Orden de 20 de junio de 1996 sobre Registros Mercantiles insulares.
Instrucción de 21 de junio de 1996, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre normas de funcionamiento de los Registros Mercantiles Insulares.
Orden de 14 de junio de 1996 por la que se dispone el cese de don Juan Ramón García-Rico Martín como Vocal del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia.
Orden de 14 de junio de 1996 por la que se nombra Vocal del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia a don Carlos Peláez Paz.
Orden de 20 de junio de 1996 por la que se dispone el cese de doña Julia Marchena Navarro como Subdirectora general de Cooperación Jurídica Internacional.
Resolución de 20 de junio de 1996, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se dispone el cese de don Luis Carlos Cueto Álvarez de Sotomayor como Subdirector general de Planificación y Ordenación de Recursos Humanos.
Resolución de 31 de mayo de 1996, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Pedro Javier Verdú Gallego, contra la negativa del Registrador Mercantil de Murcia a inscribir una escritura de transformación de la sociedad anónima «Comercial Pastelera Aliaga, Sociedad Anónima», en sociedad de responsabilidad limitada.
Resolución de 14 de junio de 1996, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 3/0001701/1995, interpuesto ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Corrección de erratas en la Orden de 28 de mayo de 1996 por la que se anuncia la licitación de un contrato de consultoría y asistencia por concurso, en procedimiento abierto.
Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaría de Estado de Justicia por la que se convoca licitación pública para contratación de servicios.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid