Acuerdo del 16 de enero de 1996, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se hacen públicos los nombramientos de Jueces en régimen de provisión temporal, efectuados por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Resolución de 9 de enero de 1996, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se dispone el cese de don José Luis Fuertes Suárez como Abogado del Estado-Jefe en el Servicio Jurídico ante el Tribunal Constitucional.
Real Decreto 47/1996, de 19 de enero, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo General de las Armas (Infantería) del Ejército de Tierra al Coronel don José Rodríguez Rodríguez.
Real Decreto 48/1996, de 19 de enero, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra al Coronel don Miguel Pérez González.
Real Decreto 49/1996, de 19 de enero, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo de Intendencia de la Armada al Coronel don José Luis Espósito Bueno.
Orden de 10 de enero de 1996 por la que se acuerda el cese de don Javier Herrero Martínez como Subdirector general del Transporte Aéreo de la Dirección General de Aviación Civil.
Orden de 3 de enero de 1996 por la que se dispone el cese de doña Hilda de las Nieves Pérez Guardiola como Abogada del Estado Jefa adjunta en el Servicio Jurídico dependiente de la Subsecretaría, por cambio de destino.
Orden de 28 de diciembre de 1995 por la que se hace pública la resolución de la convocatoria de puestos de trabajo del Departamento para su provisión por el sistema de libre designación.
Orden de 11 de enero de 1996 por la que se adjudican puestos de trabajo convocados a libre designación por Orden de 23 de noviembre de 1995.
Corrección de errores de la Orden de 29 de noviembre de 1995 por la que se resuelve el concurso, para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Sociales (Instituto Nacional de Servicios Sociales), convocado por Orden de 29 de agosto de 1995.
Orden de 10 de enero de 1996 por la que se hace pública la adjudicación de puesto de trabajo provisto por el procedimiento de libre designación.
Resolución de 20 de diciembre de 1995, de la Universidad de las Islas Baleares, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Almudena del Olmo Iturriarte Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Filología Española».
Resolución de 22 de diciembre de 1995, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Fidel Manuel Cabrera Afonso Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Física Aplicada».
Resolución de 27 de diciembre de 1995, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Matemática Aplicada» (Lugo) del Departamento de Matemática Aplicada, a don Miguel Ernesto Vázquez Méndez.
Resolución de 28 de diciembre de 1995, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, en virtud de concurso de méritos, a don Carlos Guitian Ayneto, Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Didáctica de las Ciencias Sociales».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid