Angel Domingo Martínez, Juez de Distrito.
Orden de 31 de enero de 1980 por la que se declara en situación de excedencia voluntaria a don Andrés Martínez Arrieta, Juez de Distrito.
Orden de 31 de enero de 1980 por la que se declara en situación de excedencia voluntaria a don Alfonso Otero Pedrouzo, Juez de Distrito.
Orden de 31 de enero de 1980 por la que se declara en situación de excedencia voluntaria a don Enrique Anglada Fors, Juez de Distrito.
Orden de 31 de enero de 1980 por la que se declara en situación de excedencia voluntaria a don Guillermo Sacristán Represa, Juez de Distrito.
Orden de 31 de enero de 1980 por la que se declara en situación de excedencia voluntaria a don José Antonio Ochoa Fernández, Juez de Distrito.
Orden de 31 de enero de 1980 por la que se declara en situación de excedencia voluntaria a don Victoriano Cubero Romeo, Juez de Distrito.
Orden de 8 de febrero de 1980 por la que se declara en situación de excedencia voluntaria en el Cuerpo de Fiscales de Distrito a don Manuel Enrique Sánchez Ayala.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se nombra Secretario del Juzgado de Distrito de Arzúa (La Coruña) a don Luis Díaz Aboy.
Real Decreto 268/1980, de 30 de enero, por el que se dispone que el General Subinspector Médico del Ejército don Saturnino Mozota Sagardía pase, a petición propia, a la situación de reserva.
Orden de 30 de noviembre de 1979 por la que se asciende a los empleos que se citan, en la Escala Honorífica Militar de Ferrocarriles, el personal que se menciona.
Orden de 30 de noviembre de 1979 por la que pasa a honorario, en la Escala Honorífica Militar de Ferrocarriles, el personal que se cita.
Orden de 17 de diciembre de 1979 por la que se asciende a los empleos que se mencionan en la Escala Honorífica Militar de Ferrocarriles, el personal que se cita.
Corrección de errores de la Orden de 7 de noviembre de 1979 por la que se acuerda la inclusión de don Carlos María Arechavala Fontecilla en la relación de funcionarios que deben integrar el Cuerpo Especial de Inspectores Financieros y Tributarios.
Resolución de la Dirección de la Seguridad del Estado por la que se dispone el pase a situación de retirado del personal del Cuerpo de la Policía Nacional que se cita.
Resolución de la Dirección de la Seguridad del Estado por la que se dispone el pase a situación de retirado del personal del Cuerpo de la Policía Nacional que se cita.
Orden de 21 de enero de 1980 por la que se nombra a don Jaime Olmedo Limeses Presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Pontevedra.
Orden de 31 de enero de 1980 por la que se nombra a don José María Ballell Juanals Presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Cáceres.
Orden de 31 de enero de 1980 por la que se acepta la renuncia del Presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Palencia.
Orden de 5 de febrero de 1980 por la que se dispone el cese de los Vocales de libre designación por este Departamento en la Comisión Provincial de Urbanismo de Cáceres.
Corrección de erratas de la Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza por la que se nombra funcionarios públicos propios de este Organismo a los opositores aprobados correspondientes a la convocatoria para cubrir vacantes de Ingenieros Superiores (Ingenieros de Montes).
Orden de 31 de diciembre de 1979 por la que se nombra a don Francisco Montoya Sánchez Profesor titular de «Matemáticas» del Instituto Politécnico Nacional Marítimo-Pesquero de Canarias.
Orden de 21 de enero de 1980 por la que se adjudica una vacante de Jefe COM/AIS, nivel 4, en el aeropuerto de Vitoria, entre funcionarios del Cuerpo Técnico de Especialistas de Telecomunicaciones Aeronáuticas.
Resolución de la Subsecretaría de Pesca y Marina Mercante por la que se nombra Secretario de la Escuela Oficial de Náutica de Gijón al Profesor numerario don Juan Trigo del Río.
Resolución de la Dirección General de Correos y Telecomunicación por la que se hace pública la lista provisional de funcionarios integrados en el Cuerpo Superior Postal y de Telecomunicación.
Orden de 14 de enero de 1980 por la que se hace pública la relación de opositores aprobados y plazas adjudicadas a los mismos, una vez superadas las pruebas selectivas convocadas para proveer diversos puestos de trabajo, en el Cuerpo de Veterinarios titulares.
Orden de 16 de enero de 1980 por la que se acuerda la incorporación como funcionario de carrera en el Cuerpo Especial de Asistentes Sociales de Asistencia Pública a don José Gamarra Lega.
Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de la Salud en el concurso libre convocado para la provisión de plazas de Jefes de Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
Resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se nombran Secretarios de Administración Local de segunda categoría, con carácter interino, para las plazas que se citan.
Resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se nombran Secretarios de Administración Local de segunda categoría, con carácter interino, para las plazas que se citan.
Resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se otorgan nombramientos interinos de Secretarios de Administración Local, de tercera categoría, para las plazas que se citan.
Orden de 18 de enero de 1980 por la que se eleva a definitivo el nombramiento de don Juan José Martínez García, Catedrático numerario de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid.
Orden de 29 de enero de 1980 por la que se eleva a definitivo el nombramiento de don Aníbal Ramón Figueiras Vidal, Catedrático numerario de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid