Orden de 14 de junio de 1996 por la que se dispone el cese de don Juan Ramón García-Rico Martín como Vocal del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia.
Orden de 14 de junio de 1996 por la que se nombra Vocal del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia a don Carlos Peláez Paz.
Orden de 20 de junio de 1996 por la que se dispone el cese de doña Julia Marchena Navarro como Subdirectora general de Cooperación Jurídica Internacional.
Resolución de 20 de junio de 1996, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se dispone el cese de don Luis Carlos Cueto Álvarez de Sotomayor como Subdirector general de Planificación y Ordenación de Recursos Humanos.
Orden de 7 de junio de 1996 por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación a los seleccionados en el concurso-oposición, turno especial, convocado por Orden de 22 de enero de 1996.
Resolución de 11 de junio de 1996, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se designan los miembros que componen el Jurado de Ayudas a la Creación de Guiones.
Orden de 14 de junio de 1996 por la que se dispone el cese de don Gabino Escudero Zamora como Vocal Asesor del Gabinete Técnico del Subsecretario.
Resolución de 5 de junio de 1996, de la Universidad de León, por la que se nombra a don Federico Marbella Sánchez Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Organización de Empresas».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid