Real Decreto 1187/2011, de 19 de agosto, por el que se designa a don José Bono Martínez, Presidente del Congreso de los Diputados, Presidente de la Delegación que asistirá a los actos de despedida de su Santidad el Papa Benedicto XVI.
Real Decreto 1195/2011, de 19 de agosto, por el que se dispone el cese de don Ángel Allue Buiza como Director General de Comercio Interior.
Real Decreto 1196/2011, de 19 de agosto, por el que se nombra Directora General de Comercio Interior a doña Teresa de Jesús Sánchez Armas.
Resolución de 29 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Félix Sancenón Galarza.
Resolución de 29 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Jaime Lloret Mauri.
Resolución de 29 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Maria Carmen Bachiller Martin.
Resolución de 3 de agosto de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don David Díaz Reigosa.
Resolución de 3 de agosto de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Inés Fernández Pariente.
Resolución de 4 de agosto de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Agustín Valenzuela Fernández.
Resolución de 5 de agosto de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio León García Izquierdo.
Resolución de 2 de agosto de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Iván López Martínez.
Resolución de 2 de agosto de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Luis Morenilla Burló.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid