Real Decreto 534/1997, de 14 de abril, por el que se nombra Decano de los Juzgados de Huelva a don Esteban Brito López.
Real Decreto 535/1997, de 14 de abril, por el que se nombra Decano de los Juzgados de Santander a don José Luis López del Moral Echeverría.
Resolución de 21 de marzo de 1997, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se otorgan destinos correspondientes al concurso de traslados de 27 de noviembre de 1996 por el que se ofertaban plazas vacantes de Secretarías de Juzgados de Paz entre funcionarios del Cuerpo a extinguir de Secretarios de Paz de más de 7.000 habitantes y oficiales de la Administración de Justicia.
Resolución 160/38362/1997, de 17 de abril, de la Subsecretaría, por la que se nombra Guardia Civil profesional a un Guardia Civil eventual.
Resolución de 21 de marzo de 1997, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se reconoce a un funcionario su adscripción inicial a la especialidad de Inspección Financiera y Tributaria y Gestión y Política Tributaria del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado.
Orden de 8 de abril de 1997 por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo convocado a libre designación por Orden de 24 de febrero de 1997.
Orden de 17 de abril de 1997 por la que se adjudican puestos de trabajo convocados a libre designación por Orden de 11 de marzo de 1997.
Orden de 21 de marzo de 1997, del Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social, por la que se resuelve el concurso de traslados, de funcionarios del Cuerpo a extinguir de Secretarios de Paz de más de 7.000 habitantes y del Cuerpo de oficiales de la Administración de Justicia para la provisión de plazas vacantes de Secretarias de Juzgados de Paz de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Resolución de 21 de marzo 1997, del Departamento de Justicia, por la que se otorgan destinos correspondientes al concurso de traslados convocado por Resolución de 27 de noviembre de 1996 para la oferta de plazas vacantes de Secretarías de Juzgados de Paz entre funcionarios del Cuerpo a extinguir de Secretarios de Paz de municipios de más de 7.000 habitantes y Oficiales de la Administración de Justicia en Cataluña.
Resolución de 14 de marzo de 1997, del Ayuntamiento de Cortes de la Frontera (Málaga), por la que se hace público el nombramiento de dos Administrativos
Resolución de 24 de marzo de 1997, del Ayuntamiento de Burgos, por la que se hace público el nombramiento de un Oficial de Jardines.
Resolución de 24 de marzo de 1997, del Ayuntamiento de Burgos, por la que se hace público el nombramiento de dos Ayudantes de Jardines.
Resolución de 25 de marzo de 1997, del Ayuntamiento de Algemesí (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de un Técnico medio de Administración Especial.
Resolución de 25 de marzo de 1997, del Ayuntamiento de Villablanca (Huelva), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo.
Resolución de 31 de marzo de 1997, del Ayuntamiento de Navas del Madroño (Cáceres), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de la Policía Local.
Resolución de 31 de marzo de 1997, del Ayuntamiento de Tauste (Zaragoza), por la que se hace público el nombramiento de un Guarda de montes.
Resolución de 31 de marzo de 1997, del Ayuntamiento de Vega de San Mateo (Las Palmas), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo.
Resolución de 26 de marzo de 1997, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Ignacio Martín Llorente y a don Rafael Moreno Vozmediano Profesores titulares de Universidad del área de conocimiento «Arquitectura y Tecnología de Computadores».
Resolución de 26 de marzo de 1997, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don José Omar de León Naveiro Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Economía Aplicada».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid