Real Decreto 492/2012, de 5 de marzo, por el que se nombra Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a don Fernando Grande-Marlaska Gómez.
Real Decreto 549/2012, de 16 de marzo, por el que se nombra a don José Francisco Lara Romero, Magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia, correspondiente al orden civil.
Real Decreto 550/2012, de 16 de marzo, por el que se nombra a don Enrique Rodríguez Trigueros, Juez de Instrucción número 1 de San Sebastián.
Real Decreto 551/2012, de 16 de marzo, por el que se nombra en propiedad a doña Sonia Losada Jaén, Magistrada de la Audiencia Provincial de Girona, correspondiente al orden penal.
Real Decreto 552/2012, de 16 de marzo, por el que en ejecución de la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 1 de diciembre de 2011, recaída en el recurso contencioso-administrativo 2/2011, se nombra a don Luis Aurelio Sanz Acosta, Magistrado de la Audiencia Provincial de Cáceres, correspondiente al orden civil.
Acuerdo de 6 de marzo de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que en ejecución de la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 1 de diciembre de 2011, recaída en el recurso contencioso-administrativo n.º 2/2011, se adscribe a la Magistrada, especialista en materia Mercantil, doña María Teresa Vázquez Pizarro a la Audiencia Provincial de Cáceres, orden civil.
Orden JUS/698/2012, de 9 de marzo, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Orden JUS/3595/2011, de 29 de noviembre.
Orden HAP/699/2012, de 2 de abril, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/255/2012, de 9 de febrero.
Orden SSI/700/2012, de 28 de marzo, por la que se dispone el cese de vocales del Consejo de Dirección de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
Orden SSI/701/2012, de 28 de marzo, por la que se nombran vocales del Consejo de Dirección de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
Resolución de 27 de marzo de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Carlos Arévalo Martín.
Resolución de 27 de marzo de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Michael Ronald Thon.
Resolución de 22 de marzo de 2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid