Resolución de 22 de enero de 1996, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que en aplicación del artículo 1.º de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Vitoria don Manuel María Rueda Lamana, por haber cumplido la edad legalmente establecida.
Resolución de 31 de enero de 1996, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se hacen públicos los nombramientos de los Registradores de la Propiedad mercantiles, en resolución de concurso ordinario de vacantes número 239.
Orden 431/38063/1996, de 6 de febrero, por la que se nombra al Coronel del Cuerpo General de las Armas, Escala Superior, don Luis San Martín Martínez, Delegado de Defensa en la Provincia de Córdoba.
Corrección de erratas de la Orden de 17 de enero de 1996 por la que se cesa a los Vocales titulares y suplentes de la Junta Rectora de la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras, y se nombra al Presidente de la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras y a los Vocales de su Consejo de Administración.
Orden de 30 de enero de 1996 por la que se dispone dar publicidad a la adjudicación de la convocatoria, por el procedimiento de libre designación, en el Instituto Nacional de Empleo.
Resolución de 2 de enero de 1996, del Ayuntamiento de Monachil (Granada), por la que se hace público el nombramiento de dos Administrativas de Administración General.
Resolución de 2 de enero de 1996, del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de una Auxiliar administrativa.
Resolución de 11 de enero de 1996, del Ayuntamiento de Eivissa (Baleares), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios de la Policía Local.
Resolución de 11 de enero de 1996, del Ayuntamiento de Moncada (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de un Sargento de la Policía Local.
Resolución de 12 de enero de 1996, del Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 12 de enero de 1996, del Ayuntamiento de Cabezón de Liébana (Cantabria), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 4 de diciembre de 1995, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don Antonio José Manjón-Cabeza Cruz Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Lingüística General», adscrita al Departamento de Filología Hispánica y Clásica, en virtud de concurso.
Resolución de 22 de diciembre de 1995, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don José Manuel Fernández Rodríguez Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento Fisioterapia, adscrita al Departamento de Enfermería y Fisioterapia, en virtud de concurso.
Resolución de 22 de diciembre de 1995, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a doña María Torres Lacomba, Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento Fisioterapia, adscrita al Departamento de Enfermería y Fisioterapia, en virtud de concurso.
Resolución de 28 de diciembre de 1995, de la Universidad del País Vasco, por la que se corrige error de la de 28 de noviembre de 1995 por la que se nombraba Profesor titular de Universidad a don Mario Saalbach Erdmann.
Resolución de 10 de enero de 1996, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se corrigen errores en la de 13 de noviembre de 1995 por la que se nombraba Catedrático de Universidad a don Miguel Olmeda Fernández.
Resolución de 12 de enero de 1996, de la Universidad «Carlos III» de Madrid, por la que se nombra a don Pedro Acisclo Rodríguez Aumente Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Máquinas y Motores Térmicos».
Resolución de 12 de enero de 1996, de la Universidad «Carlos III» de Madrid, por la que se nombra a don Vicente Díaz López Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería Mecánica».
Resolución de 16 de enero de 1996, de la Universidad de Salamanca, por la que cesa don Belaid Bihi Bihi como Vocal del Consejo Social de esta Universidad, en representación de la Junta de Gobierno.
Resolución de 16 de enero de 1996, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra a don José Antonio Otero Parra Vocal del Consejo Social, en representación de la Junta de Gobierno de la Universidad.
Resolución de 17 de enero de 1996, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería Química» (Lugo), del Departamento de Ingeniería Química a don Enrique Roca Bordello.
Resolución de 18 de enero de 1996, de la Universidad del País Vasco, por la que se corrige error de la de 29 de diciembre de 1995 por la que se nombraba Profesora titular de Escuela Universitaria a doña Ana María Ferrero Rodríguez.
Resolución de 23 de enero de 1996, de la Universidad «Carlos III» de Madrid, por la que se nombra a don Luis Enrique Moreno Lorente Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y Automática».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid