Real Decreto 1848/1996, de 26 de julio, por el que se dispone el cese del Teniente General del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don José Rodrigo Rodrigo como Jefe del Estado Mayor de la Defensa.
Real Decreto 1849/1996, de 26 de julio, por el que se nombra Jefe del Estado Mayor de la Defensa al Teniente General del Cuerpo General del Ejército del Aire don Santiago Valderas Cañestro.
Real Decreto 1850/1996, de 26 de julio, por el que se nombra Vicepresidente de la Sección Española del Comité Hispano-Norteamericano a don Pablo Bravo Lozano.
Real Decreto 1851/1996, de 26 de julio, por el que se dispone el cese de don Teófilo Ortega Torres como Presidente del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia.
Resolución de 23 de julio de 1996, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se resuelve concurso para el nombramiento de Abogados Fiscales sustitutos.
Real Decreto 1852/1996, de 26 de julio, por el que se promueve al empleo de General de División del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra al General de Brigada don Ricardo Torrón Durán.
Real Decreto 1853/1996, de 26 de julio, por el que se promueve al empleo de Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada al Contraalmirante don José Poblaciones Porta.
Real Decreto 1854/1996, de 26 de julio, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil al Coronel don José Delgado Delgado.
Real Decreto 1855/1996, de 26 de julio, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil al Coronel don José Fernando Abos Coto.
Real Decreto 1856/1996, de 26 de julio, por el que se dispone la sustitución de dos miembros del Consejo Económico y Social.
Real Decreto 1857/1996, de 26 de julio, por el que se dispone el cese del Teniente General del Cuerpo General del Ejército del Aire, don Santiago Valderas Cañestro, como representante militar ante el Comité Militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y como Delegado Militar en la representación permanente de España en el Consejo de la Unión Europea Occidental.
Real Decreto 1858/1996, de 26 de julio, por el que se nombra al Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada don José Poblaciones Porta, Representante militar ante el Comité Militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y Delegado militar en la Representación Permanente de España en el Consejo de la Unión Europea Occidental.
Real Decreto 1859/1996, de 26 de julio, por el que se dispone el cese de expertos del Consejo Económico y Social.
Real Decreto 1860/1996, de 26 de julio, por el que se nombran expertos del Consejo Económico y Social.
Resolución de 27 de junio de 1996, del Ayuntamiento de Balaguer (Lleida), por la que se hace público el nombramiento de un Inspector Jefe de la Policía Local.
Resolución de 3 de julio de 1996, del Ayuntamiento de Miguel Esteban (Toledo), por la que se hace público el nombramiento de una Auxiliar de Administración General.
Resolución de 5 de julio de 1996, del Ayuntamiento de Trigueros (Huelva), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Resolución de 8 de julio de 1996, del Ayuntamiento de Villa del Prado (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de tres Policías Locales.
Resolución de 8 de julio de 1996, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Rafael Sáez Alonso Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Teoría e Historia de la Educación».
Resolución de 12 de julio de 1996, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor titular de Universidad, en virtud del respectivo concurso, a don Jesús Romero Trillo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid