Resolución de 8 de abril de 1997, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que se nombra a la Directora del Centro Cultural de España «Juan de Salazar», de Asunción (Paraguay).
Orden de 17 de marzo de 1997 por la que se dispone el cese de doña Alicia Pastor Mor como Subdirectora general de Administración Económica del Organismo Autónomo Correos y Telégrafos.
Resolución de 8 de abril de 1997, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se adjudica el puesto de Tesorería del Ayuntamiento de Gijón por el procedimiento de libre designación, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Resolución de 9 de abril de 1997, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Técnico de la Administración de la Seguridad Social, plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de medidas para la Reforma de la Función Pública.
Orden de 11 de abril de 1997 por la que se resuelve, parcialmente, convocatoria adjudicando puestos de trabajo del Ministerio de Medio Ambiente, por el sistema de libre designación.
Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Universidad de Salamanca, por la que se cesa a don José María Pérez Martínez como Vocal del Consejo Social de esta Universidad, en representación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
Resolución de 7 de marzo de 1997, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica nombramientos de Profesores titulares de Escuela Universitaria.
Resolución de 20 de marzo de 1997, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica nombramientos de Catedráticos de Universidad.
Resolución de 20 de marzo de 1997, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica nombramientos de Profesores titulares de Universidad.
Resolución de 21 de marzo de 1997, de la Universidad de las Islas Baleares, por la que se nombra a doña María Esperanza Ponsell Vicens, Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Enfermería».
Resolución de 24 de marzo de 1997, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don Pedro María Basáñez Villelabeitia, en el área de conocimiento de «Dibujo».
Resolución de 24 de marzo de 1997, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don Errapel Mirena Ibarloza Arrizabalaga, en el área de conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad».
Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Ecología», a don Antonio Pastor López.
Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Cirugía», a don Jesús Romero Maroto.
Resolución de 1 de abril de 1997, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Juan de Dios García López-Durán, Profesor titular de Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Física Aplicada».
Resolución de 1 de abril de 1997, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Fernando López Castellano Profesor titular de Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Economía Aplicada».
Resolución de 1 de abril de 1997, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra a don Francisco Rodríguez Pérez como Vocal del Consejo Social de esta Universidad, en representación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
Resolución de 1 de abril de 1997, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Rafael Salto González Profesor titular de Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular».
Resolución de 2 de abril de 1997, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra a doña María Mercedes Santillana Pérez, Profesora titular de Universidad.
Resolución de 2 de abril de 1997, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra a doña María Rocío Sánchez Rubio Profesora titular de Universidad.
Resolución de 2 de abril de 1997, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de «Medicina», a don Jorge Matías-Guiu Guía.
Resolución de 2 de abril de 1997, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de «Filología Española» a doña María Ángeles Ayala Aracil.
Resolución de 2 de abril de 1997, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Filología Románica», Departamento de Lengua Española a don Jesús Demetrio Rodríguez Velasco.
Resolución de 2 de abril de 1997, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Traducción e Interpretación», Departamento de Traducción e Interpretación, a don Ovidio Carbonell Cortés.
Resolución de 2 de abril de 1997, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra a doña Marta Inmaculada Ortega Bueso Profesora titular de Escuela Universitaria.
Resolución de 2 de abril de 1997, de la Secretaría General del Consejo de Universidades, por la que se notifican números de Registro de Personal de diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios.
Resolución de 3 de abril de 1997, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático de Universidad en el área de conocimiento «Derecho Mercantil» a don Juan Sánchez-Calero Guilarte.
Resolución de 3 de abril de 1997, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora titular de Universidad a doña Ana María Gómez Torres.
Resolución de 4 de abril de 1997, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento «Análisis Geográfico Regional» a don Alfredo Ramón Morte.
Resolución de 4 de abril de 1997, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Cirugía» a don Fernando López Prats.
Resolución de 4 de abril de 1997, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Vocal del Consejo Social de esta Universidad.
Resolución de 7 de abril de 1997, de la Universidad de Salamanca, por la que se resuelve la convocatoria de concurso para la provisión de puestos de trabajo de personal funcionario adscritos a grupos C y D.
Resolución de 7 de abril de 1997, de la Universidad de Salamanca, por la que se resuelve la convocatoria de concurso para la provisión de puestos de trabajo de personal funcionario adscritos a grupos D.
Resolución de 7 de abril de 1997, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran funcionarios de carrera a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para acceso a la Escala de Auxiliares Administrativos, convocadas por Resolución de 3 de abril de 1996.
Resolución de 8 de abril de 1997, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra a don José Martín Martínez, Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Historia del Arte».
Resolución de 8 de abril de 1997, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra a doña Ana Carmen Cuñat Romero, Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Química Orgánica».
Resolución de 8 de abril de 1997, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático de Universidad en el área de conocimiento «Medicina» a don Miguel Pérez Mateo Regadera.
Resolución de 8 de abril de 1997, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra a don Miguel Payá Peris, Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Farmacología».
Resolución de 8 de abril de 1997, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a doña María Lorena López Morán, Profesora titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento «Economía Aplicada».
Resolución de 14 de abril de 1997, de la Universidad de Burgos, por la que se resuelve la convocatoria de concurso para la provisión de puestos de trabajo de personal funcionario.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid