Real Decreto 755/1996, de 26 de abril, por el que se dispone el cese de don Esteban Rodríguez Vera como Director del Departamento de Asuntos Sociolaborales del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
Orden 432/38326/1996, de 25 de abril, por la que se adjudica un puesto de trabajo de libre designación.
Resolución de 15 de abril de 1996, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace pública la adjudicación parcial de los puestos de trabajo convocados para ser provistos por el procedimiento de libre designación (L. D. 4/96).
Resolución de 3 de abril de 1996, de la Subsecretaría, por la que se dispone la pérdida de la condición de funcionario de don Angel López Alvarez.
Corrección de errores de las ordenes de 26 de marzo de 1996 por las que se resuelven los concursos general y específico convocados por Ordenes de 18 de diciembre de 1995, para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Comercio y Turismo (grupos A, B, C, D y E, y A, B, C y D, respectivamente).
Resolución de 28 de marzo de 1996, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Alfredo José Morales Martínez Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Historia del Arte», adscrita al Departamento de Historia del Arte.
Resolución de 29 de marzo de 1996, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña María José Rodríguez Ramos Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social», adscrita al Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Resolución de 29 de marzo de 1996, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Juan Luis Rubio Mayoral Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Teoría e Historia de la Educación», adscrita al Departamento de «Teoría e Historia de la Educación» (actualmente «Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social»).
Resolución de 29 de marzo de 1996, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Carmen Herrero Aguado Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Periodismo», adscrita al Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, Periodismo, Literatura y Estética (actualmente Comunicación Audiovisual y Publicidad, Periodismo y Literatura).
Resolución de 10 de abril de 1996, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra Profesora titular de la Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», del Departamento de Ingeniería de Sistemas y de Lenguajes y Sistemas Informáticos, a doña Ana María Sánchez López.
Resolución de 11 de abril de 1996, de la Universidad de Salamanca, por la que se resuelve la convocatoria de concurso para la provisión de puestos de trabajo de personal funcionario adscritos a grupos A, B, C y D.
Resolución de 11 de abril de 1996, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Tecnología de los Alimentos» (Lugo), del Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología, a doña María Angeles Romero Rodríguez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid