Orden de 1 de agosto de 1995 por la que se hace pública la Resolución parcial de la convocatoria de libre designación, para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Resolución de 28 de julio de 1995, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que se nombra a don Ramón Gómez de Salazar y Caso de los Cobos como Coordinador general de la cooperación española en Nicaragua.
Orden 430/38839/1995, de 7 de agosto, por la que se dispone el destino del Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don Juan José Gonzalez-Irún Sánchez al Estado Mayor de la Armada.
Orden 430/38840/1995, de 7 de agosto, por la que se dispone el nombramiento del General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar don Esteban Rodríguez Viciana como Secretario general del Instituto Social de las Fuerzas Armadas.
Orden 430/38841/1995, de 7 de agosto, por la que se dispone el destino del General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar don Antonio Mozo Seoane a la Asesoría Jurídica General del Ministerio de Defensa.
Resolución de 4 de agosto de 1995, de la Subsecretaría, por la que se hace pública la adjudicación de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación.
Orden de 10 de julio de 1995 por la que se dispone el cese de Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado por renovación bienal.
Orden de 10 de julio de 1995 por la que se dispone el nombramiento de Consejeros Titulares y Sustitutos del Consejo Escolar del Estado por renovación bienal.
Orden de 10 de julio de 1995 por la que se modifica la de 31 de octubre de 1990, que resolvía el concurso para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Instituto Nacional de Empleo), convocado por Orden de 16 de julio de 1990.
Orden de 1 de agosto de 1995 por la que se acuerda el nombramiento, por el sistema de libre designación, de don Miguel Ángel Barrios Soria como Subdirector General de Flota Pesquera en la Dirección General de Estructuras Pesqueras de la Secretaría General de Pesca Marítima.
Orden de 31 de julio de 1995 por la que se acuerda el cese de don Tomás González Cueto como Letrado Jefe A del Servicio Jurídico del Departamento para las Administraciones Públicas.
Resolución de 1 de agosto de 1995, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid