Por Orden de fecha 27 de octubre de 2002 se autorizó a la entidad «Zurich Compañía de Seguros sobre la Vida, Sucursal en España de Compañía Suiza», la cesión total de su cartera a «Eagle Star Vida, Compañía Española de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima», y consiguiente revocación de la autorización concedida para operar.
De la documentación aportada se desprende que las citadas entidades han llevado a efecto la cesión, formalizándola de conformidad con lo previsto en el artículo 70.4 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, de 20 de noviembre de 1998, dando asimismo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 27.5 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
En consecuencia, a propuesta de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, he resuelto declarar la extinción y cancelación en el Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras previsto en el artículo 74.1 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, a la entidad «Zurich Compañía de Seguros sobre la Vida, Sucursal en España de Compañía Suiza», conforme a lo señalado en el artículo 27.5 de la citada Ley.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación de la misma. Asimismo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la notificación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998, según lo establecido en la Disposición Adicional Novena de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de abril de 2002.–El Ministro, P. D. (Orden de 8 de noviembre de 2000), el Secretario de Estado de Economía, de la Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa, José Folgado Blanco.
Ilma. Sra. Directora general de Seguros y Fondos de Pensiones.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid