Real Decreto 1445/2010, de 5 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Juan Pablo de Laiglesia y González de Peredo como Secretario de Estado de Asuntos Exteriores e Iberoamericanos.
Real Decreto 1446/2010, de 5 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Juan Antonio Yáñez-Barnuevo García como Embajador Representante Permanente de España ante las Naciones Unidas.
Real Decreto 1447/2010, de 5 de noviembre, por el que se dispone el cese de don José Manuel Paz y Agüeras como Embajador de España en la Antigua República Yugoslava de Macedonia.
Real Decreto 1448/2010, de 5 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Carlos Gómez-Múgica Sanz como Embajador de España en el Reino de Bélgica.
Real Decreto 1449/2010, de 5 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Jorge Fuentes Monzonís-Vilallonga como Embajador de España en la República de Bulgaria.
Real Decreto 1450/2010, de 5 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Manuel Salazar Palma como Embajador de España en la República de Croacia.
Real Decreto 1451/2010, de 5 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Melitón Cardona Torres como Embajador de España en el Reino de Dinamarca.
Real Decreto 1452/2010, de 5 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Rafael Mendívil Peydro como Embajador en Misión Especial para Afganistán y Pakistán.
Real Decreto 1454/2010, de 5 de noviembre, por el que se designa Embajador Representante Permanente de España ante las Naciones Unidas a don Juan Pablo de Laiglesia y González de Peredo.
Real Decreto 1455/2010, de 5 de noviembre, por el que se designa Embajador de España en la República Islámica de Afganistán a don Juan José Rubio de Urquía.
Real Decreto 1456/2010, de 5 de noviembre, por el que se designa Embajador de España en la Antigua República Yugoslava de Macedonia a don Fernando de Galainena Rodríguez.
Real Decreto 1457/2010, de 5 de noviembre, por el que se designa Embajadora de España en el Reino de Bélgica a doña Silvia Iranzo Gutiérrez.
Real Decreto 1458/2010, de 5 de noviembre, por el que se designa Embajador de España en la República de Bulgaria a don Rafael Mendívil Peydro.
Real Decreto 1459/2010, de 5 de noviembre, por el que se designa Embajador de España en la República de Croacia a don Rodrigo Aguirre de Cárcer y García del Arenal.
Real Decreto 1460/2010, de 5 de noviembre, por el que se designa Embajador de España en el Reino de Dinamarca a don Diego Muñiz Lovelace.
Real Decreto 1461/2010, de 5 de noviembre, por el que se designa Embajadora de España en la Federación de San Cristóbal y Nieves a doña María Celsa Nuño García.
Real Decreto 1453/2010, de 5 de noviembre, por el que se nombra Secretario de Estado de Asuntos Exteriores e Iberoamericanos a don Juan Antonio Yáñez-Barnuevo García.
Resolución de 1 de octubre de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila a don Juan José Bernal-Quirós Casciaro, registrador de la propiedad de Valdemoro.
Resolución de 7 de octubre de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila a don José Manuel Rodríguez Poyo-Guerrero, registrador de la propiedad de Córdoba n.º 2.
Resolución de 25 de octubre de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila al notario de Albacete, don Francisco Mateo Valera.
Resolución de 27 de octubre de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila al notario de Valladolid, don Fernando Esteban Piñeiro.
Resolución de 2 de noviembre de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de doña María del Mar Sanz Velasco como Delegada de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Cartagena.
Resolución de 2 de noviembre de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se nombra Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Cartagena a don Faustino José Manrubia Conesa.
Real Decreto 1462/2010, de 5 de noviembre, por el que se dispone el cese de doña Concepción Gutiérrez del Castillo como Secretaria de Estado de Transportes.
Real Decreto 1463/2010, de 5 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Javier Eugenio Ramos Guallart como Secretario General de Vivienda.
Real Decreto 1464/2010, de 5 de noviembre, por el que se dispone el cese de doña Ana de los Ángeles Marín Andréu como Directora General de Arquitectura y Política de Vivienda.
Real Decreto 1465/2010, de 5 de noviembre, por el que se dispone el cese de doña María Rosario Alonso Ibáñez como Directora General de Suelo y Políticas Urbanas.
Resolución de 29 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Transportes, por la que se dispone el cese de don Emilio Arribas Peces como Subdirector General de Coordinación y Gestión Administrativa.
Real Decreto 1466/2010, de 5 de noviembre, por el que se nombra Secretario de Estado de Transportes a don Isaías Táboas Suárez.
Real Decreto 1467/2010, de 5 de noviembre, por el que se nombra Secretaria General de Vivienda a doña Anunciación Romero González.
Real Decreto 1468/2010, de 5 de noviembre, por el que se nombra Directora General de Arquitectura y Política de Vivienda a doña Cristina Thomas Hernández.
Real Decreto 1469/2010, de 5 de noviembre, por el que se nombra Director General de Suelo y Políticas Urbanas a don Félix Arias Goytre.
Real Decreto 1470/2010, de 5 de noviembre, por el que se nombra Secretario de Estado de Educación y Formación Profesional a don Mario Bedera Bravo.
Orden EDU/2852/2010, de 22 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 20 de marzo de 2009.
Real Decreto 1477/2010, de 5 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Manuel Rossi Prieto como Director del Gabinete de la Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
Real Decreto 1478/2010, de 5 de noviembre, por el que se dispone el cese de doña Alicia Paz Antolín como Directora General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.
Real Decreto 1479/2010, de 5 de noviembre, por el que se nombra Director del Gabinete de la Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino a don Ricardo Domínguez García-Baquero.
Real Decreto 1480/2010, de 5 de noviembre, por el que se nombra Director General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar a don Pedro Antonio Ríos Martínez.
Real Decreto 1481/2010, de 5 de noviembre, por el que se nombra Director del Gabinete del Ministro de la Presidencia a don César Alejandro Mogo Zaro.
Orden PRE/2853/2010, de 3 de noviembre, por la que se nombra Directora de la Oficina del Secretariado del Gobierno a doña Elba Fernández Cota.
Orden CUL/2854/2010, de 29 de octubre, por la que se nombran Vocales del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música.
Real Decreto 1482/2010, de 5 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Francisco Moza Zapatero como Secretario General de Política Social y Consumo.
Real Decreto 1483/2010, de 5 de noviembre, por el que se dispone el cese de doña Isabel María Martínez Lozano como Secretaria de Políticas de Igualdad.
Real Decreto 1484/2010, de 5 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Pablo Rivero Corte como Director General de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud.
Real Decreto 1485/2010, de 5 de noviembre, por el que se dispone el cese de doña Carmen Moya García como Delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
Real Decreto 1486/2010, de 5 de noviembre, por el que se nombra Secretaria General de Política Social y Consumo a doña Isabel María Martínez Lozano.
Real Decreto 1487/2010, de 5 de noviembre, por el que se nombra Delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas a doña Nuria Espí de Navas.
Real Decreto 1488/2010, de 5 de noviembre, por el que se nombra Directora General de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud a doña Carmen Moya García.
Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Bernabé Escobar Pérez.
Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.
Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Arnau Vives.
Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Luís Javier Cañada Ribera.
Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Carmen Lorenzo Hernández.
Resolución de 26 de octubre de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Teresa Bes Fustero.
Resolución de 8 de octubre de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Luis Pardos Castillo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid