Real Decreto 1084/2003, de 1 de agosto, por el que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres a don Juan Francisco Bote Saavedra.
Real Decreto 1085/2003, de 1 de agosto, por el que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a don Roberto Roldán Verdejo.
Real Decreto 1124/2003, de 3 de septiembre, por el que se nombra Decano de los Juzgados de Oviedo a don José Antonio Soto-Jove Fernández.
Resolución de 4 de septiembre de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Alcalá la Real, a D.ª María del Pilar Viciana Ortiz de Galisteo y del Distrito Notarial de Linares a D. José Ramón Messía Alarcón, pertenecientes al Colegio Notarial de Granada.
Resolución de 5 de septiembre de 2003, de la Subsecretaría, por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo convocado por el procedimiento de libre designación, convocado por la Orden TAS/1972/2003, de 10 de julio.
Orden PRE/2568/2003, de 11 de septiembre, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación.
Orden PRE/2569/2003, de 11 de septiembre, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación.
Resolución de 3 de septiembre de 2003, de la Delegación del Gobierno en Cataluña, por la que se dispone el cese de doña Susana Bouis Gutiérrez como Subdelegada del Gobierno en la provincia de Barcelona.
Orden SCO/2570/2003, de 2 de septiembre, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Farmacéuticos de la Sanidad Nacional a los aspirantes que superaron las pruebas selectivas.
Resolución de 5 de septiembre de 2003, de la Agencia de Protección de Datos, por la que se resuelve concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.
Resolución de 1 de septiembre de 2003, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don Nicolás Antonio Campos Plaza Catedrático de Universidad del área de conocimiento "Filología Francesa", adscrita al Departamento de Filología Moderna.
Resolución de 5 de septiembre de 2003, de la Universidad "Carlos III", por la que se nombra a don Stefan Oliver Houpt Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de "Historia e Instituciones Económicas".
Resolución de 5 de septiembre de 2003, de la Universidad "Carlos III", por la que se nombra a doña Inmaculada Iglesias Estradé Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de "Mecánica de Fluidos".
Resolución de 5 de septiembre de 2003, de la Universidad "Carlos III", por la que se nombra a doña María Victoria Pavón Lucero Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de "Lengua Española".
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid