Orden AEC/2609/2009, de 10 de julio, por la que se cesa como vocal del Consejo de Cooperación al Desarrollo a doña Carmen de la Cruz Questa.
Orden AEC/2610/2009, de 21 de julio, por la que se cesa a vocales del Consejo de Cooperación al Desarrollo por haber expirado el plazo de su mandato.
Orden AEC/2611/2009, de 22 de julio, por la que se nombra vocal del Consejo de Cooperación al Desarrollo a doña María Soledad Pardo Ruiz en representación de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras.
Orden AEC/2612/2009, de 22 de julio, por la que se nombran vocales expertos del Consejo de Cooperación al Desarrollo.
Orden DEF/2613/2009, de 29 de septiembre, por la que se dispone el cese del Coronel del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don Mariano Matute Herrero, como Subdirector General de Régimen Interior de la Subsecretaría de Defensa.
Orden DEF/2614/2009, de 29 de septiembre, por la que se dispone el cese del Coronel del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Juan Carlos Aneiros Gallardo, como Delegado de Defensa en Madrid.
Orden DEF/2615/2009, de 29 de septiembre, por la que se nombra Subdirector General de Régimen Interior de la Subsecretaría de Defensa al Coronel del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Juan Carlos Aneiros Gallardo.
Resolución de 17 de septiembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, por la que se dispone el cese de don Raúl Rodríguez Porras como Subdirector General de Régimen Jurídico.
Resolución de 17 de septiembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, por la que se dispone el cese de doña María Belén Roel de Lara como Subdirectora General de Modernización de la Gestión.
Resolución de 15 de septiembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, por la que se dispone el cese de don Manuel Piedehierro Sánchez, como Secretario General de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Orden PRE/2616/2009, de 2 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/1588/2009, de 10 de junio.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, por la que se resuelve el concurso específico de méritos, convocado por Resolución de 26 de mayo de 2009.
Resolución de 28 de septiembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Comunicación, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 31 de julio de 2009.
Resolución de 11 de septiembre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Ángeles Herrador Morillo.
Resolución de 11 de septiembre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Miguel Ángel Gutiérrez Naranjo.
Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Isabel Mª Teresa Caro Gabalda.
Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Mª Amparo Ballester Pastor.
Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Diego Pascual Sáez Milán.
Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Domingo García Rodríguez.
Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco José Silva Moreno.
Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Joan Rafael Ramos Alfajarín.
Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Salvador Gil Pareja.
Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Vicent Josep Martínez García.
Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Mª Amparo Chafer Ortega.
Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Manuela Pardo del Val.
Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Luisa Escriche Bertolín.
Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Virginia Pardo Iranzo.
Resolución de 17 de septiembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Eulalio Laborda Yneva.
Resolución de 18 de septiembre de 2009, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.
Resolución de 18 de septiembre de 2009, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Mª Amor Pérez Rodríguez.
Resolución de 18 de septiembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Patricio Ramírez Hoyos.
Resolución de 18 de septiembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Pedro José Fernández de Córdoba Castella.
Resolución de 18 de septiembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Rafael Miró Herrero.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Mª Enriqueta Vercher González.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Mª Victoria Castillo Giménez.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Javier Salvador Alarcón Navarro.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don José Luis Cruz Muñoz.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don José Vicente Gimeno Adelantado.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Juan José Tarín Folgado.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Pablo Galindo Pastor.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Manuel Herrero Martínez.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se corrige error en la de 1 de julio de 2009, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Julián López García.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Ángel Rafael Martínez Lorente.
Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Dolores Gadea Rivas.
Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Rita Largo Gil.
Resolución de 24 de septiembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María del Pilar Ruiz Gordoa.
Resolución de 7 de septiembre de 2009, de la Universidad de León, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Carlos Gutiérrez García.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valladolid, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Ángel Fombellida Villafruela.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Ángel Pastor Franco.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid