Decreto 95/1963, de 24 de enero, por el que se destina al Alto Estado Mayor al Contralmirante don Fausto Saavedra Collado.
Decreto 96/1963, de 24 de enero, por el que se nombra representante del Ministerio del Aire en el Consejo del Instituto Nacional de Industria a don Juan Martínez de Pisón Nebot.
Decreto 97/1963, de 24 de enero, por el que se dispone el cese de don Antonio Núñez Rodríguez en el Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria.
Orden de 15 de enero de 1963 por la que se disponen ascensos de escala en el Cuerpo Nacional de Topógrafos Ayudantes de Geografía y Catastro.
Orden de 15 de enero de 1963 por la que se disponen ascensos de escala y en comisión en el Cuerpo Nacional de Ingenieros Geógrafos.
Orden de 15 de enero de 1963 por la que se declara jubilado en el Cuerpo Nacional de Ingenieros Geógrafos a don Manuel Chueca Martínez, por cumplir la edad reglamentaria.
Orden de 15 de enero de 1963 por la que se declara jubilado en el Cuerpo Nacional de Topógrafos Ayudantes de Geografía y Catastro a don Joaquín Casas Vierna, por cumplir la edad reglamentaria.
Orden de 15 de enero de 1963 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en la actualidad y el pase a la situación de «En expectativa de Servicios Civiles» del Comandante de Ingenieros don José María Pandelet Fernández de Santaella.
Orden de 17 de enero de 1963 por la que se dispone la baja del Capitán de Infantería don Ricardo Carbonell de Andrés en el destino civil que actualmente desempeña y su alta en el destino militar que tenía anteriormente.
Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral por la que se disponen ascensos de escala y en comisión en el Cuerpo Nacional de Ingenieros Geógrafos en vacante producida por base a superior categoría de don Luis Miguel González-Miranda
Decreto 98/1963, de 17 de enero, por el que promueve a la plaza de Magistrado de entrada a don José Arregui Gil, Juez de término.
Decreto 99/1963, de 17 de enero, por el que promueve a la plaza de Magistrado de entrada a don Victorino Hurtado Sánchez, Juez de término.
Decreto 100/1963, de 17 de enero, por el que se promueve a la plaza de Magistrado de ascenso a don José Illescas Melendo, Magistrado de entrada.
Decreto 101/1963, de 17 de enero, por el que se promueve a la plaza de Magistrado de término a don Manuel Mendiolagoitia Sánchez, Magistrado de ascenso.
Decreto 102/1963, de 17 de enero, por el que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de Pamplona a don Pedro Jesús Vitrián Esparza, Magistrado de ascenso.
Orden de 16 de enero de 1963 por la que se nombra Secretario del Juzgado Municipal de Madrid número 7 a don Pedro Albácar López.
Orden de 18 de enero de 1963 por la que se nombra Secretario del Juzgado Municipal de Jumilla (Murcia) a don Jaime Blasco Casanova.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se promueven a las categorías que se indican a Oficiales de la Administración de Justicia de la Rama de Juzgados.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se hace público el resultado del concurso de traslación anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» de 20 de diciembre último para la provisión de las plazas de Secretarios de las Audiencias que se mencionan.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se promueve a la plaza de Médico forense de categoría segunda a don Jerónimo Domínguez Vara.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se promueve a la plaza de Médico forense de categoría segunda a don Gonzalo José Cabanillas Gallas.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se promueve a la plaza de Médico forense de categoría primera, dotada con el haber anual de 28.800 pesetas, a don Alejandro Alvarez Fernández.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se promueve a la plaza de Médico forense de categoría segunda a don Rodrigo Fernández González.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se jubila al Secretario de la Justicia Municipal don Rafael Salas López.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se jubila al Secretario de la Justicia Municipal don Juan Janer Roselló.
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se jubila a don José Mosquera Caballero, Registrador de la Propiedad de Barcelona número 4, por haber cumplido la edad reglamentaria.
Decreto 103/1963, de 17 de enero, por el que se nombra Inspector general honorario del Cuerpo Técnico de Inspección de Seguros y Ahorro a don José Salgado Torres.
Resolución de la Sección Central de Personal por la que se transcribe relación de peticiones de traslado y vicisitudes de los funcionarios del Cuerpo General de Administración de la Hacienda Pública correspondiente al mes de diciembre de 1962.
Resolución de la Dirección General de Correos y Telecomunicación por la que se nombra Auxiliar de tercera clase de la Escala Auxiliar Mixta de Telegrafistas a don Jorge Unzueta Guezuraga.
Resolución de la Dirección General de Correos y Telecomunicación por la que se nombra Auxiliar de tercera clase de la Escala Auxiliar Mixta de Telegrafistas a don Urbano Fernández Lazcano.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el retiro del personal del Cuerpo de Policía Armada que se cita.
Decreto 104/1963, de 17 de enero, por el que cesa como representante del Ministerio de Trabajo en el Consejo Superior de Ferrocarriles y Transportes por Carretera don Cristóbal Graciá Martínez.
Decreto 105/1963, de 17 de enero, por el que se nombra representante del Ministerio de Trabajo en el Consejo Superior de Ferrocarriles y Transportes por Carretera a don Jesús Posada Cacho.
Orden de 21 de diciembre de 1962 por la que se resuelve recurso de alzada interpuesto por doña Pilar Romero de la Peña, Maestra nacional.
Orden de 27 de diciembre de 1962 por la que se nombra, en virtud de concurso previo de traslado, Catedrático de la Universidad de Valencia a don Raimundo Manuel Martel de San Gil.
Orden de 28 de diciembre de 1962 por la que se nombra, en virtud de concurso previo de traslado, Catedrático de la Universidad de Granada a don Luis Manuel y Piniés.
Orden de 31 de diciembre de 1962 por la que se cesa en el cargo de Vicedecano de la Facultad de Derecho de Zaragoza don Agustín Vicente Gella.
Orden de 8 de enero de 1963 por la que se nombra a don Buenaventura F. Recio Cebrián Jefe Superior de Administración Civil del Departamento.
Resolución de la Subsecretaría por la que se concede la excedencia al Portero de los Ministerios Civiles don Agustín Luengo Mediodía.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria por la que se declara jubilada en su cargo a doña Melchora de Mena Antón, Profesora especial de Francés de las Escuelas del Magisterio de Zamora.
Resolución de la Dirección General de Enseñanzas Técnicas por la que se concede la excedencia voluntaria en su cargo de Catedrático numenario de Escuelas de Comercio a don Ubaldo Nieto de Alba.
Resolución de la Subsecretaría por la que se dispone la jubilación de don Emilio López y Gómez de Salazar, Inspector de primera clase con ascenso del Cuerpo Nacional de Inspección de Trabajo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid