Real Decreto 10/1996, de 15 de enero, por el que se dispone el cese de don Fernando Martín Valenzuela Marzo como Embajador representante permanente de España ante la Oficina de las Naciones Unidas y los organismos internacionales, con sede en Ginebra.
Real Decreto 11/1996, de 15 de enero, por el que se designa a don Raimundo Pérez-Hernández Torra Embajador representante permanente de España ante la Oficina de las Naciones Unidas y los organismos internacionales, con sede en Ginebra.
Orden de 9 de enero de 1996 por la que se dispone el cese como Subdirector general de Personal de la Dirección General de la Guardia Civil del General de División don Enrique Nieva Muñoz.
Orden de 9 de enero de 1996 por la que se dispone el nombramiento del General de División don Enrique Nieva Muñoz como Subdirector general de Operaciones de la Dirección General de la Guardia Civil.
Real Decreto 12/1996, de 15 de enero, por el que se promueve al empleo de General de Brigada de Sanidad del Cuerpo Militar de Sanidad al Coronel de Sanidad don Diego Antonio Carriazo Tobar.
Real Decreto 13/1996, de 15 de enero, por el que se promueve al empleo de General de División del Cuerpo de la Guardia Civil al General de Brigada don José Luis Ferreiro Goyanes.
Orden de 10 de enero de 1996 por la que se nombra Vicepresidente de la comisión especial para la determinación, estudio y propuesta de solución de los problemas planteados en la aplicación del ordenamiento jurídico económico.
Resolución de 11 de enero de 1996, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace pública la adjudicación parcial de los puestos de trabajo convocados para ser provistos por el procedimiento de libre designación (L. D. 18/95).
Real Decreto 15/1996, de 15 de enero, por el que se dispone el cese de don Pedro Jiménez Guerra como Secretario del Instituto de España.
Real Decreto 16/1996, de 15 de enero, por el que se nombra Secretario del Instituto de España a don Pedro García Barreno.
Real Decreto 17/1996, de 15 de enero, por el que se dispone el cese de don José Luis García Delgado como miembro del Consejo Económico y Social, en su calidad de experto.
Orden de 1 de diciembre de 1995 por la que se hace pública la adjudicación del puesto convocado a libre designación por Orden de 19 de septiembre de 1995.
Resolución de 21 de diciembre de 1995, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Antonio Ruiz Molina.
Resolución de 21 de diciembre de 1995, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Francisco Pérez Hidalgo.
Resolución de 22 de diciembre de 1995, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombran Vocales del Consejo Social, de esta Universidad.
Resolución de 22 de diciembre de 1995, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombran Profesores titulares de Escuelas Universitarias.
Resolución de 27 de diciembre de 1995, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Miguel Teruel Pozas Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Filología Inglesa».
Resolución de 27 de diciembre de 1995, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Filología Española» del Departamento de Filología Española, Teoría de la Literatura y Lingüística General a don Joaquín Sueiro Justel.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid