Orden de 24 de enero de 1975 por la que se resuelve el concurso de Organismos autónomos convocado entre funcionarios del Cuerpo General Subalterno.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se jubila al Secretario de Justicia Municipal don José María Ribas Gimbernat.
Orden de 30 de enero de 1975 por la que se concede el incremento del complemento de sueldo por razón de destino al Oficial que se cita.
Orden de 5 de febrero de 1975 por la que se dispone, por pase a otro destino, el cese de don Octavio García Torralba como Subdirector general Fiscal en la Intervención General de la Administración del Estado.
Orden de 5 de febrero de 1975 por la que se nombra a don Francisco Bravo Herrandis Subdirector general Fiscal en la Intervención General de la Administración del Estado.
Resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se nombra Secretario de Administración Local de segunda categoría, con carácter interino, para la plaza que se cita.
Resolución de la Universidad Politécnica de Barcelona por la que se nombran funcionarios de carrera a los opositores aprobados en las pruebas selectivas restringidas para cubrir plazas de Auxiliares en la plantilla de esta Universidad.
Orden de 13 de febrero de 1975 por la que cesa en el cargo de Oficial Mayor del Departamento don Jesús M. Haddad Blanco.
Orden de 13 de febrero de 1975 por la que cesa en el cargo de Jefe del Gabinete Técnico del Subsecretario don José Antonio de Mesa Basán.
Orden de 13 de febrero de 1975 por la que se nombra a don Julián Ruiz Platero Oficial Mayor del Departamento.
Orden de 13 de febrero de 1975 por la que se nombra a don Jesús M. Haddad Blanco Jefe del Gabinete Técnico del Subsecretario.
Decreto 181/1975, de 14 de febrero, por el que se dispone el cese de don Antonio Castro Villacañas como Delegado nacional de Prensa y Radio del Movimiento.
Decreto 182/1975, de 14 de febrero, por el que se dispone el cese de don Luis Nozal López como Delegado Nacional de Provincias.
Decreto 183/1975, de 14 de febrero, por el que se nombra Delegado Nacional de Acción Docente del Movimiento a don José Martínez Emperador.
Decreto 184/1975, de 14 de febrero, por el que se nombra Delegado Nacional de Prensa y Radio del Movimiento a don Emilio Romero Gómez.
Decreto 185/1975, de 14 de febrero, por el que se nombra Delegado Nacional de Provincias a don Jesús Aramburu Olaran.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid