Real Decreto 1211/2018, de 1 de octubre, por el que se dispone el cese de don Alfredo González Gómez como Vicesecretario General de la Presidencia del Gobierno.
Acuerdo de 10 de julio de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación voluntaria de la Magistrada doña Mercè Saura Sucar.
Real Decreto 1182/2018, de 1 de octubre, por el que se dispone el cese de doña María Victoria Morera Villuendas como Embajadora de España en la República Federal de Alemania.
Real Decreto 1212/2018, de 1 de octubre, por el que se dispone el cese de don Ángel Lossada Torres-Quevedo como Embajador de España en la República de Chipre.
Real Decreto 1213/2018, de 1 de octubre, por el que se dispone el cese de don Juan José Buitrago de Benito como Embajador de España en la República de Cuba.
Real Decreto 1214/2018, de 1 de octubre, por el que se dispone el cese de don José María Rodríguez Coso como Embajador de España en Irlanda.
Real Decreto 1215/2018, de 1 de octubre, por el que se dispone el cese de don Pedro Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín como Embajador de España en la República Checa.
Real Decreto 1216/2018, de 1 de octubre, por el que se dispone el cese de don Ramiro Fernández Bachiller como Embajador de España en Rumanía.
Real Decreto 1217/2018, de 1 de octubre, por el que se dispone el cese de don Ramiro Fernández Bachiller como Embajador de España en la República de Moldova.
Real Decreto 1183/2018, de 1 de octubre, por el que se designa Embajador de España en la República Islámica de Afganistán a don Gabriel Ferrán Carrión.
Real Decreto 1184/2018, de 1 de octubre, por el que se designa Embajador de España en la República Federal de Alemania a don Ricardo Martínez Vázquez.
Real Decreto 1185/2018, de 1 de octubre, por el que se designa Embajador de España en la República de Filipinas a don Jorge Moragas Sánchez.
Real Decreto 1218/2018, de 1 de octubre, por el que se designa Embajador de España en la República de Chipre a don Álvaro Castillo Aguilar.
Real Decreto 1219/2018, de 1 de octubre, por el que se designa Embajador de España en la República de Croacia a don Alonso Dezcallar de Mazarredo.
Real Decreto 1220/2018, de 1 de octubre, por el que se designa Embajador de España en la República de Cuba a don Juan Fernández Trigo.
Real Decreto 1221/2018, de 1 de octubre, por el que se designa Embajador de España en Irlanda a don Ildefonso Castro López.
Real Decreto 1222/2018, de 1 de octubre, por el que se designa Embajador de España en la República Checa a don Ángel Lossada Torres-Quevedo.
Real Decreto 1223/2018, de 1 de octubre, por el que se designa Embajador de España en Rumanía a don Manuel Larrotcha Parada.
Real Decreto 1224/2018, de 1 de octubre, por el que se designa Embajadora de España en la República Unida de Tanzania a doña Francisca María Pedrós Carretero.
Orden JUS/1007/2018, de 19 de septiembre, por la que se reingresa al servicio activo en la Carrera Fiscal a doña Pilar María Anaya Camacho.
Orden JUS/1009/2018, de 21 de septiembre, por la que se reingresa al servicio activo en la Carrera Fiscal a doña María Campomanes Rodríguez.
Orden JUS/1010/2018, de 24 de septiembre, por la que se reingresa al servicio activo en la Carrera Fiscal a doña Cristina María Ferrer Sierra.
Orden JUS/1008/2018, de 20 de septiembre, por la que se declara en situación de excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Cristina Juárez Muñoz.
Orden EFP/1011/2018, de 19 de septiembre, por la que se dispone el cese y el nombramiento de Consejera titular del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de alumnos.
Resolución de 24 de septiembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de 13 de julio de 2018, por la que se prorroga la permanencia en centros en el exterior a funcionarios docentes.
Resolución de 26 de septiembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 29 de agosto de 2018.
Resolución de 19 de septiembre de 2018, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 6 de julio de 2018.
Real Decreto 1232/2018, de 1 de octubre, por el que se dispone el cese de don Justo Herrera Gómez como Subsecretario de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Real Decreto 1233/2018, de 1 de octubre, por el que se nombra Subsecretario de Sanidad, Consumo y Bienestar Social a don Alfredo González Gómez.
Resolución de 21 de septiembre de 2018, de la Universitat de València, por la que se nombran Profesores Titulares de Universidad.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid