Resolución de la Dirección General de Sanidad por la que se rectifica la que eleva a definitiva la lista provisional de plazas del concurso ordinario para provisión de puestos de trabajo vacantes en las plantillas del Cuerpo de Médicos de Casas de Socorro y Hospitales Municipales, declarados a extinguir, y de Médicos titulares, convocado por otra de 5 de abril de 1974.
Orden de 9 de octubre de 1975 por la que se nombra a don Antonio Navarro Quilis Profesor agregado de «Patología y Clínica quirúrgicas (Traumatología y Ortopedia)» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia.
Orden de 10 de octubre de 1975 por la que se nombra a don Carlos Sieiro del Nido Profesor agregado de «Química física» de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid.
Orden de 10 de octubre de 1975 por la que se nombra a don Angel González Ureña Profesor agregado de «Química Física (2.ª)» de la Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense de Madrid.
Orden de 13 de octubre de 1975 por la que se nombra a don José Cabo Soler como Profesor agregado de «Bioquímica y Fisiología general» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santander.
Orden de 15 de octubre de 1975 por la que se nombra a don Arturo Gullón Macarrón Profesor agregado de «Genética» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna.
Orden de 23 de octubre de 1975 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Histología y Embriología general» de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona a don Rafael González Santander.
Orden de 24 de octubre de 1975 por la que se nombra a don José Luis Vicente Córdoba Profesor agregado de «Algebra» de la Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense de Madrid.
Orden de 27 de octubre de 1975 por la que se nombra en virtud de concurso de acceso Catedrático de «Electricidad y Magnetismo» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago a don Guillermo Rodríguez-Izquierdo Gavala.
Orden de 30 de octubre de 1975 por la que se dispone que el Secretario de la Magistratura de Trabajo de Melilla, don Luis Borrego de Dios, pase destinado a la de Lérida, por ser el único solicitante.
Orden de 30 de octubre de 1975 por la que se dispone que el Secretario de la Magistratura de Trabajo de Lérida, don Jesús Tamara Fernández de Tejerina, pase destinado a la número 3 de Zaragoza, por ser el más antiguo de los solicitantes.
Orden de 28 de octubre de 1975 por la que se dispone el cese de don Manuel B. Cervia Cabrera como Secretario general de la Asesoria Jurídica de la Secretaria General del Movimiento.
Orden de 28 de octubre de 1975 por la que se dispone el cese de don Gabriel Abad Rivas como Secretario de la Gerencia de Servicios del Movimiento.
Orden de 28 de octubre de 1975 por la que se nombra a don Gabriel Abad Rivas Secretario general de la Asesoría Jurídica de la Secretaría General del Movimiento.
Orden de 28 de octubre de 1975 por la que se nombra a doña María Teresa Grande González Secretario de la Gerencia de Servicios del Movimiento.
Orden de 11 de noviembre de 1975 por la que se dispone el cese de don Enrique Badía Rión como Director del Departamento de Administración Financiera de la Gerencia de Servicios del Movimiento.
Orden de 11 de noviembre de 1975 por la que se dispone el cese de don Antonio Peñalver Palacios como Director del Departamento de Personal de la Gerencia de Servicios del Movimiento.
Orden de 11 de noviembre de 1975 por la que se nombra a don Tomás García Salgado Director del Departamento de Personal de la Gerencia de Servicios del Movimiento.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid