Real Decreto 136/2015, de 27 de febrero, por el que se nombra Decano de los Juzgados de Ourense, al Magistrado don Leonardo Álvarez Pérez.
Real Decreto 137/2015, de 27 de febrero, por el que se nombra Decano de los Juzgados de Torrevieja (Alicante), al Magistrado don Mariano José Gómez Lozano.
Real Decreto 199/2015, de 23 de marzo, por el que se dispone el cese de don Luis Tejada Chacón como Embajador de España en la República Popular de Bangladesh.
Real Decreto 200/2015, de 23 de marzo, por el que se dispone el cese de doña María Aurora Mejía Errasquín como Embajadora de España en Bosnia y Herzegovina.
Real Decreto 201/2015, de 23 de marzo, por el que se designa Embajador de España en la República Popular de Bangladesh a don Eduardo de Laiglesia y del Rosal.
Real Decreto 202/2015, de 23 de marzo, por el que se designa Embajador de España en Bosnia y Herzegovina a don Juan Bosco Giménez Soriano.
Real Decreto 203/2015, de 23 de marzo, por el que se designa Embajador de España en Serbia a don Miguel Fuertes Suárez.
Real Decreto 204/2015, de 23 de marzo, por el que se designa Embajadora en Misión Especial para Afganistán y Pakistán a doña María Aurora Mejía Errasquín.
Real Decreto 205/2015, de 23 de marzo, por el que se nombra Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado a doña Helena María Prieto González.
Real Decreto 206/2015, de 23 de marzo, por el que se nombra Fiscal adscrito a la Fiscal de Sala Coordinadora de Cooperación Penal Internacional a doña María de las Heras García.
Real Decreto 207/2015, de 23 de marzo, por el que se nombra Fiscal adscrito a la Fiscal de Sala Coordinadora de Cooperación Penal Internacional a don Pedro Pérez Enciso.
Real Decreto 208/2015, de 23 de marzo, por el que se adjudica plaza vacante de segunda categoría de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cataluña a doña Teresa Compte Massachs.
Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se resuelve el concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.
Orden ESS/500/2015, de 16 de marzo, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Orden ESS/2216/2014, de 21 de noviembre.
Orden IET/501/2015, de 16 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden IET/229/2015, de 2 de febrero, en la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Orden AAA/502/2015, de 4 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AAA/107/2015, de 5 de enero.
Resolución de 12 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Científicos Titulares de los Organismos Públicos de Investigación dependientes del Ministerio de Economía y Competitividad.
Real Decreto 209/2015, de 23 de marzo, por el que se ratifica el cese de don Juan Manuel Suárez del Toro Rivero como Presidente de Cruz Roja Española.
Real Decreto 210/2015, de 23 de marzo, por el que se ratifica el nombramiento como Presidente de Cruz Roja Española de don Francisco Javier Senent García.
Resolución de 12 de marzo de 2015, del Departamento de Justicia, por la que se resuelve la convocatoria del concurso específico para la provisión de puestos de trabajo como consecuencia de la implantación de la oficina judicial en El Vendrell, convocado por Resolución de 19 de enero de 2015.
Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Universidad de Barcelona, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Mario Domínguez Amorós.
Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Universidad de Cantabria, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Lourdes Sevilla Miguélez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid