Orden 430/38843/1996, de 22 de octubre, por la que se dispone el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire don Severino Gómez Pernas como Jefe de estudios de la Escuela de Estados Mayores Conjuntos del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).
Orden 432/38853/1996, de 25 de octubre, por la que se adjudica un puesto de trabajo de libre designación.
Orden 430/38864/1996, de 29 de octubre, por la que se dispone el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don Domingo Marcos Miralles como Director del Gabinete del Secretario de Estado de Defensa.
Orden 430/38865/1996, de 30 de octubre, por la que se dispone el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don José Antonio García González como Jefe de la División de Planes y Organización del Estado Mayor del Ejército.
Resolución de 28 de octubre de 1996, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se resuelve concurso para la provisión de puestos de trabajo (grupo A) en el área de Aduanas.
Orden de 21 de octubre de 1996 por la que se dispone el cese de don Fernando Orellana Mallavia como Secretario general de la Delegación del Gobierno en Cantabria.
Orden de 18 de septiembre de 1996 por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación.
Orden de 24 de octubre de 1996 por la que se nombra Subdirectora general de Publicaciones y Documentación Informativa a doña Ángela Santamaría Barceló.
Orden de 24 de octubre de 1996 por el que se nombra Subdirectora general de Análisis Informativo a doña Cristina Martín González.
Orden de 31 de octubre de 1996 por la que se adjudican puestos de trabajo de libre designación.
Orden de 31 de octubre de 1996 por la que se nombra Subdirector general del Gabinete Técnico del Subsecretario a don Gregorio Pérez-Sauquillo Conde.
Orden de 31 de octubre de 1996 por la que se nombra Subdirector general de Informática a don Jesús García Marcos.
Real Decreto 2315/1996, de 31 de octubre, por el que se dispone el cese de don Francisco Safont Boira como Director del Gabinete de la Ministra de Medio Ambiente.
Real Decreto 2316/1996, de 31 de octubre, por el que se nombra Directora del Gabinete de la Ministra de Medio Ambiente a doña María Teresa Bernedo Arzak.
Resolución de 3 de septiembre de 1996, del Ayuntamiento de Meaño (Pontevedra), por la que se hace público el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.
Resolución de 27 de septiembre de 1996, del Ayuntamiento de Burjassot (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de dos Policías Locales.
Resolución de 29 de septiembre de 1996, del Ayuntamiento de Pechina (Almería), por la que se hace público el nombramiento de un Policía Local.
Resolución de 2 de octubre de 1996, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Ángel de Lucas Matilla, Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Sociología».
Resolución de 5 de octubre de 1996, de la Universidad «Jaume I», de Castellón, por la que se nombra, en virtud de concurso público, a don Pedro Pablo Company Calleja, Catedrático de Universidad en el área de conocimiento «Expresión Gráfica en la Ingeniería».
Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Juan José García Norro Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Filosofía».
Resolución de 8 de octubre de 1996, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Rafael Medina Ferro Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Física Aplicada».
Resolución de 8 de octubre de 1996, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Miguel Ángel Gómez-Elvira González Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Expresión Gráfica en la Ingeniería».
Resolución de 10 de octubre de 1996, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Juan Ramón Muñoz Torres Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Periodismo».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid